Ibrahim Baylan (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-06-28
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-08-16 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-28 – 2011-08-15
- Ordinarie
- 2008-01-01 – 2011-03-27
- Ledig
- 2007-09-01 – 2007-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-08-31
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2009-10-14 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2008-01-01 – 2009-03-17
- Ledamot
- 2007-09-26 – 2007-12-31
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-09-25
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-06-28
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-19
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2016-05-25 – 2019-01-21
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-10-06
Miljödepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Miljö- och energidepartementet
- Statsråd
- 2015-01-01 – 2016-05-25
Näringsdepartementet
- Näringsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
Anställningar
Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
Bostadsort
Huddinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Behovet av goda kommunikationer i Västerbotten
Motion 2010/11:T511 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T511 av Ibrahim Baylan m.fl. S Behovet av goda kommunikationer i Västerbotten s45008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av goda kommunikationer i Västerbotten. Motivering Goda kommunikationer har en avgörande- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning i Västerbotten
Motion 2010/11:Ub478 av Katarina Köhler m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub478 av Katarina Köhler m.fl. S Utbildning i Västerbotten s35008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att investera i utbildning i Västerbotten. Motivering Arbetslösheten i Sverige är den högsta sedan- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jobb i Västerbotten
Motion 2010/11:N397 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N397 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Jobb i Västerbotten s27058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att investera i jobb i Västerbotten. Motivering Arbete är grunden för människors personliga utveckling- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag