Ibrahim Baylan (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-06-28
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-08-16 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-28 – 2011-08-15
- Ordinarie
- 2008-01-01 – 2011-03-27
- Ledig
- 2007-09-01 – 2007-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-08-31
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2009-10-14 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2008-01-01 – 2009-03-17
- Ledamot
- 2007-09-26 – 2007-12-31
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-09-25
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-06-28
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-19
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2016-05-25 – 2019-01-21
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-10-06
Miljödepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Miljö- och energidepartementet
- Statsråd
- 2015-01-01 – 2016-05-25
Näringsdepartementet
- Näringsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
Anställningar
Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
Bostadsort
Huddinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Elnätsbolagens prishöjningar
Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2015/2589/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:703 av Birger Lahti V Elnätsbolagens prishöjningar Birger Lahti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undvika att elnätsföretagen ges möjlighet att ta ut stora avgiftshöjningar framöver Det stämmer- Svarsdatum
- 2015-07-22
- Frågeställare
- Birger Lahti (V)
Sveriges implementering av energieffektiviseringsdirektivet
Svar på skriftlig fråga 2014/15:599 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2015/2335/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:599 av Rickard Nordin C Sveriges implementering av energieffektiviseringsdirektivet Rickard Nordin har frågat mig hur jag arbetar för att formulera regler som ser till att mätare för värme, kyla och tappvarmvatten- Svarsdatum
- 2015-06-10
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Nedläggning av svensk kärnkraft
Svar på skriftlig fråga 2014/15:483 besvarad av Stefan Löfven (S), statsminister
Dnr M2015/2049/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:483 av Jan R Andersson M Nedläggning av svensk kärnkraft Jan R Andersson har frågat statsministern om statsministerns uttalande om att det inte finns någon tillstymmelse till politisk styrning motsägs av regeringen- Svarsdatum
- 2015-05-13
- Frågeställare
- Jan R Andersson (M)
Utvärdering av vindkraften
Svar på skriftlig fråga 2014/15:459 besvarad av Ibrahim Baylan (S), statsråd
Dnr M2015/1895/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:459 av Sten Bergheden M Utvärdering av vindkraften Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en utvär-dering av kostnaderna och samhällsnyttan av den utbyggnad av vind-kraften som krävs för att- Svarsdatum
- 2015-05-06
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Kärnkraftens förutsättningar
Interpellation 2014/15:519 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2014/15:519 Kärnkraftens förutsättningar av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sverige som industrination är beroende av såväl konkurrenskraftiga priser på elenergi som tillgång på elenergi under årets alla timmar. Det är även därför som vattenkraften tillsammans med kärnkraften- Inlämnad
- 2015-04-16
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
Försvarsmakten och vindkraften
Svar på skriftlig fråga 2014/15:375 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister
Dnr M2015/1568/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:375 av Sofia Arkelsten M Försvarsmakten och vindkraften Sofia Arkelsten har frågat klimat- och miljöministern om det är ministerns uppfattning att Försvarsmaktens beslut från 2013 om ändrade riktlinjer avseende hinderbevakning- Svarsdatum
- 2015-04-08
- Frågeställare
- Sofia Arkelsten (M)
Regeringens ställningstagande avseende Blekinge Offshore
Svar på skriftlig fråga 2014/15:287 besvarad av Ibrahim Baylan (S), statsråd
Dnr M2015/1275/Me Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:287 av Birger Lahti V Regeringens ställningstagande avseende Blekinge Offshore Birger Lahti har frågat energiministern om varför energiministern och regeringen ännu inte tagit ställning- Svarsdatum
- 2015-03-18
- Frågeställare
- Birger Lahti (V)
Utveckling av biodrivmedlets konkurrenskraft
Svar på skriftlig fråga 2014/15:112 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister
Dnr N2014/4940/E Näringsdepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:112 av Mikael Dahlqvist S Utveckling av biodrivmedlets konkurrenskraft Mikael Dahlqvist har frågat klimat- och miljöministern samt vice statsministern vilka åtgärder hon avser vidta för att utveckla biodrivmedlets konkurrenskraft.- Svarsdatum
- 2014-12-10
- Frågeställare
- Mikael Dahlqvist (S)
Prioriteringar i svensk energipolitik
Svar på skriftlig fråga 2014/15:95 besvarad av Ibrahim Baylan (S), statsråd
Dnr N2014/4814/E Näringsdepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:95 av Aron Modig KD Prioriteringar i svensk energipolitik Aron Modig har frågat mig om jag och den socialdemokratiskt ledda regeringen gör samma prioritering som den tyska, att en avveckling av kärnkraften går före en minskning- Svarsdatum
- 2014-12-02
- Frågeställare
- Aron Modig (KD)
Stängda kärnkraftsreaktorers påverkan på vår ekonomis konkurrenskraft
Svar på skriftlig fråga 2014/15:30 besvarad av Ibrahim Baylan (S), statsråd
Dnr N2014/4290/E Näringsdepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:30 av Aron Modig KD Stängda kärnkraftsreaktorers påverkan på vår ekonomis konkurrenskraft Aron Modig har frågat mig om vilka fakta och analyser som ligger till grund för mitt och regeringens ställningstagande att flera kärnkraftsreaktorer- Svarsdatum
- 2014-10-29
- Frågeställare
- Aron Modig (KD)
Behovet av goda kommunikationer i Västerbotten
Motion 2010/11:T511 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T511 av Ibrahim Baylan m.fl. S Behovet av goda kommunikationer i Västerbotten s45008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av goda kommunikationer i Västerbotten. Motivering Goda kommunikationer har en avgörande- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning i Västerbotten
Motion 2010/11:Ub478 av Katarina Köhler m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub478 av Katarina Köhler m.fl. S Utbildning i Västerbotten s35008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att investera i utbildning i Västerbotten. Motivering Arbetslösheten i Sverige är den högsta sedan- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jobb i Västerbotten
Motion 2010/11:N397 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N397 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Jobb i Västerbotten s27058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att investera i jobb i Västerbotten. Motivering Arbete är grunden för människors personliga utveckling- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag