Ibrahim Baylan (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-06-28
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-08-16 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-28 – 2011-08-15
- Ordinarie
- 2008-01-01 – 2011-03-27
- Ledig
- 2007-09-01 – 2007-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-08-31
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2009-10-14 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2008-01-01 – 2009-03-17
- Ledamot
- 2007-09-26 – 2007-12-31
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-09-25
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-06-28
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-19
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2016-05-25 – 2019-01-21
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-10-06
Miljödepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Miljö- och energidepartementet
- Statsråd
- 2015-01-01 – 2016-05-25
Näringsdepartementet
- Näringsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
Anställningar
Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
Bostadsort
Huddinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ökad gasanvändning
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1619 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/02220/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1619 av Lars Tysklind L Ökad gasanvändning Lars Tysklind har frågat mig om jag och regeringen kommer att bidra till att Sverige och Göteborg ska satsa på nya fossila anläggningar med rådande klimathot.- Svarsdatum
- 2018-09-04
- Frågeställare
- Lars Tysklind (L)
Vinterns och framtidens energiförsörjning
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1589 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/ 02103/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1589 av Jörgen Warborn M Vinterns och framtidens energiförsörjning Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta på kort och lång sikt med anledning av Svenska kraftnäts senaste- Svarsdatum
- 2018-08-16
- Frågeställare
- Jörgen Warborn (M)
Intäktsregleringen av elnätsavgifterna
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1543 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/01879/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1543 av Saila Quicklund M Intäktsregleringen av elnätsavgifter Saila Quicklund har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att göra med anledning av kravet att skärpa intäktsregleringen för elnätsavgifterna.- Svarsdatum
- 2018-07-05
- Frågeställare
- Saila Quicklund (M)
Belysningsutmaningens fortsatta arbete
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1512 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/01834/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1512 av Ola Johansson C Belysningsutmaningens fortsatta arbete Ola Johansson har frågat mig om jag avser att ta vidare arbetet med Belysningsutmaningen. Satsning på energieffektiv belysning har varit- Svarsdatum
- 2018-06-27
- Frågeställare
- Ola Johansson (C)
Gynnande av biogas
Interpellation 2017/18:558 av Jens Holm (V)
Interpellation 2017/18:558 Gynnande av biogas av Jens Holm V till Statsrådet Ibrahim Baylan S Biogas är en av de mest klimatsmarta energikällorna. Den kan produceras av matrester och avloppsvatten eller från restprodukter från jordbruket och skogen. Den skapar nyttor i alla led och tar tillvara både näringsinnehåll och- Inlämnad
- 2018-05-22
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Energipolitikens inriktning
Betänkande 2017/18:NU22
Regeringen har lagt fram ett förslag till övergripande mål för energipolitiken. Målet är att energipolitiken ska förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Ett annat mål är att elproduktionen ska vara helt förnybar år 2040. Ett tredje att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag, som bygger på den överenskommelse om energipolitiken som slöts 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Riksdagen sa samtidigt nej till ett 80-tal förslag i motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2017. Motionerna handlar bland annat om energipolitikens inriktning, förnybar energi, energieffektivisering, kärnkraft, energiforskning, gasfrågor, värmefrågor samt nät- och elmarknadsfrågor.
- Behandlade dokument
- 41
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 36
- Anföranden och repliker
- 37, 127 minuter
- Justering
- 2018-06-07
- Bordläggning
- 2018-06-14
- Debatt
- 2018-06-15
- Beslut
- 2018-06-19
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna- Datum
- 2018-05-31
Svensk biogasproduktion
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1277 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/01442/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1277 av Per-Arne Håkansson S Svensk biogasproduktion Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att på ett långsiktigt sätt främja utveckling och produktion av svensk biogas. Först- Svarsdatum
- 2018-05-16
- Frågeställare
- Per-Arne Håkansson (S)
Förnybar energi på Gotland
Interpellation 2017/18:503 av Emma Wallrup (V)
Interpellation 2017/18:503 Förnybar energi på Gotland av Emma Wallrup V till Statsrådet Ibrahim Baylan S Gotland ska vara helt oberoende av elproduktion från omvärlden. Den goda tillgången på förnybar energi i form av vind och solkraft gör att Gotland även är intressant när det gäller att pröva teknik som lagrar elöverskott- Inlämnad
- 2018-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem
Interpellation 2017/18:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Interpellation 2017/18:485 Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en förstudie kring att göra Gotland till pilotprojekt för ett självförsörjande och förnybart energisystem. Bakgrunden- Inlämnad
- 2018-04-12
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminster Ibrahim Baylan S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren S Civilminister Ardalan Shekarabi S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Samordnings- och- Datum
- 2018-05-03
Befintliga förnybara energikällor
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1216 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/01243/Ee M2018/01272/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1214 av Cecilia Widegren M Klimatsmart företagande på landsbygden och fråga 2017/18:1216 av Cecilia Widegren M Befintliga förnybara energikällor Cecilia Widegren har ställt två snarlika- Svarsdatum
- 2018-05-03
- Frågeställare
- Cecilia Widegren (M)
Klimatsmart företagande på landsbygden
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1214 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/01243/Ee M2018/01272/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1214 av Cecilia Widegren M Klimatsmart företagande på landsbygden och fråga 2017/18:1216 av Cecilia Widegren M Befintliga förnybara energikällor Cecilia Widegren har ställt två snarlika- Svarsdatum
- 2018-05-03
- Frågeställare
- Cecilia Widegren (M)
Nedsättning av energiskatten för andelsägd förnybar elproduktion
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1191 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/01190/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1191 av Rickard Nordin C Nedsättning av energiskatten för andelsägd förnybar elproduktion Rickard Nordin har frågat mig hur, och med vilken tidsplan, jag och regeringen arbetar med att låta andelsägd- Svarsdatum
- 2018-05-03
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
LNG-terminalen i Göteborg
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1132 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Svar på fråga 2017/18:1132 av Jens Holm V LNG-terminalen i Göteborg Jens Holm har frågat mig när regeringen avser att hantera koncessionsansökan för LNG-terminalen i Göteborg och avser man då avslå ansökan om att få koppla på terminalen på det svenska gasnätet. Regeringen arbetar aktivt för att Sverige i framtiden ska- Svarsdatum
- 2018-04-11
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
Kommunernas inflytande vid vindkraftsetableringar
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1130 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/ 00991/ Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1130 av Magnus Oscarsson KD Kommunernas inflytande vid vindkraftsetableringar Magnus Oscarsson har frågat miljöminister Karolina Skog om ministern och regeringen avser att lägga fram förslag om att- Svarsdatum
- 2018-04-11
- Frågeställare
- Magnus Oscarsson (KD)
Biogas 2.0
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1070 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/00904/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1070 av Rickard Nordin C Biogas 2.0 Rickard Nordin har frågat mig när och hur jag avser att lösa den akuta situationen för svensk biogas. Först av allt vill jag säga att jag delar Rickard Nordins oro- Svarsdatum
- 2018-04-05
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Värdet av förnybar elexport
Svar på skriftlig fråga 2017/18:967 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/00730/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:967 av Jens Holm V Värdet av förnybar elexport Jens Holm har frågat mig om regeringen avser att ge Energimyndigheten, Naturvårdsverket eller annan relevant myndighet i uppdrag att fortlöpande beräkna- Svarsdatum
- 2018-03-14
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
En kraftledning genom Småland och Blekinge
Svar på skriftlig fråga 2017/18:762 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
M2018/00418/Ee Miljö- och energidepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:762 av Anders Åkesson C En kraftledning genom Småland och Blekinge Anders Åkesson har frågat mig hur jag och regeringen kommer att utöva inflytande över Affärsverket svenska kraftnät genom instruktionsförordning och årliga regleringsbrev- Svarsdatum
- 2018-02-21
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
Regleringen av Sveriges elnät
Svar på skriftlig fråga 2017/18:697 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Svar på fråga 2017/18:697 av Lars Hjälmered M Regleringen av Sveriges elnät Lars Hjälmered har frågat mig om jag anser att Energimarknadsinspek-tionens förslag om ny regleringsmetod för elnätens intäktsramar för perioden 20202023 är förenlig med EU-rätten och med Sveriges grundlag. Låt mig först slå fast att elnätsverksamhet- Svarsdatum
- 2018-02-14
- Frågeställare
- Lars Hjälmered (M)