Ida Gabrielsson (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 171
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Valberedningen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2024-01-08 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2024-01-07
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2020-11-27 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-06-19 – 2020-11-27
Finansutskottet
- Ledamot
- 2024-01-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2024-01-07
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2021-10-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 – 2024-05-24
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Valberedningen
- Suppleant
- 2022-09-26 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2021-03-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22 och vice ordförande 22–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 19–22, skatteutskottet 18–22, EU-nämnden 19– och finansutskottet 18–. Suppleant riksdagens råd för Riksrevisionen 19–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Suppleant valberedningen 22–.