Ida Karkiainen (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 108
- Titel
- Strateg.
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2021-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-04-05 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-08-31
Sven-Erik Bucht
- Ledig
- 2015-09-01 – 2016-04-04
Konstitutionsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2015-05-05 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2021-11-30
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2022-01-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2021-09-30 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2021-09-29 – 2021-09-30
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2021-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924). Ledamot kulturutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–21 och ordförande 22–. Suppleant kulturutskottet 14–17, utbildningsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 15–18 och näringsutskottet 19–21. Extra suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot valprövningsnämnden 19–21 och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens råd för Riksrevisionen 19–21. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Vårdaren Nils Karkiainen och administrativa chefen Kerstin Hedlund.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet med inriktning miljövetenskap, Tornedalsskolan, Haparanda 03–06. Studier på pol. mag-programmet, Luleå tekniska universitet 06–10.
Anställningar
Butiksbiträde, Ica Supermarket samt Ica Maxi 05–10. Fritidsledare, Station – Ungdomens Hus, Haparanda stad 07–10. Projektledare, kommunledningen, Haparanda 10–11. Strateg, Norrbottens läns landsting 11–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Norrbotten 15–21. Styrelseledamot, Stiftelsen arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 16–19. Ungdomsdelegat, Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen 06–10. Ledamot, parlamentariska public servicekommittén 17–19. Ledamot, 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Ledamot, kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet 19–21. Ledamot, kommittén om förbud mot rasistiska organisationer 20–21. Ledamot, parlamentariska referensgruppen, utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner 21. Ledamot, Renmarkskommittén 21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haparanda 10–. Kommunstyrelsen, Haparanda 11–14. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden, Haparanda 11–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Rädda Barnen, Haparanda 09–12. Styrelseledamot, Rädda Barnen, Norrbottens distrikt 10–12. Ordförande, Haparanda arbetarekommun 16–22 och vice ordförande 10–12 och 22–. Styrelseledamot, FN-föreningen, Haparanda 16–19.