Ida Karkiainen (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 108
- Titel
- Strateg.
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2021-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-04-05 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-08-31
Sven-Erik Bucht
- Ledig
- 2015-09-01 – 2016-04-04
Konstitutionsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2015-05-05 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2021-11-30
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2022-01-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2021-09-30 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2021-09-29 – 2021-09-30
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2021-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924). Ledamot kulturutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–21 och ordförande 22–. Suppleant kulturutskottet 14–17, utbildningsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 15–18 och näringsutskottet 19–21. Extra suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot valprövningsnämnden 19–21 och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens råd för Riksrevisionen 19–21. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Vårdaren Nils Karkiainen och administrativa chefen Kerstin Hedlund.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet med inriktning miljövetenskap, Tornedalsskolan, Haparanda 03–06. Studier på pol. mag-programmet, Luleå tekniska universitet 06–10.
Anställningar
Butiksbiträde, Ica Supermarket samt Ica Maxi 05–10. Fritidsledare, Station – Ungdomens Hus, Haparanda stad 07–10. Projektledare, kommunledningen, Haparanda 10–11. Strateg, Norrbottens läns landsting 11–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Norrbotten 15–21. Styrelseledamot, Stiftelsen arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 16–19. Ungdomsdelegat, Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen 06–10. Ledamot, parlamentariska public servicekommittén 17–19. Ledamot, 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Ledamot, kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet 19–21. Ledamot, kommittén om förbud mot rasistiska organisationer 20–21. Ledamot, parlamentariska referensgruppen, utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner 21. Ledamot, Renmarkskommittén 21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haparanda 10–. Kommunstyrelsen, Haparanda 11–14. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden, Haparanda 11–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Rädda Barnen, Haparanda 09–12. Styrelseledamot, Rädda Barnen, Norrbottens distrikt 10–12. Ordförande, Haparanda arbetarekommun 16–22 och vice ordförande 10–12 och 22–. Styrelseledamot, FN-föreningen, Haparanda 16–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Litteratur, läsande och språk
Betänkande 2014/15:KrU9
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en lagändring som innebär att antalet ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond minskas. Lagen gäller den 1 augusti 2015.
Riksdagen har även behandlat motioner inom litteratur, läsande och språk. I samband med det uppmanade riksdagen regeringen att verka för att ytterligare öka antalet så kallade fristäder i Sverige. Fristäder är platser i Sverige där förföljda konstnärer bland annat kan få skydd, boende och månadsstipendium.
Riksdagen sa nej till övriga motioner som handlar om läsfrämjande åtgärder, ett nationellt lånekortssystem, ett nationellt uppdrag till Astrid Lindgrens Näs, skärpning av språklagen, nordisk språkförståelse, vissa minoriteters kulturarv samt punktskrift.
- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 25, 75 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-10
- Debatt
- 2015-06-11
- Beslut
- 2015-06-11
Strandskyddslagens tillämpningsområden
Motion 2014/15:2263 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2263 av Ida Karkiainen m.fl. S Strandskyddslagens tillämpningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strandskyddslagens tillämpningsområden bör klargöras. Motivering Att få bygga och bo i vackra och strandnära- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Överförmyndare
Motion 2014/15:2261 av Ida Karkiainen (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2261 av Ida Karkiainen S Överförmyndare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överförmyndare. Motivering Systemet med gode män och förvaltare har funnits i Sverige under lång tid för att hjälpa de som inte kan ta tillvara- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga och arbetsmarknaden
Motion 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Unga och arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en icke-diskriminerande- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4 2014/15:AU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Norrbotniabanan
Motion 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. S Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för att starta byggandet av Norrbotniabanan och om att föra in banan i den nationella- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Subventionerade glasögon
Motion 2014/15:2043 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2043 av Isak From m.fl. S Subventionerade glasögon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av subvention av glasögon under skoltiden. Motivering Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom växer mer än var- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell handlingsplan mot barnfattigdom
Motion 2014/15:2821 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2821 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Nationell handlingsplan mot barnfattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Motivering Att- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnkonventionen som svensk lag
Motion 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barnkonventionen som svensk lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till svensk lag. Motivering Sverige var år 1990 ett av de första länderna i världen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fisketurismens betydelse för besöksnäringen
Motion 2014/15:754 av Isak From och Ida Karkiainen (S)
Motion till riksdagen 2014/15:754 av Isak From och Ida Karkiainen S Fisketurismens betydelse för besöksnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka besöksnäringen genom att ta vara på fisketurismen och potentialen i laxfisket i Östersjön.- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag