Ingegerd Saarinen (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Västerbottens län
- Titel
- bibliotekarie
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1999-01-01 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1999-01-01 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 1999-01-01 – 2002-09-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 1999-01-01 – 2002-09-30
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2001-11-02 – 2002-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2000-10-19 – 2002-09-30
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-12-31