Ingela Nylund Watz (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 28
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-09
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2011-04-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot finansutskottet 14– och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10–14, finansutskottet 14, utbildningsutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–. Ledamot riksdagens valberedning 22– och suppleant 18–22. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 14–22. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–11 och riksdagens överklagandenämnd 22–.
Föräldrar
Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.
Utbildning
Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.
Anställningar
Ombudsman, SSU Jönköping 81–83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83–86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86–88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89–90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90–91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93–94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94–98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99–02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99–02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02–06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00–07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03–07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03–07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06–10. Ledamot, Riksbankskommittén 16–19.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 91–96, 98–02 och 10–, 1:e vice ordförande 91–94, ledamot, valberedningen 91–94. Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89–91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87–88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94–10, valberedningen 95–98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99–00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02–06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99–00, ledamot 00–02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00–02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01–02 och 06–10, ordförande 02–06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06–10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10–. Ordförande, Telge Bostäder AB 09–18. Ordförande, Telge Tillväxt AB 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94–99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99–03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00–10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01–09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03–06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06–10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99–03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00–03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03–07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03–07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07–11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07–10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07–10.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning – en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012
Motion 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 S12011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-06-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU4
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Motion 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka kulturskapares avtalsställning genom- Inlämnad
- 2013-04-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt
Motion 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt S12009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätthålla en tidsplan i syfte att- Inlämnad
- 2013-04-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem
Motion 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem S12008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över stödet för test- och demonstrationsanläggningar- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor
Motion 2012/13:N5 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N5 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor S12007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Energimyndigheten att- Inlämnad
- 2012-10-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Etableringsstöd för nyanlända
Motion 2012/13:A360 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A360 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Etableringsstöd för nyanlända S9071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till förlängt etableringsstöd samt se över de ekonomiska konsekvenserna för kommuner- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2012/13:5 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag
Motion 2012/13:N3 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N3 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:5 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag S12006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över regelförenklingsarbetet i- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vår gemensamma sektor
Motion 2012/13:K359 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:K359 av Lars Johansson m.fl. S Vår gemensamma sektor S5157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att en parlamentarisk utredning får i uppgift att utreda hur den offentliga sektorn ska vara organiserad.- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2012/13:N385 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N385 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 24 Näringsliv S12003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att helt eller delvis avyttra statens aktier i företagen Aktiebolaget Bostadsgaranti, Lernia AB och Vectura Consulting AB. Riksdagen anvisar med följande ändringar- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Motion 2012/13:N384 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N384 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 19 Regional tillväxt S12004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt tabell 1 i motionen. Motivering Tabell- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2012/13:N383 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N383 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 21 Energi S12005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 21 Energi enligt tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2013- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kunskap och arbete bygger Stockholmsregionen
Motion 2012/13:N371 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N371 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Kunskap och arbete bygger Stockholmsregionen S5128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU7 2012/13:CU1 2012/13:NU2 2012/13:TU2 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utveckla en nationell strategi för slöjdämnet
Motion 2012/13:Ub416 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub416 av Ingela Nylund Watz S Utveckla en nationell strategi för slöjdämnet S3186 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slöjdämnets betydelse i samhället. Motivering Enligt uppgifter från Skolverket från 2009/10 saknade- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Solidariskt flyktingmottagande och bättre boende för nyanlända
Motion 2012/13:A358 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (S)
Motion till riksdagen 2012/13:A358 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo S Solidariskt flyktingmottagande och bättre boende för nyanlända S9055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att titta på nya boendemöjligheter- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Barn och kvinnor i skyddat boende
Motion 2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Barn och kvinnor i skyddat boende S32127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör främja mellankommunala samarbeten som syftar till att ge barn i skyddat boende tillgång till- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8 2012/13:SoU11 2012/13:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Energi
Motion 2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. S Energi S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk energipolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Energimyndigheten- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU10 2012/13:CU9 2012/13:NU12 2012/13:NU14 2012/13:NU17 2012/13:NU3 2012/13:NU4 2012/13:NU7 2012/13:SkU17 2013/14:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 24 avslag
Näringsliv
Motion 2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl. S Näringsliv S12002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen för svensk näringspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU1 2012/13:NU11 2012/13:NU7 2012/13:NU8 2012/13:SfU1 2012/13:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag
Regional tillväxt
Motion 2012/13:N364 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N364 av Jennie Nilsson m.fl. S Regional tillväxt S12000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen för regional tillväxt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regionalpolitikens- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Försäljning av skärgårdsmark
Motion 2012/13:Fö248 av Meeri Wasberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Fö248 av Meeri Wasberg m.fl. S Försäljning av skärgårdsmark S7035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fortifikationsverkets uppdrag justeras på så sätt att även andra hänsyn än de rent marknadsekonomiska kan- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Universitetsstatus till Södertörns högskola
Motion 2012/13:Ub437 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub437 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Universitetsstatus till Södertörns högskola S3065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Södertörns högskola status som universitet. Motivering Södertörns högskola inrättades efter- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag