Ingela Nylund Watz (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 28
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-09
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2011-04-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot finansutskottet 14– och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10–14, finansutskottet 14, utbildningsutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–. Ledamot riksdagens valberedning 22– och suppleant 18–22. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 14–22. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–11 och riksdagens överklagandenämnd 22–.
Föräldrar
Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.
Utbildning
Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.
Anställningar
Ombudsman, SSU Jönköping 81–83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83–86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86–88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89–90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90–91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93–94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94–98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99–02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99–02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02–06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00–07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03–07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03–07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06–10. Ledamot, Riksbankskommittén 16–19.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 91–96, 98–02 och 10–, 1:e vice ordförande 91–94, ledamot, valberedningen 91–94. Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89–91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87–88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94–10, valberedningen 95–98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99–00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02–06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99–00, ledamot 00–02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00–02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01–02 och 06–10, ordförande 02–06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06–10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10–. Ordförande, Telge Bostäder AB 09–18. Ordförande, Telge Tillväxt AB 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94–99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99–03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00–10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01–09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03–06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06–10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99–03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00–03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03–07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03–07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07–11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07–10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07–10.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utbyggnaden av slussen i Södertälje
Skriftlig fråga 2019/20:2070 av Ingela Nylund Watz (S)
Fråga 2019/20:2070 Utbyggnaden av slussen i Södertälje av Ingela Nylund Watz S till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Arbetena med att bygga ut Södertälje kanal i det så kallade Mälarprojektet inleddes 2016 med löftet att det skulle färdigställas 2019. Under flera års tid har arbetena pågått och de absolut vackraste- Inlämnad
- 2020-08-28
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens finansieringslösning
Betänkande 2019/20:FiU47
Riksdagen sa ja till Riksbankens förslag att banken ska få delta i finansieringen av en avskrivning av Somalias skulder till Internationella valutafonden (IMF).
Beslutet innebär att Riksbanken godkänner att IMF använder 1,6 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR) som finns i interna reservkonton hos IMF. SDR är IMF:s särskilda valutaenhet, och 1,6 miljoner dragningsrätter motsvarar cirka 21 miljoner kronor. Alla medlemsländer som deltar måste ge sitt godkännande.Somalia har under lång tid legat efter med ränte- och skuldbetalningar till IMF. Det har i sin tur lett till att landet har haft svårt att få nya lån eller bistånd i olika former. En skuldavskrivning skulle hjälpa Somalias ekonomiska utveckling.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 19 minuter
- Justering
- 2020-05-07
- Bordläggning
- 2020-05-12
- Debatt
- 2020-05-13
- Beslut
- 2020-05-13
Skenskilsmässor och välfärdsbrottslighet
Skriftlig fråga 2019/20:928 av Ingela Nylund Watz (S)
Fråga 2019/20:928 Skenskilsmässor och välfärdsbrottslighet av Ingela Nylund Watz S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S På senare år har brottsligheten mot det svenska välfärdssystemet uppmärksammats allt flitigare, och regeringen har vidtagit flera åtgärder för att motverka denna företeelse. Skenskilsmässor- Inlämnad
- 2020-02-07
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
Betänkande 2019/20:FiU29
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till bankomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt.
Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 33 minuter
- Justering
- 2019-11-21
- Bordläggning
- 2019-11-27
- Debatt
- 2019-11-28
- Beslut
- 2019-11-28
Jordbruks- och bostadsarrendeutredningen
Skriftlig fråga 2019/20:217 av Ingela Nylund Watz (S)
Fråga 2019/20:217 Jordbruks- och bostadsarrendeutredningen av Ingela Nylund Watz S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Sverige arrenderar ungefär 90 000 familjer mark för sitt bostads- eller fritidshus. I de flesta fall har dessa inte råd att köpa hus med mark. Under senare år har många drabbats- Inlämnad
- 2019-10-18
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige
Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz S Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen med syfte att inrätta ett nationellt förbud mot användning- Inlämnad
- 2019-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En skola för alla är en skola med hbtq-plus-kompetens
Motion 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. S En skola för alla är en skola med hbtq-plus-kompetens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka hbtq-plus-kompetensen i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
O¨ka kunskaperna inom ra¨ttsva¨sendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer
Motion 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3278 av Teres Lindberg m.fl. S Öka kunskaperna inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendets hbtq-plus-kompetens ska säkerställas och vara hög i hela- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU29
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning
Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utöka antalet hyresnämnder för att förkorta handläggningstiderna och- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten
Motion 2019/20:3129 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3129 av Leif Nysmed m.fl. S Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheterna att förebygga, reglera och förhindra arbetslivskriminaliteten i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde
Motion 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3269 av Teres Lindberg m.fl. S Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra den 28 juni till en allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer
Motion 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. S Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:SkU24 2020/21:KU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Internationell solidaritet – hbtq plus i hela världen
Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. S Internationell solidaritet hbtq plus i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:SfU20 2019/20:UU15 2019/20:UU2 2020/21:KU23
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Rätt person på rätt adress
Motion 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. S Rätt person på rätt adress Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att en ny folk- och bostadsräkning genomförs i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 1600-talet- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik
Motion 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3037 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att utöka kapaciteten och minimera- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet
Motion 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att motverka- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:JuU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad
Motion 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta fler åtgärder för att motverka utbredningen av en parallell svart bostadsmarknad med inslag- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Södertörns högskola
Motion 2019/20:3025 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3025 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet
Motion 2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz S Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillståndet för många värdefulla byggnader- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Omvandla EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar
Motion 2019/20:1851 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1851 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Omvandla EBO och inför värdigt eget boende VEBO för nyanlända flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra situationen för nyanlända flyktingar genom att omvandla EBO och införa ett s.k.- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag