Ingela Nylund Watz (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 28
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-09
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2011-04-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot finansutskottet 14– och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10–14, finansutskottet 14, utbildningsutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–. Ledamot riksdagens valberedning 22– och suppleant 18–22. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 14–22. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–11 och riksdagens överklagandenämnd 22–.
Föräldrar
Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.
Utbildning
Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.
Anställningar
Ombudsman, SSU Jönköping 81–83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83–86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86–88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89–90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90–91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93–94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94–98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99–02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99–02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02–06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00–07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03–07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03–07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06–10. Ledamot, Riksbankskommittén 16–19.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 91–96, 98–02 och 10–, 1:e vice ordförande 91–94, ledamot, valberedningen 91–94. Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89–91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87–88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94–10, valberedningen 95–98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99–00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02–06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99–00, ledamot 00–02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00–02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01–02 och 06–10, ordförande 02–06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06–10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10–. Ordförande, Telge Bostäder AB 09–18. Ordförande, Telge Tillväxt AB 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94–99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99–03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00–10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01–09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03–06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06–10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99–03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00–03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03–07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03–07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07–11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07–10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07–10.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Riksbankens förvaltning 2018
Betänkande 2018/19:FiU23
Riksdagen beslutade ge riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för verksamheten under 2018. Riksbankens direktion gavs ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2018.
Riksdagen fastställde också Riksbankens resultat- och balansräkning för 2018 och godkände riksbanksfullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst för 2018 ska användas. Det innebär att Riksbanken levererar 3,8 miljarder kronor till statens budget. Pengarna ska betalas in senast en vecka efter riksdagens beslut.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 12 minuter
- Justering
- 2019-04-23
- Bordläggning
- 2019-04-30
- Debatt
- 2019-05-02
- Beslut
- 2019-05-02
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Socialminister Lena Hallengren S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen MP Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2019-03-07
Olovlig andrahandsuthyrning och handeln med svarta hyreskontrakt
Skriftlig fråga 2018/19:326 av Ingela Nylund Watz (S)
Fråga 2018/19:326 Olovlig andrahandsuthyrning och handeln med svarta hyreskontrakt av Ingela Nylund Watz S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Företeelsen med en framväxande parallell, ljusskygg bostadsmarknad är ett allt större problem i flera av landets kommuner. EBO-lagen och den rådande bostadsbristen- Inlämnad
- 2019-02-28
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt
Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av skärpt lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minska företagens administrativa börda
Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. S Minska företagens administrativa börda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering av EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
Brott mot äldre
Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz S Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brott mot äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många äldre känner sig idag otrygga samtidigt som antalet brott riktade mot just äldre ökar- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ge Södertörns högskola universitetsstatus
Motion 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Ge Södertörns högskola universitetsstatus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riskdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Estetiska behandlingar
Motion 2018/19:2147 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2147 av Ingela Nylund Watz S Estetiska behandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för estetiska behandlingar så att de alltid ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik
Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utöka kapaciteten och minimera- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla nödvändigt kunskapsstöd/nationella riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar
Motion 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Utveckla nödvändigt kunskapsstöd/nationella riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla nödvändigt kunskapsstöd/nationella riktlinjer för- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
Helhetsöversyn på taxibranschen
Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. S Helhetsöversyn på taxibranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hela taxibranschen med lösningar som leder till en väl fungerande bransch i framtiden och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot illegala trafikskolor
Motion 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Åtgärder mot illegala trafikskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagändringar och andra åtgärder för att motverka förekomsten av illegala trafikskolor och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige
Motion 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz S Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lagstifta om ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien
Motion 2018/19:1163 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1163 av Ingela Nylund Watz S Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras, att minoriteters, såsom exempelvis- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Direktutbildning till barnmorska
Motion 2018/19:1158 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1158 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz båda S Direktutbildning till barnmorska Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en direktutbildning till barnmorska och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barnmorskors- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utöka polisens möjligheter att motverka buskörning med mc och moped
Motion 2018/19:1157 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1157 av Ingela Nylund Watz S Utöka polisens möjligheter att motverka buskörning med mc och moped Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att ge polisen bättre möjligheter att motverka buskörning med mc och moped och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turkiet och EU
Motion 2018/19:1155 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1155 av Ingela Nylund Watz S Turkiet och EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade kontakter med Turkiet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har idag, liksom de flesta övriga av EU:s medlemsstater, en avvaktande- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet
Motion 2018/19:1027 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1027 av Ingela Nylund Watz S Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillståndet för många värdefulla byggnader- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökade möjligheter för kommunerna att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet
Motion 2018/19:712 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:712 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Ökade möjligheter för kommunerna att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av skärpt lagstiftning för att motverka organiserad brottslighet riktad- Inlämnad
- 2018-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffa EBO
Motion 2018/19:622 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:622 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Avskaffa EBO Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra situationen för nyanlända flyktingar genom att avskaffa EBO och införa ett s.k. värdigt eget boende och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag