Ingela Nylund Watz (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 28
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-09
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2011-04-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot finansutskottet 14– och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10–14, finansutskottet 14, utbildningsutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–. Ledamot riksdagens valberedning 22– och suppleant 18–22. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 14–22. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–11 och riksdagens överklagandenämnd 22–.
Föräldrar
Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.
Utbildning
Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.
Anställningar
Ombudsman, SSU Jönköping 81–83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83–86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86–88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89–90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90–91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93–94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94–98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99–02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99–02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02–06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00–07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03–07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03–07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06–10. Ledamot, Riksbankskommittén 16–19.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 91–96, 98–02 och 10–, 1:e vice ordförande 91–94, ledamot, valberedningen 91–94. Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89–91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87–88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94–10, valberedningen 95–98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99–00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02–06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99–00, ledamot 00–02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00–02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01–02 och 06–10, ordförande 02–06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06–10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10–. Ordförande, Telge Bostäder AB 09–18. Ordförande, Telge Tillväxt AB 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94–99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99–03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00–10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01–09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03–06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06–10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99–03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00–03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03–07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03–07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07–11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07–10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07–10.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Försvarsminister Peter Hultqvist S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi MP Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2021-05-20
Kurder och Kurdistan
Motion 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. S Kurder och Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kurder och Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kurder utgör idag Mellanösterns fjärde största folkgrupp. Av olika anledningar råder- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontinuitet i vården och reglering av nätläkare
Motion 2020/21:2021 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:2021 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz båda S Kontinuitet i vården och reglering av nätläkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av vårdkontinuitet och reglering av villkor för nätläkare och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsad möjlighet till spelreklam
Motion 2020/21:2500 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:2500 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz båda S Begränsad möjlighet till spelreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att minska spelbolagens möjlighet att göra reklam för och marknadsföra spel, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En starkare arbetsmarknad i Stockholm
Motion 2020/21:2477 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2477 av Dag Larsson m.fl. S En starkare arbetsmarknad i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta hur Stockholmsregionen som tillväxtmotor kan stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU9 2020/21:NU14 2020/21:NU17 2020/21:NU20 2020/21:SfU18 2020/21:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Folkmordet seyfo 1915 i läroplanen
Motion 2020/21:2427 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:2427 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz båda S Folkmordet seyfo 1915 i läroplanen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att undervisa om folkmordet seyfo 1915 samt att överväga att skriva in detta i läroplanen och tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
EBO-lagen
Motion 2020/21:2425 av Abraham Halef m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2425 av Abraham Halef m.fl. S EBO-lagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I slutet av 2015 beslutade regeringen att alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för mottagandet- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Södertörns högskola
Motion 2020/21:1683 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1683 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ge kommunerna en tydligare roll i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad välfärdsbrottslighet
Motion 2020/21:1685 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1685 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Ge kommunerna en tydligare roll i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad välfärdsbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att öka möjligheterna för kommunerna att bidra till- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar
Motion 2020/21:1684 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:1684 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson båda S Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärk kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik med en ny bro eller tunnel
Motion 2020/21:1682 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1682 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Stärk kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik med en ny bro eller tunnel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en ny- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad
Motion 2020/21:1681 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1681 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta fler åtgärder för att motverka utbredningen av en parallell svart bostadsmarknad med inslag- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning
Motion 2020/21:1680 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1680 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utöka antalet hyresnämnder för att förkorta handläggningstiderna och därmed- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Värnplikt för ökad säkerhet, gemenskap och samhällsbärande kunskap
Motion 2020/21:1486 av Ingela Nylund Watz och Abraham Halef (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:1486 av Ingela Nylund Watz och Abraham Halef båda S Värnplikt för ökad säkerhet, gemenskap och samhällsbärande kunskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg för steg bygga ut den allmänna värnplikten i Sverige och tillkännager detta- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige
Motion 2020/21:1478 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:1478 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz båda S Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att se över lagstiftningen med syftet att- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag