Ingela Nylund Watz (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 28
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-09
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2011-04-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot finansutskottet 14– och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10–14, finansutskottet 14, utbildningsutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–. Ledamot riksdagens valberedning 22– och suppleant 18–22. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 14–22. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–11 och riksdagens överklagandenämnd 22–.
Föräldrar
Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.
Utbildning
Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.
Anställningar
Ombudsman, SSU Jönköping 81–83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83–86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86–88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89–90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90–91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93–94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94–98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99–02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99–02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02–06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00–07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03–07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03–07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06–10. Ledamot, Riksbankskommittén 16–19.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 91–96, 98–02 och 10–, 1:e vice ordförande 91–94, ledamot, valberedningen 91–94. Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89–91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87–88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94–10, valberedningen 95–98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99–00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02–06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99–00, ledamot 00–02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00–02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01–02 och 06–10, ordförande 02–06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06–10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10–. Ordförande, Telge Bostäder AB 09–18. Ordförande, Telge Tillväxt AB 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94–99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99–03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00–10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01–09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03–06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06–10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99–03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00–03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03–07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03–07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07–11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07–10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07–10.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg S Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson SEnergi- och digitaliseringsminister Khashayar- Datum
- 2022-04-28
Statlig förvaltning
Betänkande 2021/22:FiU25
Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om den statliga förvaltningen från den allmänna motionstiden 2021.
Motionerna handlar bland annat om den statliga myndighetsstrukturen och om myndigheters kostnader och digitalisering.
Riksdagen anser att det redan pågår arbeten inom de områden som flera av motionerna handlar om och att förvaltningspolitiken bygger på att myndigheter själva avgör hur verksamheten organiseras för att på bästa sätt tillgodose samhällets behov.
- Behandlade dokument
- 39
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 4, 27 minuter
- Justering
- 2022-03-22
- Bordläggning
- 2022-03-29
- Debatt
- 2022-03-30
- Beslut
- 2022-03-30
EBO-lagen
Motion 2021/22:3759 av Abraham Halef m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3759 av Abraham Halef m.fl. S EBO-lagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I slutet av 2015 beslutade regeringen att alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för mottagandet- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetskraftsinvandring
Motion 2021/22:3738 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3738 av Mathias Tegnér m.fl. S Arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholms arbetsmarknad är stor och dynamisk med en gigantisk flora av olika- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SfU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Insatser för att motverka den parallella svarta bostadsmarknaden
Motion 2021/22:3736 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3736 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Insatser för att motverka den parallella svarta bostadsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att vidta fler åtgärder för att motverka utbredningen av en parallell svart bostadsmarknad- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren
Motion 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. S En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa en långsiktig och sammanhållen plan för Mälaren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälaren är Sveriges- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla vården och behandlingsmetoderna för hypotyreos
Motion 2021/22:3721 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:3721 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson båda S Utveckla vården och behandlingsmetoderna för hypotyreos Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla vården och behandlingsmetoderna för hypotyreos och tillkännager- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Södertörns högskola
Motion 2021/22:3864 av Serkan Köse m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3864 av Serkan Köse m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden av den- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behovet av bättre transporter och fler samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälarregionen
Motion 2021/22:3091 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3091 av Hans Ekström m.fl. S Behovet av bättre transporter och fler samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälarregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att förbättra transportinfrastrukturen- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:TU16 2021/22:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning
Motion 2021/22:2755 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:2755 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utöka antalet hyresnämnder för att förkorta handläggningstiderna och därmed- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:JuU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sopdumpning – en del av ett kriminellt ekosystem
Motion 2021/22:2710 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:2710 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Sopdumpning en del av ett kriminellt ekosystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sopdumpning som en del av ett kriminellt ekosystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett allt större och- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ny bro eller tunnel över Saltsjö-Mälarsnittet
Motion 2021/22:2699 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:2699 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Ny bro eller tunnel över Saltsjö-Mälarsnittet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en ny trafiklösning med bro eller tunnel över Saltsjö-Mälarsnittet- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärk kommunernas roll i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad välfärdsbrottslighet
Motion 2021/22:2698 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:2698 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Stärk kommunernas roll i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad välfärdsbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka kommunernas roll i arbetet med att motverka organiserad- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SfU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsad möjlighet till spelreklam
Motion 2021/22:2697 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:2697 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz båda S Begränsad möjlighet till spelreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att minska spelbolagens möjlighet att göra reklam för och marknadsföra spel och tillkännager- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skriv in folkmordet Seyfo 1915 i läroplanen
Motion 2021/22:2696 av Abraham Halef m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:2696 av Abraham Halef m.fl. S Skriv in folkmordet Seyfo 1915 i läroplanen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att undervisa om folkmordet Seyfo 1915 samt att överväga att skriva i detta i läroplanen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier
Motion 2021/22:2695 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:2695 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz båda S Nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att se över lagstiftningen i syfte att inrätta ett nationellt förbud mot användning- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nätläkare och vårdkontinuitet
Motion 2021/22:2694 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:2694 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz båda S Nätläkare och vårdkontinuitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av vårdkontinuitet och reglering av villkor för nätläkare och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag