Ingemar Nilsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2021-08-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-06
- Ledamot
- 2013-10-04 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Finansutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2017-04-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-04-06
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2014-12-17 – 2015-10-31
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
- Personlig suppleant
- 2014-10-24 – 2016-10-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2021-08-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2019-04-01 – 2021-08-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 13-17 och finansutskottet 17-. Suppleant näringsutskottet 10-13, arbetsmarknadsutskottet 10-14, finansutskottet 14-17, EU-nämnden 14-15 och skatteutskottet 17-. Ledamot Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 16-. Personlig suppleant Riksbankens Jubileumsfond 14-16. Ordförande riksdagens råd för riksrevisionen 19-.
Utbildning
Grundskola. LO:s tre-sexveckors och tremånadersutbildningar. LO:s femmånaders funktionärsutbildning. IFU, 3 år.
Anställningar
Sågverksarbetare, Derome Såg AB 72-83. Ombudsman, Träindustriarbetareförbundet 83-87. Försäkringstjänsteman, områdeschef, marknadsansvarig, Folksam 87-99. Ombudsman, Socialdemokraterna i Västernorrland 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Försäkringskassan, Västernorrlands län 03-04. Ordförande, Försäkringsdelegationen Västernorrlands län 05-06. Ledamot, Polisstyrelsen, Västernorrlands län 11-14. Energimyndighetens insynsråd 15-17. Ledamot, Energikommissionen. Ledamot, Regionpolisråd Nord 15-18. Ledamot, Patientskadenämnden 11-17. Ledamot, styrelsen för Norrlandsfonden 17-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, Personalnämnden, Sundsvalls kommun 86-87. Ledamot, styrelsen för Stadsbacken AB 16-.
Bostadsort
Sundsvall
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Näringspolitik för fler jobb i Sverige
Interpellation 2013/14:492 av Ingemar Nilsson (S)
Interpellation 2013/14:492 Näringspolitik för fler jobb i Sverige av Ingemar Nilsson S till Näringsminister Annie Lööf C De borgerliga partierna lovade 2006 att sätta stopp för massarbetslösheten och minska utanförskapet i Sverige. Så har det tyvärr inte blivit. Arbetslösheten är i dag, åtta år senare, inte lägre utan- Inlämnad
- 2014-05-21
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Elnätsföretagens intäktsramar
Betänkande 2013/14:NU16
Regeringen eller Energimarknadsinspektionen ska få bestämma närmare regler för hur skäliga kostnader och en rimlig avkastning för elnätsföretagen ska beräknas. Enligt gällande lag fattar Energimarknadsinspektionen beslut om en intäktsram för varje elnätsföretag. Ramen bestämmer hur stora avgifter företagen kan ta ut av sina kunder under de närmaste fyra åren. Företagen kan överklaga beslutet och frågan avgörs då i domstol. Näringsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, konstaterar att dagens bestämmelser ofta leder till långa domstolsprocesser och en osäkerhet om vad som gäller, både för elnätsföretagen och deras kunder. Utskottet delar regeringens uppfattning att det behövs tydligare regler på området.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 9 minuter
- Justering
- 2014-03-25
- Debatt
- 2014-04-09
- Beslut
- 2014-04-10
Energieffektivisering inom industrin
Interpellation 2013/14:388 av Nilsson, Ingemar (S)
den 28 mars Interpellation 2013/14:388 Energieffektivisering inom industrin av Ingemar Nilsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Den socialdemokratiska regeringen införde 2005 det så kallade PFE-programmet för energieffektivisering inom den elintensiva industrin. Programmet innebar att den svenska energiintensiva- Inlämnad
- 2014-03-28
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering
Motion 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering S11012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hållbarhet för svensk gruv- och mineralnäring.- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet
Motion 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet S11013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om energieffektivisering. Motivering Regeringen har lämnat- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:85 Elnätsföretagens intäktsramar
Motion 2013/14:N7 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N7 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:85 Elnätsföretagens intäktsramar 11011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens ansvar att meddela föreskrifter om elnätsföretagens intäktsramar- Inlämnad
- 2014-03-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export
Motion 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export S11010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över statens exportinsatser- Inlämnad
- 2014-01-17
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU13
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Konsekvenser av striden om förhandlingsregleringen av elnätsföretagens intäktsramar
Skriftlig fråga 2013/14:200 av Nilsson, Ingemar (S)
den 13 december Fråga 2013/14:200 Konsekvenser av striden om förhandlingsregleringen av elnätsföretagens intäktsramar av Ingemar Nilsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Elnäten i Sverige är ett naturligt monopol. På grund av detta krävs ett tydligt regelverk för hur prissättningen av elnäten ska redovisas för- Inlämnad
- 2013-12-13
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län
Motion 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:K11 av Eva Sonidsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län S4261 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Västernorrlands läns landsting ska- Inlämnad
- 2013-12-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU30
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,
Medfinansiering av statlig infrastruktur
Interpellation 2013/14:167 av Andersson, Johan (S)
den 25 november Interpellation 2013/14:167 Medfinansiering av statlig infrastruktur av Johan Andersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I den beslutade infrastrukturplanen för åren 20152025 så förutsätts en kommunal medfinansiering uppgående till ca 25 procent av totalbeloppet under perioden på 522- Inlämnad
- 2013-11-25
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Vägavgift på ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden
Interpellation 2013/14:161 av Nilsson, Ingemar (S)
den 22 november Interpellation 2013/14:161 Vägavgift på ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden av Ingemar Nilsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I dels en skriftlig fråga i februari 2013, dels en interpellationsdebatt den 31 maj 2013 ställde jag frågor till statsrådet angående Trafikverkets förslag om- Inlämnad
- 2013-11-22
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Förordningen om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen
Skriftlig fråga 2013/14:87 av Nilsson, Ingemar (S)
den 25 oktober Fråga 2013/14:87 Förordningen om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen av Ingemar Nilsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C I förslaget till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen saknas en komplett konsekvensanalys av förslaget. Ett flertal remissinstanser har- Inlämnad
- 2013-10-25
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem
Motion 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson S med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem S4260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering av infrastruktur.- Inlämnad
- 2013-10-24
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU4 2013/14:TU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden – insatser för en fungerande elöverföring
Motion 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring S11009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Elmarknadsinspektionen.- Inlämnad
- 2013-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Finansiering av statlig infrastruktur i Sundsvall
Motion 2013/14:T468 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T468 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein S Finansiering av statlig infrastruktur i Sundsvall S4113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för finansieringen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Elsäkerheten i Sverige
Motion 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fö229 av Ingemar Nilsson S Elsäkerheten i Sverige S25116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 4 6 och 15 i elinstallatörsförordningen 1990:806 bör få den lydelse som framgår av motionen. Motivering Ansvaret för elsäkerheten i Sverige är- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2013/14:N428 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N428 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 21 Energi S11007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2014 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2013/14:N427 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N427 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 24 Näringsliv S11008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2014 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regional tillväxt
Motion 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. S Regional tillväxt S11003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Regional tillväxt i hela landet 3 Det kommunala skatteutjämningssystemet 4 Tillgänglighet till offentliga tjänster 4 Urban tillväxtpolitik 5 Kommunikationer 6 Universitet och- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU22 2013/14:FiU26 2013/14:KU26 2013/14:MJU2 2013/14:NU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:TU7 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Energi
Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. S Energi S11005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En socialdemokratisk energipolitik för hållbarhet och konkurrenskraft 5 Energieffektivisering 5 Industrin 5 Bostäder 6 Transport 6 Förnybar energi 7 Elcertifikatssystemet 7 Solkraft 7- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 43
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU14 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU1 2013/14:NU10 2013/14:NU14 2013/14:NU3 2013/14:NU9
- Riksdagsbeslut
- (43 yrkanden): 43 avslag