Ingemar Nilsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2021-08-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-06
- Ledamot
- 2013-10-04 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Finansutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2017-04-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-04-06
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2014-12-17 – 2015-10-31
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
- Personlig suppleant
- 2014-10-24 – 2016-10-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2021-08-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2019-04-01 – 2021-08-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 13-17 och finansutskottet 17-. Suppleant näringsutskottet 10-13, arbetsmarknadsutskottet 10-14, finansutskottet 14-17, EU-nämnden 14-15 och skatteutskottet 17-. Ledamot Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 16-. Personlig suppleant Riksbankens Jubileumsfond 14-16. Ordförande riksdagens råd för riksrevisionen 19-.
Utbildning
Grundskola. LO:s tre-sexveckors och tremånadersutbildningar. LO:s femmånaders funktionärsutbildning. IFU, 3 år.
Anställningar
Sågverksarbetare, Derome Såg AB 72-83. Ombudsman, Träindustriarbetareförbundet 83-87. Försäkringstjänsteman, områdeschef, marknadsansvarig, Folksam 87-99. Ombudsman, Socialdemokraterna i Västernorrland 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Försäkringskassan, Västernorrlands län 03-04. Ordförande, Försäkringsdelegationen Västernorrlands län 05-06. Ledamot, Polisstyrelsen, Västernorrlands län 11-14. Energimyndighetens insynsråd 15-17. Ledamot, Energikommissionen. Ledamot, Regionpolisråd Nord 15-18. Ledamot, Patientskadenämnden 11-17. Ledamot, styrelsen för Norrlandsfonden 17-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, Personalnämnden, Sundsvalls kommun 86-87. Ledamot, styrelsen för Stadsbacken AB 16-.
Bostadsort
Sundsvall
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Effektreserv 2020-2025
Betänkande 2015/16:NU19
Giltighetstiden för lagen om effektreserv ska förlängas fram till 2025. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Lagen om effektreserv kom till i början av 2000-talet på grund av att riksdagen ansåg att det fanns risk för effektbrist i Sverige, det vill säga brist på el vid en given tidpunkt. Lagen ska vara en övergångslösning och tanken är att effektreserven ska aktiveras när det uppstår en effektbrist i elsystemet. Den nuvarande giltighetstiden sträcker sig fram till 2020 men riksdagen har nu förlängt giltighetstiden med fem år till. Anledningen är att det fortfarande finns risk för att det, exempelvis under kalla vinterdagar, produceras mindre el än vad elanvändarna vill ha ut.
Den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät ges samtidigt större befogenheter och får vid upphandling av effektreserven framöver ingå avtal om minskad elförbrukning med vilken part som myndigheten själv anser lämplig.
Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 12, 65 minuter
- Justering
- 2016-04-26
- Bordläggning
- 2016-05-11
- Debatt
- 2016-05-12
- Beslut
- 2016-05-12
Energipolitik
Betänkande 2015/16:NU10
Riksdagen sa nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2015. De handlade bland annat om kärnkraftens framtid och om olika typer av förnybar energi.
Riksdagen tycker inte det finns någon anledning att ställa sig bakom förslagen då flera av dem redan diskuteras i Energikommissionen. I Energikommissionen ingår alla riksdagspartier och dess syfte är att hitta en bred politisk överenskommelse om energipolitiken.
- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 32, 111 minuter
- Justering
- 2016-02-11
- Bordläggning
- 2016-02-24
- Debatt
- 2016-02-25
- Beslut
- 2016-02-25
Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
Betänkande 2015/16:NU7
Energikommissionen bör diskutera frågor som rör Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål. Det tycker riksdagen, som uppmanade regeringen att tydliggöra detta. Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen.
Regeringen tillsatte i mars 2015 en parlamentariskt sammansatt kommission, Energikommissionen, med uppdrag att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Kommissionen ska lägga särskild tonvikt på den framtida elförsörjningen. Vattenfall AB är en central aktör i det framtida energisystemet och för den framtida svenska elförsörjningen. Därför gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen enligt ovan.
Riksdagen lade också regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 12, 53 minuter
- Justering
- 2016-01-21
- Bordläggning
- 2016-02-02
- Debatt
- 2016-02-03
- Beslut
- 2016-02-03
Utgiftsområde 21 Energi
Betänkande 2015/16:NU3
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet energi för 2016. Sammanlagt går 2,8 miljarder kronor till detta område. Nästan hälften av pengarna (1,35 miljarder) föreslås gå till energiforskning. Resten går bland annat till satsningar på förnybar elproduktion, energiteknik och ökad energieffektivisering.
Riksdagen sa också ja till de två förslag som gäller Svenska kraftnäts finansiella befogenheter för 2016 och investeringsplan för perioden 2016-2018.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 56, 142 minuter
- Justering
- 2015-11-26
- Bordläggning
- 2015-12-08
- Debatt
- 2015-12-09
- Beslut
- 2015-12-10
Ökat byggande i trä
Motion 2015/16:1017 av Kristina Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1017 av Kristina Nilsson m.fl. S Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En stor del av jobben i- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mittuniversitetet
Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska vara en ledande- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utdrag ur brottsregistret vid anställningar
Motion 2015/16:1011 av Ingemar Nilsson (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1011 av Ingemar Nilsson S Utdrag ur brottsregistret vid anställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utdrag ur brottsregistret vid nyanställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering När det gäller anställning inom grundskola,- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov
Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. S Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslösheten i Sverige är- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ostkustbanan
Motion 2015/16:835 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:835 av Ingemar Nilsson m.fl. S Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i Ostkustbanan i Västernorrlands län och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag