Ingemar Nilsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2021-08-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-06
- Ledamot
- 2013-10-04 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Finansutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2017-04-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-04-06
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2014-12-17 – 2015-10-31
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
- Personlig suppleant
- 2014-10-24 – 2016-10-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2021-08-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2019-04-01 – 2021-08-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 13-17 och finansutskottet 17-. Suppleant näringsutskottet 10-13, arbetsmarknadsutskottet 10-14, finansutskottet 14-17, EU-nämnden 14-15 och skatteutskottet 17-. Ledamot Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 16-. Personlig suppleant Riksbankens Jubileumsfond 14-16. Ordförande riksdagens råd för riksrevisionen 19-.
Utbildning
Grundskola. LO:s tre-sexveckors och tremånadersutbildningar. LO:s femmånaders funktionärsutbildning. IFU, 3 år.
Anställningar
Sågverksarbetare, Derome Såg AB 72-83. Ombudsman, Träindustriarbetareförbundet 83-87. Försäkringstjänsteman, områdeschef, marknadsansvarig, Folksam 87-99. Ombudsman, Socialdemokraterna i Västernorrland 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Försäkringskassan, Västernorrlands län 03-04. Ordförande, Försäkringsdelegationen Västernorrlands län 05-06. Ledamot, Polisstyrelsen, Västernorrlands län 11-14. Energimyndighetens insynsråd 15-17. Ledamot, Energikommissionen. Ledamot, Regionpolisråd Nord 15-18. Ledamot, Patientskadenämnden 11-17. Ledamot, styrelsen för Norrlandsfonden 17-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, Personalnämnden, Sundsvalls kommun 86-87. Ledamot, styrelsen för Stadsbacken AB 16-.
Bostadsort
Sundsvall
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lantmäteriets resurser
Skriftlig fråga 2016/17:156 av Ingemar Nilsson (S)
Fråga 2016/17:156 Lantmäteriets resurser av Ingemar Nilsson S till Statsrådet Peter Eriksson MP Lantmäteriet är en myndighet vars verksamhet är viktig för såväl privatpersoner och företag som offentlig verksamhet. Runt om i landet hörs nu larmsignaler från allt fler om att Lantmäteriets kapacitet är otillräcklig och handläggningstiderna- Inlämnad
- 2016-10-19
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Konsekvenser av striden om förhandlingsregleringen av elnätsföretagens intäktsramar
Skriftlig fråga 2013/14:200 av Nilsson, Ingemar (S)
den 13 december Fråga 2013/14:200 Konsekvenser av striden om förhandlingsregleringen av elnätsföretagens intäktsramar av Ingemar Nilsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Elnäten i Sverige är ett naturligt monopol. På grund av detta krävs ett tydligt regelverk för hur prissättningen av elnäten ska redovisas för- Inlämnad
- 2013-12-13
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Förordningen om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen
Skriftlig fråga 2013/14:87 av Nilsson, Ingemar (S)
den 25 oktober Fråga 2013/14:87 Förordningen om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen av Ingemar Nilsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C I förslaget till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen saknas en komplett konsekvensanalys av förslaget. Ett flertal remissinstanser har- Inlämnad
- 2013-10-25
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Broavgifter på E4 i Sundsvall
Skriftlig fråga 2012/13:334 av Nilsson, Ingemar (S)
den 21 februari Fråga 2012/13:334 Broavgifter på E4 i Sundsvall av Ingemar Nilsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sundsvalls kommun träffade 2009 ett avtal med Trafikverket om medfinansiering av en ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden med 250 miljoner kronor. Enligt detta avtal skulle en broavgift- Inlämnad
- 2013-02-21
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Den svenska basindustrins konkurrenskraft
Skriftlig fråga 2012/13:279 av Nilsson, Ingemar (S)
den 24 januari Fråga 2012/13:279 Den svenska basindustrins konkurrenskraft av Ingemar Nilsson S till näringsminister Annie Lööf C Förändringar i handeln med utsläppsrätter, som ingår i EU:s klimatmål, beräknas innebära höjda elpriser inom den närmaste framtiden. Detta försämrar konkurrenskraften för stora delar- Inlämnad
- 2013-01-24
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Auktoriserade patentombuds rätt att företräda i den framtida Europeiska patentdomstolen
Skriftlig fråga 2011/12:265 av Nilsson, Ingemar (S)
den 20 december Fråga 2011/12:265 Auktoriserade patentombuds rätt att företräda i den framtida europeiska patentdomstolen av Ingemar Nilsson S till justitieminister Beatrice Ask M Arbetet med ett enhetligt patentskydd inom ramen för ett fördjupat samarbete mellan 25 medlemsstater inom EU går glädjande nog framåt.- Inlämnad
- 2011-12-20
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Elsäkerhet
Skriftlig fråga 2011/12:203 av Nilsson, Ingemar (S)
den 5 december Fråga 2011/12:203 Elsäkerhet av Ingemar Nilsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Elsäkerhetsverket har utrett frågan om ett nytt framtida behörighetssystem för elektriker. Förslaget innebär att den som vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för lågspänning ska ha så kallad- Inlämnad
- 2011-12-05
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Telefoni på landsbygden
Skriftlig fråga 2011/12:42 av Nilsson, Ingemar (S)
den 13 oktober Fråga 2011/12:42 Telefoni på landsbygden av Ingemar Nilsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C I Sverige ägs infrastrukturen för fast telefoni via koppartråd av Telia Sonera. Nu avser Telia att genomföra ett teknikskifte. Ca 50 000 abonnenter ska få sin fasta telefonlinje borttagen men erbjuds- Inlämnad
- 2011-10-13
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Postens miljöpolitik
Skriftlig fråga 2010/11:271 av Nilsson, Ingemar (S)
den 1 februari Fråga 2010/11:271 Postens miljöpolitik av Ingemar Nilsson S till statsrådet Peter Norman M Posten Norden AB har beslutat om en ny terminalstruktur, vilket bland annat innebär att paketterminalen i Ånge läggs ned i februari 2012. Den ska ersättas av depåer i Luleå, Umeå och Sundsvall. Godset till Ånge- Inlämnad
- 2011-02-01
- Besvarare
- Peter Norman (M)