Ingemar Nilsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2021-08-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-06
- Ledamot
- 2013-10-04 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Finansutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2017-04-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2017-04-06
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-08-31
- Suppleant
- 2014-12-17 – 2015-10-31
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 – 2021-08-31
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
- Personlig suppleant
- 2014-10-24 – 2016-10-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2021-08-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2019-04-01 – 2021-08-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 13-17 och finansutskottet 17-. Suppleant näringsutskottet 10-13, arbetsmarknadsutskottet 10-14, finansutskottet 14-17, EU-nämnden 14-15 och skatteutskottet 17-. Ledamot Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 16-. Personlig suppleant Riksbankens Jubileumsfond 14-16. Ordförande riksdagens råd för riksrevisionen 19-.
Utbildning
Grundskola. LO:s tre-sexveckors och tremånadersutbildningar. LO:s femmånaders funktionärsutbildning. IFU, 3 år.
Anställningar
Sågverksarbetare, Derome Såg AB 72-83. Ombudsman, Träindustriarbetareförbundet 83-87. Försäkringstjänsteman, områdeschef, marknadsansvarig, Folksam 87-99. Ombudsman, Socialdemokraterna i Västernorrland 99-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Försäkringskassan, Västernorrlands län 03-04. Ordförande, Försäkringsdelegationen Västernorrlands län 05-06. Ledamot, Polisstyrelsen, Västernorrlands län 11-14. Energimyndighetens insynsråd 15-17. Ledamot, Energikommissionen. Ledamot, Regionpolisråd Nord 15-18. Ledamot, Patientskadenämnden 11-17. Ledamot, styrelsen för Norrlandsfonden 17-.
Kommunala uppdrag
Ordförande, Personalnämnden, Sundsvalls kommun 86-87. Ledamot, styrelsen för Stadsbacken AB 16-.
Bostadsort
Sundsvall