Isabella Hökmark (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Civilekonom
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-12-17 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2015-01-22 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 140929-141003). Ledamot försvarsutskottet 06-10, socialutskottet 10-14 och kulturutskottet 15-. Suppleant finansutskottet 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 07, 08, 09, 10 och skatteutskottet 10-14. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 10-14.
Utbildning
Gymnasieskola, Djursholms samskola, slutår 81. Ekonomlinjen, Stockholms universitet, slutår 87.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Danderyd 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 98-. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 94-98. Ordförande, socialnämnden 07-. Gruppledare 02-06. Ordförande, socialnämnden 07-14. Ordförande, byggnadsnämnden 15-.
Bostadsort
Stocksund
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lagen om anställningsskydd (LAS)
Motion 2011/12:A352 av Isabella Jernbeck (M)
Motion till riksdagen 2011/12:A352 av Isabella Jernbeck M Lagen om anställningsskydd LAS M0457 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd LASMotivering Den oroliga världsekonomin påverkar Sverige och har bland annat som följd- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av sjöfyllerilagstiftningen
Motion 2011/12:C380 av Isabella Jernbeck (M)
Motion till riksdagen 2011/12:C380 av Isabella Jernbeck M Översyn av sjöfyllerilagstiftningen M0834 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av sjöfyllerilagstiftningen. Motivering Frågan om sjöfylleri har varit föremål för utredningar- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skatteutjämningssystemet
Motion 2011/12:Fi282 av Isabella Jernbeck m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi282 av Isabella Jernbeck m.fl. M Skatteutjämningssystemet M0738 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändring av skatteutjämningssystemet. Motivering Skatteutjämningssystemet finns för att utjämna skillnader- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Föräldraförsäkring
Motion 2011/12:Sf314 av Isabella Jernbeck (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf314 av Isabella Jernbeck M Föräldraförsäkring M0558 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort de öronmärkta föräldradagarna i föräldraförsäkringen. Motivering I föräldraförsäkringen är 60 dagar reserverade- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Värnskatten
Motion 2011/12:Sk388 av Isabella Jernbeck m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk388 av Isabella Jernbeck m.fl. M Värnskatten M0138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnskatten. Motivering I en tid som präglas av stor ekonomisk oro i både eurozonen och USA är det av stor vikt att Sverige- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverige och Nato
Motion 2011/12:U308 av Isabella Jernbeck (M)
Motion till riksdagen 2011/12:U308 av Isabella Jernbeck M Sverige och Nato M0212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett framtida svenskt Natomedlemskap. Motivering En framgångsrik fredsfrämjande insats i dagens- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ung Företagsamhet
Motion 2011/12:Sk357 av Maria Plass m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk357 av Maria Plass m.fl. M Ung Företagsamhet M0554 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av regelverken för företag inom Ung Företagsamhet för att det ska bli enklare att driva en verksamhet vidare efter- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag