Isabella Lövin (MP)
Europaparlamentariker
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2018-09-24 – 2021-01-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2016-05-13 – 2021-01-31
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
- Ledamot
- 2011-12-01 – 2014-10-03
- Ledamot
- 2009-07-14 – 2011-11-30
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Miljö- och energidepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Statsråd (minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat), Utrikesdepartementet 141003-190121 och miljö- och klimatminister, Miljödepartementet 190121-. Vice statsminister 160525-.
Utbildning
Statsvetenskap, italienska och sociologi, Stockholms universitet och Università di Bologna 81-87. Radioproducentutbildning, Dramatiska institutet 92-94.
Anställningar
Producent/reporter, samhällsredaktionen P1, Sveriges Radio 94-97. Redaktionschef/skribent, Månadsjournalen 97-02. Frilansjournalist och författare 02-09. EU-parlamentariker 09-14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Språkrör, Miljöpartiet de gröna 16-.