Isak From (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 205
- Titel
- Driftstekniker.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- isak.from@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Kvittningsperson
Näringsutskottet
Ledamot
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2017-03-14 –
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Montör, Volvo Personvagnar AB 85–88. Varierande drift- och borrningsarbeten, TGB-koncernen 88–00. Bergarbetare, Renfors åkeri 00–03. Driftstekniker, Extena 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Fastighetsdomstolen i Västerbotten 06–10. Ersättare, Gentekniknämnden 14–22. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten 16–22. Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen 14–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norsjö 02–. Ersättare, kommunstyrelsen 99–06. Ordförande, bygg- och miljönämnden 03–06 och utbildnings- och kulturnämnden 07–10. Vice ordförande, kommunstyrelsens tekniska utskott 99–02. 1:e ersättare, landstingsfullmäktige 06–10. Ledamot, nämnden för regional utveckling i Västerbottens läns landsting 07–10. Regionfullmäktig, Västerbotten 08–10. Ledamot, folkhälsonämnden för Skellefteå-Norsjö 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
FFM lagbas, Byggnads avd. 12 95–99. Avdelningsombud, Metall avd. 49 01–02, Industrifacket 03–06. Skyddsombud, Industrifacket 03–06. Huvudskyddsombud, IF Metall avd. 3 06–10, avdelningsombud 06–12. Ledamot, Avdelningsstyrelsen avd. 3. Politiskt ansvarig, IF Metall Norra Västerbotten avd. 3. Ordförande, Norsjö S, 98–03. Ledamot, Norsjö arbetarekommuns styrelse 01–, ordförande 02–07. Ordförande Socialdemokraterna Västerbotten 18–.
Bostadsort
Norsjö
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot kulturutskottet 10–14, miljö- och jordbruksutskottet 14–22 och näringsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 14–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 17–.
Föräldrar
Jordbrukaren/bergarbetaren Helmer Frohm och programmeraren May Frohm, f. Norberg.
Utbildning
Gymnasieskola, drifts- och underhållsteknisk linje, Sven Winqvists gymnasium, Göteborg, slutår 85. AMU Gällivare, modulutbildning tunga fordon 93. Fackliga och politiska utbildningar under 15 år.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nya gruvetableringar
Skriftlig fråga 2011/12:629 av From, Isak (S)
den 5 juni Fråga 2011/12:629 Nya gruvetableringar av Isak From S till näringsminister Annie Lööf C Den planerade nickelgruvan i Rönnbäcken i Storumans kommun stoppas av Högsta förvaltningsdomstolen. Vapstens sameby överklagade regeringens beslut i oktober 2010 om att bevilja bearbetningskoncessioner till IGE Nordics- Inlämnad
- 2012-06-05
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Oklara beslut om nya gruvetableringar
Skriftlig fråga 2011/12:628 av From, Isak (S)
den 5 juni Fråga 2011/12:628 Oklara beslut om nya gruvetableringar av Isak From S till miljöminister Lena Ek C Den långt gångna planeringen av nickelgruvan i Rönnbäcken i Storumans kommun stoppas av Högsta förvaltningsdomstolen. Vapstens sameby överklagade regeringens beslut i oktober 2010 om att bevilja bearbetningskoncessioner- Inlämnad
- 2012-06-05
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Tillståndsprocesser för gruv- och mineralindustrin
Skriftlig fråga 2011/12:337 av From, Isak (S)
den 31 januari Fråga 2011/12:337 Tillståndsprocesser för gruv- och mineralindustrin av Isak From S till miljöminister Lena Ek C Gruv- och mineralindustrin i Sverige uppskattar att investeringarna de kommande fem åren kan uppgå till 50 miljarder kronor, i vad som just nu är Sveriges mest expansiva bransch med stor- Inlämnad
- 2012-01-31
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Åtgärder mot annalkande industrikris
Skriftlig fråga 2011/12:73 av From, Isak (S)
den 26 oktober Fråga 2011/12:73 Åtgärder mot annalkande industrikris av Isak From S till näringsminister Annie Lööf C Hundratals visstidsanställda på Volvo i Sverige kommer nästa år inte att få förlängd anställning. Ca 400450 personer som är visstidsanställda kommer att få lämna företaget, berättade vd Olof Persson- Inlämnad
- 2011-10-26
- Besvarare
- Annie Lööf (C)