Isak From (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 205
- Titel
- Driftstekniker.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- isak.from@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Kvittningsperson
Näringsutskottet
Ledamot
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2017-03-14 –
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Montör, Volvo Personvagnar AB 85–88. Varierande drift- och borrningsarbeten, TGB-koncernen 88–00. Bergarbetare, Renfors åkeri 00–03. Driftstekniker, Extena 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Fastighetsdomstolen i Västerbotten 06–10. Ersättare, Gentekniknämnden 14–22. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten 16–22. Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen 14–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norsjö 02–. Ersättare, kommunstyrelsen 99–06. Ordförande, bygg- och miljönämnden 03–06 och utbildnings- och kulturnämnden 07–10. Vice ordförande, kommunstyrelsens tekniska utskott 99–02. 1:e ersättare, landstingsfullmäktige 06–10. Ledamot, nämnden för regional utveckling i Västerbottens läns landsting 07–10. Regionfullmäktig, Västerbotten 08–10. Ledamot, folkhälsonämnden för Skellefteå-Norsjö 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
FFM lagbas, Byggnads avd. 12 95–99. Avdelningsombud, Metall avd. 49 01–02, Industrifacket 03–06. Skyddsombud, Industrifacket 03–06. Huvudskyddsombud, IF Metall avd. 3 06–10, avdelningsombud 06–12. Ledamot, Avdelningsstyrelsen avd. 3. Politiskt ansvarig, IF Metall Norra Västerbotten avd. 3. Ordförande, Norsjö S, 98–03. Ledamot, Norsjö arbetarekommuns styrelse 01–, ordförande 02–07. Ordförande Socialdemokraterna Västerbotten 18–.
Bostadsort
Norsjö
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot kulturutskottet 10–14, miljö- och jordbruksutskottet 14–22 och näringsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 14–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 17–.
Föräldrar
Jordbrukaren/bergarbetaren Helmer Frohm och programmeraren May Frohm, f. Norberg.
Utbildning
Gymnasieskola, drifts- och underhållsteknisk linje, Sven Winqvists gymnasium, Göteborg, slutår 85. AMU Gällivare, modulutbildning tunga fordon 93. Fackliga och politiska utbildningar under 15 år.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Prioritering av jordbruk och kooperation i kampen mot hunger
Motion 2021/22:3728 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3728 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Prioritering av jordbruk och kooperation i kampen mot hunger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stödja småskaliga bönder, särskilt kvinnor och deras demokratiska organisationer och kooperativ- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativa hyresrättsföreningars rätt att äga dotterbolag
Motion 2021/22:3722 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3722 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Kooperativa hyresrättsföreningars rätt att äga dotterbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur lagen om ekonomiska föreningar kan ändras så att kooperativa hyresrättsföreningar av en- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperationens förutsättningar
Motion 2021/22:3717 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3717 av Teresa Carvalho m.fl. S Kooperationens förutsättningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för kooperationen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kooperationen har i mer än 150 år bidragit- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärkta förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning
Motion 2021/22:3712 av Kalle Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3712 av Kalle Olsson m.fl. S Stärkta förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Industrins klimatomställning
Motion 2021/22:3336 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3336 av Jamal El-Haj m.fl. S Industrins klimatomställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatt utveckling av Industriklivet och industrins klimatomställning och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att utsläppen av växthusgaser- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En nollvision för mäns våld mot kvinnor
Motion 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. S En nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avdragsrätt för fackföreningsavgiften
Motion 2021/22:2152 av Helén Pettersson och Isak From (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:2152 av Helén Pettersson och Isak From båda S Avdragsrätt för fackföreningsavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av möjligheten att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vägförbättringar i inlands- och fjällområdena
Motion 2021/22:1311 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1311 av Isak From och Helén Pettersson båda S Vägförbättringar i inlands- och fjällområdena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vägunderhållets betydelse för jobb och tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:TU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ett fungerande och rättvist bilstöd
Motion 2021/22:1772 av Isak From (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1772 av Isak From S Ett fungerande och rättvist bilstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av bilstödet och där beakta bonus malus-systemets utformning samt säkerställa ansvarsförhållandet mellan inblandade myndigheter,- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det rullande kulturarvet
Motion 2021/22:1771 av Isak From och Erik Ezelius (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1771 av Isak From och Erik Ezelius båda S Det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av samverkan för bevarandet av det rullande kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fordonsträffar och- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Välfärden i fritidshustunga kommuner
Motion 2021/22:1770 av Isak From (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1770 av Isak From S Välfärden i fritidshustunga kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i det fortsatta arbetet bör beakta situationen för kommuner med många fritidsboende och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Slåtter- och fiskerätt i enlighet med sedvanerätt
Motion 2021/22:1756 av Isak From (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1756 av Isak From S Slåtter- och fiskerätt i enlighet med sedvanerätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn enligt det som beskrivs i motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genom bosättning i norra- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Motion 2021/22:1755 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1755 av Isak From och Åsa Karlsson båda S Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av säkerställd samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så att arbetet organiseras- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SfU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler industriellt producerade byggnader i trä
Motion 2021/22:1753 av Isak From och Malin Larsson (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1753 av Isak From och Malin Larsson båda S Fler industriellt producerade byggnader i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler industriellt producerade byggnader i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt branschorganisationen- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag