Isak From (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västerbottens län, plats 205
- Titel
- Driftstekniker.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- isak.from@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Kvittningsperson
Näringsutskottet
Ledamot
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2017-03-14 –
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Montör, Volvo Personvagnar AB 85–88. Varierande drift- och borrningsarbeten, TGB-koncernen 88–00. Bergarbetare, Renfors åkeri 00–03. Driftstekniker, Extena 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Fastighetsdomstolen i Västerbotten 06–10. Ersättare, Gentekniknämnden 14–22. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten 16–22. Ledamot, Viltförvaltningsdelegationen 14–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norsjö 02–. Ersättare, kommunstyrelsen 99–06. Ordförande, bygg- och miljönämnden 03–06 och utbildnings- och kulturnämnden 07–10. Vice ordförande, kommunstyrelsens tekniska utskott 99–02. 1:e ersättare, landstingsfullmäktige 06–10. Ledamot, nämnden för regional utveckling i Västerbottens läns landsting 07–10. Regionfullmäktig, Västerbotten 08–10. Ledamot, folkhälsonämnden för Skellefteå-Norsjö 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
FFM lagbas, Byggnads avd. 12 95–99. Avdelningsombud, Metall avd. 49 01–02, Industrifacket 03–06. Skyddsombud, Industrifacket 03–06. Huvudskyddsombud, IF Metall avd. 3 06–10, avdelningsombud 06–12. Ledamot, Avdelningsstyrelsen avd. 3. Politiskt ansvarig, IF Metall Norra Västerbotten avd. 3. Ordförande, Norsjö S, 98–03. Ledamot, Norsjö arbetarekommuns styrelse 01–, ordförande 02–07. Ordförande Socialdemokraterna Västerbotten 18–.
Bostadsort
Norsjö
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot kulturutskottet 10–14, miljö- och jordbruksutskottet 14–22 och näringsutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 14–22 och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Kvittningsperson Socialdemokraterna 17–.
Föräldrar
Jordbrukaren/bergarbetaren Helmer Frohm och programmeraren May Frohm, f. Norberg.
Utbildning
Gymnasieskola, drifts- och underhållsteknisk linje, Sven Winqvists gymnasium, Göteborg, slutår 85. AMU Gällivare, modulutbildning tunga fordon 93. Fackliga och politiska utbildningar under 15 år.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar
Skriftlig fråga 2022/23:969 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:969 Åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar av Isak From S till Socialminister Jakob Forssmed KD I slutet av november arrangerar världshälsoorganisationen The Tenth Session of the Conference of the Parties COP 10 to the WHO Framework Convention on Tobacco Control i syfte att minska tobakens skadeverkningar.- Inlämnad
- 2023-09-06
- Svarsdatum
- 2023-09-13
- Besvarare
- Socialminister Jakob Forssmed (KD)
Stormen Hans skador på skogen
Skriftlig fråga 2022/23:941 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:941 Stormen Hans skador på skogen av Isak From S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Skogsägare har drabbats av nedblåst skog efter stormen Hans framfart. Ett omfattande område i norra Västerbottens inland Norsjö, Malå och delar av Sorsele kommuner är mest drabbat. Det är såväl skogsbolag som enskilda- Inlämnad
- 2023-08-24
- Svarsdatum
- 2023-09-06
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Köp av utsläppsrätter för att nå målen i klimatlagen till 2030
Skriftlig fråga 2022/23:782 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:782 Köp av utsläppsrätter för att nå målen i klimatlagen till 2030 av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Regeringen har aviserat en betydande sänkning av reduktionsplikten, vilket ofrånkomligen kommer att leda till ökade utsläpp av växthusgaser om inga andra åtgärder vidtas för att reducera- Inlämnad
- 2023-06-13
- Svarsdatum
- 2023-06-21
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Arbetssituationen för polisen i region Nord
Interpellation 2022/23:316 av Isak From (S)
Interpellation 2022/23:316 Arbetssituationen för polisen i region Nord av Isak From S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Det pågår arbetslivskriminalitet öppet på byggen, i städbolag, på hotell och inom restaurangsektorn personal arbetar och lever relativt öppet med slavliknande villkor. Därför är det dags att sluta- Inlämnad
- 2023-04-19
- Svarsdatum
- 2023-05-29
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Ökad andel vindkraft i elmixen
Interpellation 2022/23:344 av Jessica Stegrud (SD)
Interpellation 2022/23:344 Ökad andel vindkraft i elmixen av Jessica Stegrud SD till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Elbehovet i Sverige ökar dagligen, och det uppskattas att vi de kommande decennierna behöver fördubbla vår elproduktion. I de flesta scenarier på hur det ens ska vara möjligt lyfts vindkraften,- Inlämnad
- 2023-05-05
- Svarsdatum
- 2023-05-29
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Skogsindustrins roll i strategin för norra Sverige
Skriftlig fråga 2022/23:661 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:661 Skogsindustrins roll i strategin för norra Sverige av Isak From S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Att näringslivet inte minst i norra Sverige ställer om och minskar Sveriges koldioxidutsläpp kommer att öka näringslivets konkurrenskraft och säkerställa en förbättrad självförsörjning. Sverige- Inlämnad
- 2023-05-11
- Svarsdatum
- 2023-05-24
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
En arbetsmarknadsstrategi för norra Sverige
Skriftlig fråga 2022/23:650 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:650 En arbetsmarknadsstrategi för norra Sverige av Isak From S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Sex av tio arbetsgivare i Norrbotten och Västerbotten kommer inom fem år att få sin kompetensförsörjning påverkad av den stora industriexpansionen i regionen. Av arbetsgivare som redan- Inlämnad
- 2023-05-10
- Svarsdatum
- 2023-05-17
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansminister Elisabeth Svantesson M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M EU-minister Jessika Roswall M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Finansminister- Datum
- 2023-05-04
Försäkringskassans hantering av felaktiga utbetalningar
Interpellation 2022/23:287 av Isak From (S)
Interpellation 2022/23:287 Försäkringskassans hantering av felaktiga utbetalningar av Isak From S till Statsrådet Anna Tenje M Försäkringskassan genomförde 2021 över 64 miljoner utbetalningar. Av dem var ungefär 130 000 felaktiga, och myndigheten betalade ut 1,6 miljarder kronor för mycket. Försäkringskassan rapporterade- Inlämnad
- 2023-03-23
- Svarsdatum
- 2023-04-25
- Besvarare
- Statsrådet Anna Tenje (M)
Statliga lån till Inlandsbanan
Interpellation 2022/23:317 av Isak From (S)
Interpellation 2022/23:317 Statliga lån till Inlandsbanan av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Inlandsbanan går genom ett mycket rikt råvarulandskap där gruv-metall- och skogsbaserade näringar dominerar. Tillgången till stabil transportkapacitet på järnväg är viktig för konkurrenskraften samtidigt- Inlämnad
- 2023-04-19
- Besvarare
- Statsrådet Andreas Carlson (KD)
Statens närvaro i hela landet
Interpellation 2022/23:262 av Isak From (S)
Interpellation 2022/23:262 Statens närvaro i hela landet av Isak From S till Statsrådet Erik Slottner KD För oss socialdemokrater är det självklart att staten ska vara närvarande i hela landet. Det gäller både statliga arbetstillfällen och statliga myndigheter. Sedan Stefan Löfven blev statsminister har ett stort antal- Inlämnad
- 2023-03-15
- Svarsdatum
- 2023-04-11
- Besvarare
- Statsrådet Erik Slottner (KD)
Matchningsproblematik
Interpellation 2022/23:257 av Serkan Köse (S)
Interpellation 2022/23:257 Matchningsproblematik av Serkan Köse S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Nyindustrialiseringen av Sverige skapar stora behov av arbetskraft. Till år 2030 bedöms det att det kommer att skapas uppemot 100 000 nya jobb bara i norra Sverige. I ett försök att få fler att- Inlämnad
- 2023-03-10
- Svarsdatum
- 2023-04-11
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)
Mineralpolitik
Betänkande 2022/23:NU13
Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser. Utskottet anser att myndigheter i samband med tillståndsprocesser bör arbeta mer rådgivande och lösningsorienterat än tidigare. Uppmaningen grundar sig på förslag i en motion från den allmänna motionstiden 2022 om mineralpolitiska frågor.
Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i övriga motioner. De handlar bland annat om tillstånd och tillståndsprocesser, förbud mot utvinning, äganderätt och ersättning samt så kallade innovationskritiska metaller och mineral.
- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 23
- Anföranden och repliker
- 40, 95 minuter
- Justering
- 2023-03-23
- Bordläggning
- 2023-03-28
- Debatt
- 2023-03-29
- Beslut
- 2023-03-30
Elstöd till företag
Interpellation 2022/23:248 av Isak From (S)
Interpellation 2022/23:248 Elstöd till företag av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Flera mindre företag har i nuläget inget annat val än att säga upp personalen, sälja verksamheten eller försättas i konkurs. Både tålamodet och pengarna börjar ta slut. En konditor i Vilhelmina fick en flerdubbling- Inlämnad
- 2023-03-09
- Svarsdatum
- 2023-03-21
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Marknadsföringen av Sverige som besöksland
Interpellation 2022/23:213 av Isak From (S)
Interpellation 2022/23:213 Marknadsföringen av Sverige som besöksland av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Besöksnäringen är en effektiv jobb- och integrationsmotor. Under de senaste drygt 20 åren har besöksnäringen skapat en jobbtillväxt som varit tre gånger starkare än på övriga arbetsmarknaden.- Inlämnad
- 2023-02-16
- Svarsdatum
- 2023-03-07
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Skyddsombudens roll
Skriftlig fråga 2022/23:348 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:348 Skyddsombudens roll av Isak From S till Statsrådet Paulina Brandberg L Under hösten kom det oroande signaler från fackföreningsrörelsen om att Arbetsmiljöverket tolkar arbetsmiljölagen på ett nytt sätt som riskerar att ändra tillämpningen av arbetsmiljölagen och minska skyddsombudens möjlighet att agera- Inlämnad
- 2023-02-14
- Svarsdatum
- 2023-02-22
- Besvarare
- Statsrådet Paulina Brandberg (L)
Regeringens hantering av överklaganden om markupplåtelser
Skriftlig fråga 2022/23:338 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:338 Regeringens hantering av överklaganden om markupplåtelser av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Copperstone Resources är ett svenskt bolag vars verksamhet fokuserar på gruv- och mineralverksamhet. Ett starkt fokus nu är att återöppna den sedan 1996 stängda Viscariagruvan i Kiruna- Inlämnad
- 2023-02-10
- Svarsdatum
- 2023-02-22
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Statens ägande av Sveaskog
Skriftlig fråga 2022/23:333 av Isak From (S)
Fråga 2022/23:333 Statens ägande av Sveaskog av Isak From S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Bolaget är verksamt i cirka 170 kommuner och är därför ur flera perspektiv en viktig aktör. Sveaskogs kärnverksamhet är att förvalta och bruka skogen- Inlämnad
- 2023-02-10
- Svarsdatum
- 2023-02-22
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Nya gruvor
Interpellation 2022/23:148 av Isak From (S)
Interpellation 2022/23:148 Nya gruvor av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Människor har nyttjat och brutit mineraler i tusentals år. Syftet har alltid varit att göra livet lättare, enklare, säkrare och bekvämare. Nu med klimatförändringarna och behovet av elektrifiering har efterfrågan på så- Inlämnad
- 2023-01-19
- Svarsdatum
- 2023-01-31
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
Höga bränslepriser
Interpellation 2022/23:92 av Patrik Björck (S)
Interpellation 2022/23:92 Höga bränslepriser av Patrik Björck S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Sverige och Europa befinner sig i ett mycket tufft ekonomiskt läge. Rysslands energikrig pressar upp priserna på olja, gas och el. Det märks för många svenskar inte minst på bensinstationen, där priserna på bensin- Inlämnad
- 2022-12-01
- Svarsdatum
- 2023-01-31
- Besvarare
- Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)