Jakob Forssmed (KD)
Socialminister
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 29
- Titel
- Fil.mag.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Socialdepartementet
Socialminister
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2020-02-21 – 2022-10-18
- Ledig
- 2020-01-14 – 2020-02-20
- Ordinarie
- 2017-02-13 – 2020-01-13
- Ledig
- 2017-01-12 – 2017-02-12
- Ordinarie
- 2016-03-05 – 2017-01-11
- Ledig
- 2016-01-14 – 2016-03-04
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2016-01-13
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
- Ersättare
- 2004-04-26 – 2004-05-28
- Ersättare
- 2003-04-15 – 2003-06-13
Mats Odell
- Ledig
- 2010-10-05 – 2010-10-05
Kristdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2004-05-03 – 2004-05-28
- Suppleant
- 2003-04-15 – 2003-06-13
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-24
- Ledamot
- 2015-04-25 – 2018-10-09
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2022-10-18
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 03, 04, 10 och 14– (ersättare 030415–030613, 040426–040528 och statsrådsersättare 101004–101005). Ledamot finansutskottet 14–22. Suppleant skatteutskottet 03, 04 och 14–22, utrikesutskottet 14–18 samt socialutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 15–18 och 22. Suppleant valberedningen 14–22. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 18–19 och riksdagens råd för Riksrevisionen 19–22. Vice gruppledare, Kristdemokraterna 14–18. Socialminister, Socialdepartementet 221018–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande KDU 01–04. 1:e vice ordförande Kristdemokraterna 15–.
Litteratur
Själens tillväxt och andra berättelser om samhället (04).
Anställningar
Lagerarbetare, Orbitus, 88–98 (feriearbete). Politisk sekreterare, Kristdemokraterna 00–01. Stabschef, partiledarstaben, Kristdemokraterna 04–06. Statssekreterare, Statsrådsberedningen 06–14.
Föräldrar
Programmeraren Arne Forssmed och tandsköterskan Ia Forssmed, f. Sundell.
Utbildning
Grundskola, Alfred Dalinskolan, Huskvarna, slutår 91. High School (Honorary diploma) Ripley High School, Ripley, West Virginia, USA 93. Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje med estetisk inriktning, Sandagymnasiet, Huskvarna, slutår 94. Universitetsstudier med statsvetenskap som huvudämne 95–00.