Jamal El-Haj (-)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Valkrets
- Malmö kommun, plats 35
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2016-06-15 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-12-21
- Ledamot
- 2020-11-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-11-13
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-06-28 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-03-24
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2023-03-24 – 2024-02-12
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2023-03-06 – 2023-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 16– (ersättare 160615–180924). Ledamot utrikesutskottet 20–22. Suppleant skatteutskottet 16–18, utrikesutskottet 18–20 och 22–23, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 20 och 21, arbetsmarknadsutskottet 22–23 och trafikutskottet 23–. Suppleant OSSE-delegationen 23.