Jan Ericson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra, plats 160
- Titel
- Jur.kand.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 66 93
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2012-10-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-10-17
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-11-08 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-07
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2019-02-14 –
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-11-08 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2022-10-27 –
- Vice ordförande
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06–10 och 17–18, utbildningsutskottet 10–14, finansutskottet 14– och EU-nämnden 18–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–14, arbetsmarknadsutskottet 10–14 och 22– samt utbildningsutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 18–19. Vice ordförande riksdagens råd för Riksrevisionen 19–22 och ordförande 22–. Suppleant riksdagsstyrelsen 22–.
Föräldrar
Ekonomen Herbert Ericson och lågstadieläraren Marit Ericson.
Utbildning
Jur.kand., Göteborgs universitet 93.
Anställningar
SEB 86–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mark 03–06, 10 och 14. Ledamot, utbildningsnämnden 98–05, kommunstyrelsen 03–06, arbetsutskottet 03–06, räddningsnämnden och krisledningsnämnden 03–06. Ordförande, brottsförebyggande rådet, Marks kommun 03–06. Ledamot, skattenämnden, regionskattenämnden och storföretagsskattenämnden, Västra Götalands län 03–06. Ersättare, kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt ledamot av valnämnden, Sätila församling 97–05.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Sätila moderata partiförening 98–10. Vice ordförande, Moderaterna i Marks kommun 03–, gruppledare 03–06. Ledamot, förbundsstyrelsen, politiska utskottet och valledningen, Moderaterna i Södra Älvsborgs län 03–07. Vice ordförande, Saco-föreningen, SEB Västra Sverige 99–07. Styrelseledamot, Sacos koncernfackstyrelse inom SEB Sverige 02–06. Styrelseledamot och kassör, Föräldrakooperativet Bybarna ekonomiska förening 96–01.
Bostadsort
Ubbhult
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar
Interpellation 2019/20:475 av Johan Hedin (C)
Interpellation 2019/20:475 Straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar av Johan Hedin C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I slutet av augusti stoppade och kontrollerade unga maskerade män bilar som körde in i och ut ur stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg. Vägspärrarna upprättades för att- Inlämnad
- 2020-09-03
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Finansministerns uttalande om skattesänkningar
Interpellation 2019/20:366 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2019/20:366 Finansministerns uttalande om skattesänkningar av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S I en intervju i Expressen den 17 februari uttalar finansminister Magdalena Andersson att det citat är tönterier att kräva sänkt skatt på jobb och företagande för att minska klyftorna i samhället.- Inlämnad
- 2020-02-26
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Konsumentverkets agerande gällande regler vid tobaksförsäljning
Interpellation 2019/20:363 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2019/20:363 Konsumentverkets agerande gällande regler vid tobaksförsäljning av Jan Ericson M till Statsrådet Lena Micko S I december 2018 röstade riksdagen igenom en ny lagstiftning om tobaksprodukter. Riksdagen antog dock inte regeringens förslag till ny tobakslag i dess helhet utan ändrade regeringsförslaget- Inlämnad
- 2020-02-26
- Besvarare
- Statsrådet Lena Micko (S)
Statliga bolag och konkurrens
Interpellation 2019/20:312 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2019/20:312 Statliga bolag och konkurrens av Lars Beckman M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Arento AB är ett helsvenskt statligt bolag som ingår i Sveviakoncernen och som verkar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Bolaget ägnar sig åt uthyrning av maskiner, verktyg och bilar. På samtliga orter- Inlämnad
- 2020-02-04
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
En avgift för att lägga upp virke längs vägar
Interpellation 2019/20:253 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2019/20:253 En avgift för att lägga upp virke längs vägar av Jan Ericson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Alla talar i dag varmt om de gröna näringarna, hur vi ska använda mer biobränslen, bygga mer i trä och hur mycket skogsnäringen betyder för svensk ekonomi. Samtidigt pågår ett närmast obegripligt- Inlämnad
- 2020-01-14
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
En avgift för att lägga virke utmed allmän väg
Interpellation 2019/20:252 av Sten Bergheden (M)
Interpellation 2019/20:252 En avgift för att lägga virke utmed allmän väg av Sten Bergheden M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trafikverket avser att införa en avgift på 2 900 kronor från den 1 januari 2020 för att få lägga virkeslag utmed de allmänna vägarna. Skogen är en av våra viktigaste näringsgrenar den- Inlämnad
- 2020-01-14
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer
Interpellation 2019/20:216 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2019/20:216 Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S De senaste åren har medierna gjort ett antal avslöjanden om missbruk av samordningsnummer. Det är ett problem som verkar vara mycket värre och mer utbrett än vad någon kunnat ana. Det finns- Inlämnad
- 2019-12-13
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Efterlevandepensioner till utrikesfödda barn
Interpellation 2019/20:181 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2019/20:181 Efterlevandepensioner till utrikesfödda barn av Jan Ericson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I två rapporter som jag har beställt från riksdagens utredningstjänst RUT visar det sig att stora belopp utbetalas i efterlevandepensioner till utrikesfödda ensamkommande barn, för påstått avlidna- Inlämnad
- 2019-11-29
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Kommunsektorns ekonomiska problem
Interpellation 2019/20:182 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2019/20:182 Kommunsektorns ekonomiska problem av Jan Ericson M till Statsrådet Lena Micko S Larmen från den svenska kommun- och landstings-regionsektorn kommer i strid ström, trots högkonjunktur med goda skatteintäkter. Orsakerna är flera. Demografiska förändringar med en större andel äldre och barn, kraftigt- Inlämnad
- 2019-11-29
- Besvarare
- Statsrådet Lena Micko (S)
Transportstyrelsens besked om husbilsskatt
Interpellation 2019/20:6 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2019/20:6 Transportstyrelsens besked om husbilsskatt av Jan Ericson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I våras var det stor uppståndelse kring Transportstyrelsens hot om nya beskattningsregler för nya husbilar, så kallad WLTP-beskattning. Hela branschen var orolig och många husbilsköpare avvaktade.- Inlämnad
- 2019-09-16
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)