Jan Ericson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra, plats 160
- Titel
- Jur.kand.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 66 93
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2012-10-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-10-17
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-11-08 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-07
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2019-02-14 –
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-11-08 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2022-10-27 –
- Vice ordförande
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06–10 och 17–18, utbildningsutskottet 10–14, finansutskottet 14– och EU-nämnden 18–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–14, arbetsmarknadsutskottet 10–14 och 22– samt utbildningsutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 18–19. Vice ordförande riksdagens råd för Riksrevisionen 19–22 och ordförande 22–. Suppleant riksdagsstyrelsen 22–.
Föräldrar
Ekonomen Herbert Ericson och lågstadieläraren Marit Ericson.
Utbildning
Jur.kand., Göteborgs universitet 93.
Anställningar
SEB 86–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mark 03–06, 10 och 14. Ledamot, utbildningsnämnden 98–05, kommunstyrelsen 03–06, arbetsutskottet 03–06, räddningsnämnden och krisledningsnämnden 03–06. Ordförande, brottsförebyggande rådet, Marks kommun 03–06. Ledamot, skattenämnden, regionskattenämnden och storföretagsskattenämnden, Västra Götalands län 03–06. Ersättare, kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt ledamot av valnämnden, Sätila församling 97–05.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Sätila moderata partiförening 98–10. Vice ordförande, Moderaterna i Marks kommun 03–, gruppledare 03–06. Ledamot, förbundsstyrelsen, politiska utskottet och valledningen, Moderaterna i Södra Älvsborgs län 03–07. Vice ordförande, Saco-föreningen, SEB Västra Sverige 99–07. Styrelseledamot, Sacos koncernfackstyrelse inom SEB Sverige 02–06. Styrelseledamot och kassör, Föräldrakooperativet Bybarna ekonomiska förening 96–01.
Bostadsort
Ubbhult
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bekämpning av den spanska skogssnigeln
Skriftlig fråga 2006/07:1492 av Ericson, Jan (m)
den 18 juli Fråga 2006/07:1492 Bekämpning av den spanska skogssnigeln av Jan Ericson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Den spanska skogssnigeln mördarsnigeln sprider sig allt snabbare över landet, och har nu också börjat para sig med vår svenska skogssnigel, vilket skapar en alltmer vinterhärdig hybridform.- Inlämnad
- 2007-07-18
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Väg- och fordonsfrågor
Betänkande 2006/07:TU7
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är att åtgärder redan är genomförda eller att arbete pågår i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om enskilda vägar, ekonomisk brottslighet inom taxibranschen, problem vid överlast, minskad användning av fossila drivmedel med mera, statens upphandling av miljöbilar, infrastruktur för förnybara drivmedel, alternativ halkbekämpning, regler för fordonsekipage och vinterklassning av fordon.- Behandlade dokument
- 43
- Förslagspunkter
- 27
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 34, 1 minuter
- Beredning
- 2007-01-23
- Justering
- 2007-02-27
- Debatt
- 2007-03-15
- Beslut
- 2007-03-21
Bostadsanpassningsbidrag
Skriftlig fråga 2006/07:488 av Ericson, Jan (m)
den 16 januari Fråga 2006/07:488 Bostadsanpassningsbidrag av Jan Ericson m till statsrådet Maria Larsson kd Riksdagens utredningstjänst RUT har, på mitt uppdrag, utrett rättsläget rörande bostadsanpassningsbidrag. Personer som i dag får hissar och annan kostnadskrävande utrustning för bostadsanpassning anses enligt- Inlämnad
- 2007-01-16
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
Betänkande 2006/07:AU3
Riksdagen skickade tillbaka ärendet om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen till arbetsmarknadsutskottet för ytterligare behandling. Utskottet hade föreslagit att införandet av den successiva sänkningen av a-kassan senareläggs, från den 1 januari 2007 till den 5 mars. Vidare hade utskottet föreslagit att ersättningen, för en person som under löpande ersättningsperiod med a-kassa genom arbete kvalificerar sig för ytterligare en period, ska kunna beräknas på den tidigare inkomsten. Nivån på ersättningen ska i sådana fall vara 65 procent. De föreslagna ändringarna i a-kassan omfattar: Arbetsvillkoret skärps. För att ha rätt till inkomstrelaterad a-kassa krävs 80 i stället för 70 timmars arbete per månad under sex månader (inom en ramtid av tolv månader) Den så kallade överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen begränsas till fem år, från nuvarande sju år. Möjligheten att kvalificera sig till a-kassa genom studier, det så kallade studerandevillkoret, avskaffas Nivån på a-kassan sänks successivt under ersättningsperioden, från 80 procent av inkomsten i början av perioden till 65 procent mot slutet. Beräkningen av den så kallade normalarbetstiden som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen ändras. Arbetslöshetskassorna är skyldiga att betala så kallade finansieringsavgifter till staten för att bekosta en del av de statliga utgifterna för arbetslöshetsersättning. Nu införs en förhöjd finansieringsavgift, vilket innebär höjda avgifter för a-kassornas medlemmar. Ändringarna, med undantag för den successiva sänkningen av nivån på ersättningen, föreslås börja gälla den 1 januari 2007.- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 130, 361 minuter
- Justering
- 2006-12-12
- Debatt
- 2006-12-20
- Beslut
- 2006-12-20
Införande av vårdnadsbidrag
Skriftlig fråga 2006/07:215 av Ericson, Jan (m)
den 24 november Fråga 2006/07:215 Införande av vårdnadsbidrag av Jan Ericson m till socialminister Göran Hägglund kd I många svenska kommuner finns ett starkt tryck från invånarna att skapa ökad rättvisa mellan de familjer som utnyttjar kommunal barnomsorg och förskola och dem som hellre vill vara hemma några- Inlämnad
- 2006-11-24
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Kommunernas inflytande över trafiksäkerheten
Motion 2006/07:T263 av Jan Ericson (m)
Motion till riksdagen 2006/07:T263 av Jan Ericson m Kommunernas inflytande över trafiksäkerheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna bör få ökad makt att fatta beslut rörande hastighetsbegränsning, skyltning och andra trafiksäkerhetsåtgärder- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag