Jan Ericson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra, plats 160
- Titel
- Jur.kand.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 66 93
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2012-10-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-10-17
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-11-08 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-07
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2019-02-14 –
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-11-08 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2022-10-27 –
- Vice ordförande
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06–10 och 17–18, utbildningsutskottet 10–14, finansutskottet 14– och EU-nämnden 18–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–14, arbetsmarknadsutskottet 10–14 och 22– samt utbildningsutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 18–19. Vice ordförande riksdagens råd för Riksrevisionen 19–22 och ordförande 22–. Suppleant riksdagsstyrelsen 22–.
Föräldrar
Ekonomen Herbert Ericson och lågstadieläraren Marit Ericson.
Utbildning
Jur.kand., Göteborgs universitet 93.
Anställningar
SEB 86–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mark 03–06, 10 och 14. Ledamot, utbildningsnämnden 98–05, kommunstyrelsen 03–06, arbetsutskottet 03–06, räddningsnämnden och krisledningsnämnden 03–06. Ordförande, brottsförebyggande rådet, Marks kommun 03–06. Ledamot, skattenämnden, regionskattenämnden och storföretagsskattenämnden, Västra Götalands län 03–06. Ersättare, kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt ledamot av valnämnden, Sätila församling 97–05.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Sätila moderata partiförening 98–10. Vice ordförande, Moderaterna i Marks kommun 03–, gruppledare 03–06. Ledamot, förbundsstyrelsen, politiska utskottet och valledningen, Moderaterna i Södra Älvsborgs län 03–07. Vice ordförande, Saco-föreningen, SEB Västra Sverige 99–07. Styrelseledamot, Sacos koncernfackstyrelse inom SEB Sverige 02–06. Styrelseledamot och kassör, Föräldrakooperativet Bybarna ekonomiska förening 96–01.
Bostadsort
Ubbhult
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Krisstöd till enskilda näringsidkare
Skriftlig fråga 2019/20:1756 av Jan Ericson (M)
Fråga 2019/20:1756 Krisstöd till enskilda näringsidkare av Jan Ericson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Under coronapandemin har regeringen lagt fram ett antal förslag om krisstöd till näringslivet. Många av dessa förslag har haft ett brett politiskt stöd i riksdagen. Tyvärr har dock enskilda näringsidkare småföretagare- Inlämnad
- 2020-07-07
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Regeringsöverenskommelse om Arlanda flygplats
Skriftlig fråga 2019/20:1710 av Jan Ericson (M)
Fråga 2019/20:1710 Regeringsöverenskommelse om Arlanda flygplats av Jan Ericson M till Statsrådet Per Bolund MP Nyligen meddelade regeringen att man ger ett särskilt krisstöd till SAS och till Swedavia. Detta till följd av att flyget i princip står på marken till följd av framför allt politiska beslut i samband med coronapandemin.- Inlämnad
- 2020-06-30
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Regeringsöverenskommelse om Arlanda flygplats
Skriftlig fråga 2019/20:1709 av Jan Ericson (M)
Fråga 2019/20:1709 Regeringsöverenskommelse om Arlanda flygplats av Jan Ericson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Nyligen meddelade regeringen att man ger ett särskilt krisstöd till SAS och till Swedavia. Detta till följd av att flyget i princip står på marken till följd av framför allt politiska beslut i samband- Inlämnad
- 2020-06-30
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Krisstöd för paketresebranschen
Skriftlig fråga 2019/20:1707 av Jan Ericson (M)
Fråga 2019/20:1707 Krisstöd för paketresebranschen av Jan Ericson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S I medierna framkommer uppgifter om att ett flertal kända och mycket framgångsrika artister med tidigare mycket höga årsinkomster beviljats krisstöd för inställda spelningar under coronapandemin. En del av de nämnda- Inlämnad
- 2020-06-30
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Prioriteringar av krisstöd
Skriftlig fråga 2019/20:1706 av Jan Ericson (M)
Fråga 2019/20:1706 Prioriteringar av krisstöd av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S I medierna framkommer uppgifter om att ett flertal kända och mycket framgångsrika artister med tidigare mycket höga årsinkomster beviljats krisstöd för inställda spelningar under coronapandemin. En del av de nämnda- Inlämnad
- 2020-06-30
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
En coronaportal för företag, allmänhet och medier
Skriftlig fråga 2019/20:1143 av Jan Ericson (M)
Fråga 2019/20:1143 En coronaportal för företag, allmänhet och medier av Jan Ericson M till Finansminister Magdalena Andersson S Det är många förslag om krisåtgärder för företagen och medborgarna i luften just nu. En del är sådant regeringen eller andra myndigheter kan genomföra själva och annat måste passera riksdagen- Inlämnad
- 2020-04-02
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)