Jan Ericson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra, plats 160
- Titel
- Jur.kand.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 66 93
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2012-10-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-10-17
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-11-08 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-07
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2019-02-14 –
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-11-08 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2022-10-27 –
- Vice ordförande
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06–10 och 17–18, utbildningsutskottet 10–14, finansutskottet 14– och EU-nämnden 18–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–14, arbetsmarknadsutskottet 10–14 och 22– samt utbildningsutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 18–19. Vice ordförande riksdagens råd för Riksrevisionen 19–22 och ordförande 22–. Suppleant riksdagsstyrelsen 22–.
Föräldrar
Ekonomen Herbert Ericson och lågstadieläraren Marit Ericson.
Utbildning
Jur.kand., Göteborgs universitet 93.
Anställningar
SEB 86–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Mark 03–06, 10 och 14. Ledamot, utbildningsnämnden 98–05, kommunstyrelsen 03–06, arbetsutskottet 03–06, räddningsnämnden och krisledningsnämnden 03–06. Ordförande, brottsförebyggande rådet, Marks kommun 03–06. Ledamot, skattenämnden, regionskattenämnden och storföretagsskattenämnden, Västra Götalands län 03–06. Ersättare, kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt ledamot av valnämnden, Sätila församling 97–05.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Sätila moderata partiförening 98–10. Vice ordförande, Moderaterna i Marks kommun 03–, gruppledare 03–06. Ledamot, förbundsstyrelsen, politiska utskottet och valledningen, Moderaterna i Södra Älvsborgs län 03–07. Vice ordförande, Saco-föreningen, SEB Västra Sverige 99–07. Styrelseledamot, Sacos koncernfackstyrelse inom SEB Sverige 02–06. Styrelseledamot och kassör, Föräldrakooperativet Bybarna ekonomiska förening 96–01.
Bostadsort
Ubbhult
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hastigheten på tågen mellan Göteborg och Borås
Skriftlig fråga 2020/21:1746 av Jan Ericson (M)
Fråga 2020/21:1746 Hastigheten på tågen mellan Göteborg och Borås av Jan Ericson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Diskussionen om val av typ av järnvägsräls på sträckan GöteborgBorås har pågått länge. Regeringen anser att det är räls för höghastighetståg som ska byggas. Frågan är vad regeringen menar med detta.- Inlämnad
- 2021-02-10
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Järnvägsutbyggnaden mellan Göteborg och Borås
Skriftlig fråga 2020/21:1099 av Jan Ericson (M)
Fråga 2020/21:1099 Järnvägsutbyggnaden mellan Göteborg och Borås av Jan Ericson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Redan 2012 beslutade den dåvarande alliansregeringen att börja bygga ny järnväg för traditionella snabbtåg mellan Göteborg och Borås, med byggstart 2019. Det gällde den viktiga sträckan MölnlyckeBollebygd,- Inlämnad
- 2020-12-17
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Det planerade stationsläget vid Landvetter
Skriftlig fråga 2020/21:943 av Jan Ericson (M)
Fråga 2020/21:943 Det planerade stationsläget vid Landvetter av Jan Ericson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S En av tankarna med ny sträckning och moderniseringen av järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Borås var att få en järnvägsanslutning till Landvetter flygplats. Uppseendeväckande uppgifter har nu- Inlämnad
- 2020-12-10
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Myndigheternas hållbarhetsarbete
Skriftlig fråga 2020/21:603 av Jan Ericson (M)
Fråga 2020/21:603 Myndigheternas hållbarhetsarbete av Jan Ericson M till Statsrådet Lena Micko S Myndigheters omorganisationer, flyttningar och byte av lokaler medför ofta stora kostnader. Dessutom medför det stora belastningar på hållbarhetsarbetet genom att stora mängder med kontorsmöbler och utrustning kasseras i samband- Inlämnad
- 2020-11-19
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Myndigheternas och statliga företags hållbarhetsarbete
Skriftlig fråga 2020/21:583 av Jan Ericson (M)
Fråga 2020/21:583 Myndigheternas och statliga företags hållbarhetsarbete av Jan Ericson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Myndigheters omorganisationer, flyttningar och byte av lokaler medför ofta stora kostnader. Dessutom medför det stora belastningar på hållbarhetsarbetet genom att stora mängder med kontorsmöbler- Inlämnad
- 2020-11-19
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Branschen för körkorts- och ID-fotografering
Skriftlig fråga 2008/09:644 av Ericson, Jan (m)
den 20 februari Fråga 2008/09:644 Branschen för körkorts- och ID-fotografering av Jan Ericson m till näringsminister Maud Olofsson c Under den tidigare s-regeringen fråntog man fotograferna passfotograferingen och förde över denna till polisen. Detta gjorde enligt branschen tusentals fotografer runt om i landet- Inlämnad
- 2009-02-20
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)