Jan Erik Ågren (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- prost
- Född år
- 1944
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2002-09-30
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 1994-10-02
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2009-08-31 – 2010-02-28
- Ersättare
- 2009-06-15 – 2009-08-16
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 1991-10-14 – 1994-10-01
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2009-08-31 – 2010-02-28
- Suppleant
- 2009-06-15 – 2009-08-16
- Suppleant
- 2002-01-18 – 2002-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2009-08-31 – 2010-02-28
- Suppleant
- 2009-06-15 – 2009-08-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Suppleant
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Suppleant
- 2001-10-25 – 2001-12-11
- Deputerad
- 1999-03-23 – 1999-09-13
- Suppleant
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Suppleant
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Suppleant
- 2001-03-27 – 2001-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Riksdagens förvaltningskontor
- Suppleant
- 1993-05-24 – 1994-10-02
Valberedningen
- Suppleant
- 2000-06-08 – 2002-09-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1991- Suppleant i Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94 och Valberedningen 99/00-. - Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94.
Bostadsort
Ramsele
Utbildning
Teologie kandidat, prästvigd 73. Kyrkoherde i Ramsele 79-. Kontraktsprost i Ramsele kontrakt 81-92.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/kristdemokraternas partistyrelse, vice ordförande 86-99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 92-98 och Styrelsen för psykologiskt försvar 94-96. Ledamot av av Militärledningens rådgivande nämnd 92-. - Ledamot av beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92, kyrkoberedningen 92-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, kyrkoutjämningsutredningen 94- och kommittén för utredningen om radion ovh televisionen vid krig och krigsfara 94-96.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Sollefteå kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. - Ledamot av kyrkomötet 91-.
Föräldrar
Kyrkoherden Martin Johannes Ågren och Ester Ingegerd Juhlin