Jan Lindholm (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Förskollärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2004-08-16 – 2004-11-14
- Ersättare
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-05-24 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2016-11-09 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
Föräldrar
Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
Utbildning
Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
Anställningar
ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Politik för teknik som sänker halten koldioxid i atmosfären
Motion 2015/16:1141 av Jan Lindholm och Stefan Nilsson (båda MP)
Motion till riksdagen 2015/16:1141 av Jan Lindholm och Stefan Nilsson båda MP Politik för teknik som sänker halten koldioxid i atmosfären Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att minska mängden klimatpåverkande gaser i atmosfären av humant ursprung och tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Vagabonderande strömmar
Motion 2015/16:1140 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2015/16:1140 av Jan Lindholm MP Vagabonderande strömmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av åtgärder som avskaffar problemet med vagabonderande strömmar och tillkännager detta för regeringen. Tidigare behandling I riksdagens behandling- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sommartid som normaltid
Motion 2015/16:1135 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2015/16:1135 av Stefan Nilsson m.fl. MP Sommartid som normaltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra nuvarande sommartid till normaltid året runt och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Sommartid har i Sverige funnits sedan år 1980.- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Psykiatrisk vård för nyanlända flyktingar
Motion 2015/16:1134 av Marco Venegas m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2015/16:1134 av Marco Venegas m.fl. MP Psykiatrisk vård för nyanlända flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja kompetensen angående psykiatrisk vård för nyanlända flyktingar och tillkännager detta för regeringen. Motivering En tredjedel- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad rättvisa i vinhandeln
Motion 2015/16:749 av Amineh Kakabaveh och Jan Lindholm (V, MP)
Motion till riksdagen 2015/16:749 av Amineh Kakabaveh och Jan Lindholm V, MP Ökad rättvisa i vinhandeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Systembolaget i sin uppförandekod ska inkludera social hållbarhet i leverantörskedjan och utgå från lantarbetares intressen- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Byggregler som försvårar energiomställningen
Motion 2015/16:726 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2015/16:726 av Jan Lindholm MP Byggregler som försvårar energiomställningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslaget om nya byggregler och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Boverket har nyligen lagt fram förslag om hur framtidens- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Grundlagsreglering av penningenheten
Motion 2015/16:725 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2015/16:725 av Jan Lindholm MP Grundlagsreglering av penningenheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta formuleringen om penningenheten från riksbankslagen till grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Tidigare behandling Motionen- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skattemässig rättvisa mellan upplåtelseformer för boende
Motion 2015/16:724 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2015/16:724 av Jan Lindholm MP Skattemässig rättvisa mellan upplåtelseformer för boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en rättvis skattebelastning av de olika upplåtelseformerna för boende och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre skydd för enskild med god man som missköter sitt uppdrag
Motion 2015/16:723 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2015/16:723 av Jan Lindholm MP Bättre skydd för enskild med god man som missköter sitt uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av bättre skydd för enskilda med god man och tillkännager detta för regeringen. Motivering En person som av- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inga atomvapen eller kärnavfall i Arktis
Motion 2015/16:722 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2015/16:722 av Jan Lindholm MP Inga atomvapen eller kärnavfall i Arktis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om risker med radioaktivt avfall i Arktis och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
El för uppvärmning
Motion 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm MP El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen. Inledning Med anledning av att Boverket har lagt ett förslag när det gäller- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken
Motion 2015/16:720 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2015/16:720 av Jan Lindholm MP Om 4 kap. 6 tredje stycket miljöbalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fördelen med att stryka 4 kap. 6 tredje stycket miljöbalken och tillkännager detta för regeringen. Tidigare behandling Detta yrkande har civilutskottet- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag