Jan Lindholm (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Förskollärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2004-08-16 – 2004-11-14
- Ersättare
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-05-24 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2016-11-09 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
Föräldrar
Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
Utbildning
Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
Anställningar
ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kärnkraften ska betala- Inlämnad
- 2011-06-16
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2010/11:90 Nordiskt samarbete 2010
Motion 2010/11:U17 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:U17 av Jan Lindholm MP med anledning av skr. 2010/11:90 Nordiskt samarbete 2010 MP028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens bristfälliga hantering av Nordiska rådets rekommendation 7 från 2007. Riksdagen- Inlämnad
- 2011-05-12
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011
Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: UO Anslag Regeringens- Inlämnad
- 2011-05-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition MP026 Inledning Miljöpartiet de gröna har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga, ett Sverige som är öppet mot omvärlden och- Inlämnad
- 2011-05-04
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,
Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta- Inlämnad
- 2011-04-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU26
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet
Motion 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet MP016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillhandahållande av leksaker i verksamhet som utövas av ideella organisationer- Inlämnad
- 2011-02-25
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Hot mot Västerdalälven
Skriftlig fråga 2010/11:295 av Lindholm, Jan (MP)
den 11 februari Fråga 2010/11:295 Hot mot Västerdalälven av Jan Lindholm MP till miljöminister Andreas Carlgren C Miljödomstolen har tillåtit en höjning av dämningsgränsen på 2,33 meter vid Eldforsen i Västerdalälven och gett tillstånd för Fortum att starta drift. För bolaget innebär detta en tilldelning av- Inlämnad
- 2011-02-11
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Skydd mot förorening av Västerdalälven
Skriftlig fråga 2010/11:187 av Lindholm, Jan (MP)
den 17 december Fråga 2010/11:187 Skydd mot förorening av Västerdalälven av Jan Lindholm MP till miljöminister Andreas Carlgren C Ärendet om ett nytt reningsverk för avloppsvatten för att avlasta Köarån i Malung-Sälen har hamnat i Nacka tingsrätt och jag har tagit del av dels yttrandet från länsstyrelsen, dels- Inlämnad
- 2010-12-17
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering
Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V)
Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering S83023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra överskuldsättning. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2010-11-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,
Ansvarsfull kemikaliepolitik
Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. MP Ansvarsfull kemikaliepolitik MP1002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Regeringen nonchalerar problemen 7 En ansvarsfull kemikaliepolitik 7 Begränsa användningen av farliga ämnen 8 Nationell begränsning av bisfenol A 8 Nationell begränsning- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 29
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU10 2010/11:MJU15 2010/11:NU20 2010/11:SkU21
- Riksdagsbeslut
- (29 yrkanden): 29 avslag
Hållbart fiske
Motion 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. MP Hållbart fiske MP1611 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhandlingar bör driva linjen att det ska införas hållbarhetskriterier som ska gälla EU:s- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU11 2010/11:SkU21 2010/11:TU16
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Adoptionskostnadsbidraget
Motion 2010/11:Sf382 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf382 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Adoptionskostnadsbidraget MP1807 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över nivån på adoptionskostnadsbidraget. Inledning Barnlöshet är sedan 1997 klassat som en sjukdom.- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fildelning, rättssäkerhet och integritet
Motion 2010/11:N440 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:N440 av Maria Ferm m.fl. MP Fildelning, rättssäkerhet och integritet MP2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avkriminalisera fildelning mellan privatpersoner för privat bruk. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Konsumtionens miljö- och hälsopåverkan utomlands
Motion 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. MP Konsumtionens miljö- och hälsopåverkan utomlands MP3106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta en samlad strategi inom ramen för miljömålsarbetet för åtgärder som begränsar- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Farliga kemikalier
Motion 2010/11:MJ433 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ433 av Jan Lindholm MP Farliga kemikalier MP2602 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att snabbt öka ambitionerna när det gäller att minimera användningen av farliga kemikalier i vår omgivning. Riksdagen- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU29 2010/11:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förstärkt talerätt för miljöorganisationer
Motion 2010/11:MJ432 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ432 av Gustav Fridolin m.fl. MP Förstärkt talerätt för miljöorganisationer MP2107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör göra en bred översyn av miljöorganisationernas talerätt i syfte- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Antalet vargar i Sverige
Motion 2010/11:MJ420 av Tina Ehn m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ420 av Tina Ehn m.fl. MP Antalet vargar i Sverige MP1612 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Naturvårdsverkets delegationsbeslut om licensjakt på varg inte bör utgå ifrån en populationsstorlek som inte överstiger- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En grönare stad är en trevligare stad
Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP En grönare stad är en trevligare stad MP1001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 En grönare stad är en trevligare stad 6 Bygga vidare 7 Plats för det mänskliga 8 Låt bilarna rulla 9 Mjuka transporter 9 En- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU1 2010/11:CU22 2010/11:MJU10 2010/11:MJU16 2010/11:MJU18 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU18 2010/11:TU21
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
Miljöeffekter av läkemedelsrester
Motion 2010/11:So556 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:So556 av Jan Lindholm MP Miljöeffekter av läkemedelsrester MP2627 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ofördelaktiga miljöeffekter av läkemedelsrester med inriktning på lagreglering för att minska de- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Grön alkoholpolitik
Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. MP Grön alkoholpolitik MP1623 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1 2010/11:KU23 2010/11:SkU21 2010/11:SoU4 2010/11:UU13
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag