Jan Lindholm (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Förskollärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2004-08-16 – 2004-11-14
- Ersättare
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-05-24 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2016-11-09 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
Föräldrar
Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
Utbildning
Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
Anställningar
ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Konkurrenshinder
Skriftlig fråga 2011/12:556 av Lindholm, Jan (MP)
den 27 april Fråga 2011/12:556 Konkurrenshinder av Jan Lindholm MP till näringsminister Annie Lööf C Den moderatledda högerregeringen uttalar ofta sitt stöd för konkurrens bland annat som ett medel för utveckling. Som miljöpartist delar jag den uppfattningen på många verksamhetsområden, dock inte på alla. Inom- Inlämnad
- 2012-04-27
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi16 av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi16 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition MP030 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Gröna jobb och modern välfärd 5 1 Det ekonomiska läget 5 1.1 Skuldkrisen i Europa 5 1.2 Stabila offentliga finanser 6 1.3 Ungdomsarbetslösheten- Inlämnad
- 2012-05-02
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 30 avslag
med anledning av skr. 2011/12:141 Kärnkraft utan statliga subventioner
Motion 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:141 Kärnkraft utan statliga subventioner MP029 Sammanfattning I juni 2010 biföll riksdagen regeringens proposition om att tillåta nya kärnreaktorer i Sverige. Ett villkor från ett enigt näringsutskott var att regeringen skulle återkomma- Inlämnad
- 2012-04-25
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU24
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader
Motion 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det fortsatta arbetet med nära-nollenergibyggnader skulle underlättas- Inlämnad
- 2012-04-13
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU27
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer
Motion 2011/12:C9 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:C9 av Jan Lindholm MP med anledning av prop. 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer MP025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsyn av placering av barn i utlandet och beaktandet av barnets- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2011/12:120 Vägen till mer effektiva energideklarationer
Motion 2011/12:C8 av Lise Nordin och Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:C8 av Lise Nordin och Jan Lindholm MP med anledning av prop. 2011/12:120 Vägen till mer effektiva energideklarationer MP023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att energideklarationerna ska föreslå åtgärder för att- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård
Motion 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns rätt till juridiskt biträde. Motivering I proposition- Inlämnad
- 2012-01-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvar för framtiden – Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2012
Motion 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. MP Ansvar för framtiden Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2012 MP1001 Inledning Sverige har fantastiska möjligheter att genom klimatsmarta investeringar skapa många nya arbetstillfällen, forma ett hållbart samhälle och bygga Sverige starkare inför framtiden.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2 2011/12:FiU1 2011/12:MJU1 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU13 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
Motion 2011/12:C417 av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:C417 av Jan Lindholm m.fl. MP Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik MP1030 Sammanfattning Rätten till bostad är grundläggande och framgår av regeringsformen. Ändå gör regeringen ingenting mer än att underlätta andrahandsuthyrning, för att- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1 2011/12:CU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Flyg med förnuft
Motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2503 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU11 2011/12:MJU25 2011/12:SkU15 2011/12:SkU16 2011/12:TU1 2011/12:TU15 2011/12:TU5
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Trafikflyg över Fulufjällets nationalpark
Motion 2011/12:T457 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:T457 av Jan Lindholm MP Trafikflyg över Fulufjällets nationalpark MP2606 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om flygning över Fulufjällets nationalpark. Bakgrund Våra nationalparker har delvis tillkommit för att ge- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En skog för framtiden
Motion 2011/12:MJ468 av Stina Bergström m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ468 av Stina Bergström m.fl. MP En skog för framtiden MP1205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av den svenska modellen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Strandskyddet
Motion 2011/12:MJ466 av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ466 av Jan Lindholm m.fl. MP Strandskyddet MP2616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de förslag som motionen lyfter fram för att stärka strandskyddet. Bakgrund Sedan 1950-talet har Sverige haft en strandskyddslagstiftning- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett aktivt klimatarbete
Motion 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm MP Ett aktivt klimatarbete MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förnyelse av sådan forsknings- och kunskapsutveckling som möter behovet av att byta inriktning från tillväxt- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25 2011/12:NU5 2012/13:UU7 2013/14:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Vargjakt
Motion 2011/12:MJ458 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ458 av Jan Lindholm MP Vargjakt MP2642 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa licensjakt på varg. Motivering Sverige skall självklart inte blint lyda EU utan hävda svenska intressen, men man kan ändå- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bullerfrågan
Motion 2011/12:MJ456 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ456 av Jan Lindholm MP Bullerfrågan MP2639 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade satsningar på bullerbekämpning. Bakgrund En nyligen publicerad studie visar att inlärning fungerar bäst i tysta miljöer. Det- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Legalisering av spritbutiker
Motion 2011/12:So656 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:So656 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan MP Legalisering av spritbutiker MP2619 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte lägga fram förslaget om att tillåta s.k. gårdsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Uranprospektering
Motion 2011/12:N417 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N417 av Jan Lindholm MP Uranprospektering MP2624 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten för en kommun att utan nationell hänsyn besluta om förbud mot prospektering för uranbrytning. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
MR-kriterier för statligt exportfrämjande
Motion 2011/12:N416 av Valter Mutt m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N416 av Valter Mutt m.fl. MP MR-kriterier för statligt exportfrämjande MP2806 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska utarbeta en strategi för anpassa Sveriges statliga exportorgan till politiken- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En global klimatombudsman
Motion 2011/12:MJ457 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ457 av Jan Lindholm MP En global klimatombudsman MP2641 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ta initiativ till att införa en global klimatombudsman. Motiv Under ett seminarium i Luxemburg för parlamentariker,- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag