Jan Lindholm (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Förskollärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2004-08-16 – 2004-11-14
- Ersättare
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-05-24 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2016-11-09 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
Föräldrar
Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
Utbildning
Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
Anställningar
ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fastighetsskatten och taxeringen 2009
Interpellation 2007/08:650 av Green, Monica (s)
den 7 maj Interpellation 2007/08:650 Fastighetsskatten och taxeringen 2009 av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Villaägarnas Riksförbund har låtit Statistiska centralbyrån SCB studera de bostadsaffärer som ligger till grund för nya taxeringsvärden år 2009. Prognosen visar att taxeringsvärdena stiger- Inlämnad
- 2008-05-07
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn
Interpellation 2007/08:736 av Lindholm, Jan (mp)
den 13 maj Interpellation 2007/08:736 Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Det finns i dag inget försäkringsbolag i Sverige som med en hyresgäst tecknar en försäkring som omfattar egendoms- och personskador som uppstår hos hyresgästen vid en byggfelsskada- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008
Motion 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi12 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Utgiftsområde Anslag Avvikelse- Inlämnad
- 2008-05-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition
Motion 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi10 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition 1 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna presenterar i årets motion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen riktlinjer för en ekologiskt långsiktigt hållbar ekonomisk politik.- Inlämnad
- 2008-05-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Byggreglernas effekt på koldioxidutsläppen
Interpellation 2007/08:459 av Lindholm, Jan (mp)
den 3 mars Interpellation 2007/08:459 Byggreglernas effekt på koldioxidutsläppen av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Enligt Boverkets nya byggregler får en nyproducerad villa, söder om Dalarna, endast förbruka 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år och 130 kilowattimmar per kvadratmeter och år om- Inlämnad
- 2008-03-03
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning
Motion 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning mp054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår den föreslagna ändringen i 3 kap. 9 första stycket andra meningen alkohollagen. Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7- Inlämnad
- 2008-04-22
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2007/08:SoU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m.
Motion 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. mp052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att regeringen ska få meddela föreskrifter om att en vårdgivare får använda uppgifter om etnicitet som sökbegrepp för att göra vissa sammanställningar.- Inlämnad
- 2008-04-11
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling
Motion 2007/08:U25 av Jan Lindholm (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:U25 av Jan Lindholm mp med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling mp048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att vid arbete med internationella biståndsinsatser lyfta fram handel- Inlämnad
- 2008-04-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
Motion 2007/08:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:94. Motivering Miljöpartiet de gröna yrkar avslag på propositionens förslag- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus – familjepolitisk reform
Motion 2007/08:Sf18 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf18 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:93. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform
Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform mp036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:91. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslaget angående barntid.- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken – en politik för barnets rättigheter
Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra FN:s barnkonvention till- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik
Motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik mp045 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Jämlikhet och hållbarhet bortvalt 7 5 Ändrade rubriker på målområden 8 6 Utveckla lokalt folkhälsoarbete och- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 51
- Utskottsberedning
- 2007/08:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (51 yrkanden): 51 avslag
med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag
Motion 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag mp044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 5 marknadsföringslagen ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1. Riksdagen beslutar att 5 a marknadsföringslagen ska ges den lydelse som framgår- Inlämnad
- 2008-04-02
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2007/08:CU21
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering
Motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering mp034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att DO, Homo, Jämo och HO bör sammanföras i en gemensam myndighetsorganisation,- Inlämnad
- 2008-03-28
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU7
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
med anledning av prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården
Motion 2007/08:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:So15 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2008-03-18
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2007/08:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Förbud mot industriellt framställda transfetter
Interpellation 2007/08:390 av Lindholm, Jan (mp)
den 12 februari Interpellation 2007/08:390 Förbud mot industriellt framställda transfetter av Jan Lindholm mp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Jag har motionerat om förbud mot industriellt framställda transfetter i livsmedel alltsedan jag hösten 2004 blev riksdagsledamot. Forskningsläget- Inlämnad
- 2008-02-12
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
med anledning av prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m.
Motion 2007/08:N11 av Per Bolund m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2007/08:N11 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. mp025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till- Inlämnad
- 2008-03-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder
Interpellation 2007/08:330 av Lindholm, Jan (mp)
den 23 januari Interpellation 2007/08:330 Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Sedan början av 1980-talet har mögelskador i bostäder då och då dykt upp som ett allvarligt hälsoproblem. Många enskilda har fått sina liv förstörda genom så kraftiga hälsostörningar- Inlämnad
- 2008-01-23
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Bergslagsbanan
Interpellation 2007/08:374 av Runeson, Carin (s)
den 1 februari Interpellation 2007/08:374 Bergslagsbanan av Carin Runeson s till statsrådet Åsa Torstensson c Det är ingen överdrift att kalla Ludvika för ABB-koncernens centrum för kraftöverföring. Ingen annanstans i världen finns en så komplett elkraftsteknisk leverantör som hos just ABB i Ludvika. Företagets- Inlämnad
- 2008-02-01
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)