Jan Lindholm (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Förskollärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2004-08-16 – 2004-11-14
- Ersättare
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-05-24 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2016-11-09 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
Föräldrar
Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
Utbildning
Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
Anställningar
ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Alkoholfrågan
Skriftlig fråga 2005/06:1867 av Lindholm, Jan (mp)
den 20 juni Fråga 2005/06:1867 av Jan Lindholm mp till statsrådet Morgan Johansson s Alkoholfrågan Finland har deklarerat att de under sitt ordförandeskap har för avsikt att bland många andra frågor driva frågan om en höjning av minimiskattenivån för alkohol inom unionen. Det är självklart lovvärt och har fått- Inlämnad
- 2006-06-20
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
Mänskliga rättigheter i Polen
Skriftlig fråga 2005/06:1855 av Lindholm, Jan (mp)
den 19 juni Fråga 2005/06:1855 av Jan Lindholm mp till utrikesminister Jan Eliasson s Mänskliga rättigheter i Polen Europaparlamentet har i dag, torsdagen den 15 juni, i en resolution uttryckt stark oro för den homofobiska och främlingsfientliga utvecklingen i Polen. Orsakerna och tecknen på detta är många. Polens- Inlämnad
- 2006-06-19
- Besvarare
- Jan Eliasson (S)
Ändrade ekonomiska villkor för Riksförbundet för hivpositiva
Skriftlig fråga 2005/06:1663 av Lindholm, Jan (mp)
den 19 maj Fråga 2005/06:1663 av Jan Lindholm mp till statsrådet Morgan Johansson s Ändrade ekonomiska villkor för Riksförbundet för hivpositiva I samband med att det nationella ansvaret för hiv/aids-frågor flyttades från Folkhälsoinstitutet FHI till Socialstyrelsen SOS så tappades frågan om nivå på stöd till intresseorganisationer- Inlämnad
- 2006-05-19
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
Läkemedelsverket och Ritalina
Skriftlig fråga 2005/06:336 av Lindholm, Jan (mp)
den 11 november Fråga 2005/06:336 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ylva Johansson s Läkemedelsverket och Ritalina Den 15 juni i år godkände Läkemedelsverket försäljning i Sverige av amfetaminpreparatet Ritalina, som ges till barn med adhd. Detta trots att verket kände till katastrofala följder vid användning av- Inlämnad
- 2005-11-11
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
Kemikaliepolitiken viktig för folkhälsan
Skriftlig fråga 2005/06:85 av Lindholm, Jan (mp)
den 6 oktober Fråga 2005/06:85 av Jan Lindholm mp till statsrådet Lena Sommestad s Kemikaliepolitiken viktig för folkhälsan I proposition 2002/03:35 anger regeringen att folkhälsopolitikens mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Där sägs helt riktigt- Inlämnad
- 2005-10-06
- Besvarare
- Lena Sommestad (S)
Diskriminerande taxipriser för rullstolsburna
Skriftlig fråga 2005/06:46 av Lindholm, Jan (mp)
den 26 september Fråga 2005/06:46 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ulrica Messing s Diskriminerande taxipriser för rullstolsburna En aktivist från den franska handikapprörelsen på besök i Sverige fick nyligen erfara hur otillgängligt och dyrt Sverige kan vara. Hon är i behov av rullstolstaxi och fick en faktura- Inlämnad
- 2005-09-27
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)