Jan Lindholm (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Förskollärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2004-08-16 – 2004-11-14
- Ersättare
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-05-24 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2016-11-09 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
Föräldrar
Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
Utbildning
Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
Anställningar
ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Arvsrättsliga frågor
Betänkande 2006/07:CU21
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om arvsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt, sockenfonder, arvsrätt för kusiner med flera, sambos arvsrätt och registrering av testamenten.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 8, 1 minuter
- Beredning
- 2007-02-20
- Justering
- 2007-03-13
- Debatt
- 2007-03-28
- Beslut
- 2007-03-29
Nya hastighetsgränser
Motion 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändrade hastighetsgränser. Inledning I en proposition till riksdagen Nya hastighetsgränser, proposition 2006/07:73 föreslår regeringen att hastighetsreglerna på våra vägar- Inlämnad
- 2007-03-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2006/07:Fö3 av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:Fö3 av Peter Eriksson m.fl. mp En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa- Inlämnad
- 2007-03-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2006/07:FöU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Barn och föräldrar
Betänkande 2006/07:CU8
Riksdagen sade nej till motioner som rör rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 7, 71 minuter
- Beredning
- 2007-01-25
- Justering
- 2007-02-20
- Debatt
- 2007-03-22
- Beslut
- 2007-03-22
Hyresrätt m.m.
Betänkande 2006/07:CU10
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om hyresrätt med mera. Motionerna handlar främst om hyresrätten som upplåtelseform, framför allt utformningen av bestämmelserna i hyreslagen. Andra motioner handlar om kooperativ hyresrätt, ägarlägenheter och ombildning från hyresrätt.- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 32, 112 minuter
- Beredning
- 2007-01-25
- Justering
- 2007-03-01
- Debatt
- 2007-03-21
- Beslut
- 2007-03-21
Bostadsförsörjningsfrågor
Betänkande 2006/07:CU9
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bostadsförsörjningsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Det gäller främst frågor om stöd till bostadsbyggande på landsbygden, boende för ungdomar, boende för äldre och förslag som gäller de allmännyttiga bostadsföretagens villkor.- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 43, 16 minuter
- Beredning
- 2007-01-25
- Justering
- 2007-02-20
- Debatt
- 2007-03-21
- Beslut
- 2007-03-21
Behov av forskning kring strålning
Interpellation 2006/07:305 av Lindholm, Jan (mp)
den 8 februari Interpellation 2006/07:305 Behov av forskning kring strålning av Jan Lindholm mp till statsrådet Åsa Torstensson c 39 procents ökad risk för elakartad tumör i den hjärnhalva som befinner sig närmast mobiltelefonen detta är resultatet i en stor studie som letts av WHO-organet IARC. Rapporten publicerades- Inlämnad
- 2007-02-08
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Konsumentfrågor
Betänkande 2006/07:CU12
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om konsumentfrågor. Motionerna handlar om bland annat konsumentpolitiken inom EU, marknadsföring, konsumentskydd och vissa frågor om bland annat överskuldsättning.- Behandlade dokument
- 22
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 17, 70 minuter
- Beredning
- 2007-01-30
- Justering
- 2007-02-27
- Debatt
- 2007-03-15
- Beslut
- 2007-03-15
Driftsformer för sjukhus
Motion 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:So15 av Thomas Nihlén m.fl. mp Driftsformer för sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag enligt proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus. Inledning Miljöpartiet anser att bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om att landsting som överlämnar till- Inlämnad
- 2007-03-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vissa regler om ränta i samband med återkrav
Motion 2006/07:Sf5 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf5 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Vissa regler om ränta i samband med återkrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:49 Vissa regler om ränta i samband med återkrav. Riksdagen begär att regeringen återkommer i ärendet tillsammans med förslag om hur ränta ska betalas- Inlämnad
- 2007-03-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2006/07:48 Ändring i produktsäkerhetslagen
Motion 2006/07:C1 av Jan Lindholm m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:C1 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:48 Ändring i produktsäkerhetslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av ett förtydligande av bemyndigandets räckvidd. Motivering Miljöpartiet de- Inlämnad
- 2007-02-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:CU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning
Interpellation 2006/07:310 av Lindholm, Jan (mp)
den 13 februari Interpellation 2006/07:310 Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Jag har tidigare ställt en fråga till miljöministern angående den förändring som regeringen valt att göra när det gäller uppdraget till Statens strålskyddsinstitut SSI- Inlämnad
- 2007-02-13
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Livsmedelssäkerhet
Betänkande 2006/07:MJU6
Riksdagen sade nej till motioner om livsmedelssäkerhet som lämnats in under den allmänna motionstiden 2006. Motionerna handlar till exempel om livsmedelsinformation, vegetarisk kost och småskalig verksamhet. Riksdagen avslår samtliga motioner och hänvisar till de EU-regler som finns på området och till att arbete som pågår inom EU med att se över reglerna.- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 21, 87 minuter
- Justering
- 2007-02-13
- Debatt
- 2007-02-22
- Beslut
- 2007-02-28
Alkoholfrågor
Betänkande 2006/07:SoU5
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika alkoholfrågor.- Behandlade dokument
- 34
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 16, 74 minuter
- Justering
- 2007-02-01
- Debatt
- 2007-02-15
- Beslut
- 2007-02-21
Sjöfylleri
Betänkande 2006/07:CU6
Riksdagen sade nej till två motioner från allmänna motionstiden 2006 om sjöfylleri. Skälet är att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionärna föreslår att det införs dels en nedre promillegräns för sjöfylleri, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 8, 1 minuter
- Beredning
- 2006-11-28
- Justering
- 2007-01-23
- Debatt
- 2007-02-15
- Beslut
- 2007-02-15
med anledning av prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Motion 2006/07:So7 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:So7 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i regeringens förslag till lagtext i 5 kap. 11 socialtjänstlagen till förmån för den formulering som utredningen föreslog- Inlämnad
- 2007-02-01
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Regleringsbrev till Statens strålskyddsinstitut
Skriftlig fråga 2006/07:563 av Lindholm, Jan (mp)
den 26 januari Fråga 2006/07:563 Regleringsbrev till Statens strålskyddsinstitut av Jan Lindholm mp till näringsminister Maud Olofsson c I alliansregeringens regleringsbrev till SSI har man valt att ta bort den första meningen under rubriken Skydd mot ickejoniserande strålning som i tidigare regleringsbrev har- Inlämnad
- 2007-01-26
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
Motion 2006/07:So5 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 2006/07:So5 av Thomas Nihlén m.fl. mp Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt låta utreda behovet av registerkontroll vid anställningar- Inlämnad
- 2007-01-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m.
Betänkande 2006/07:SfU3
Försäkringskassans försäkringsdelegationer avvecklas från och med den 1 januari 2007. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Beslutet innebär att Försäkringskassan tar över vissa av de uppgifter som försäkringsdelegationerna har ansvarat för. Dessa uppgifter är bland annat att besluta i frågor om samverkan med andra aktörer inom rehabiliteringsområdet och att tillsätta ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om att beslut om bilstöd till personer med funktionshinder ska fattas av tjänstemän hos Försäkringskassan i stället för som i dag, av socialförsäkringsnämnderna.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 27, 69 minuter
- Justering
- 2006-12-05
- Debatt
- 2006-12-20
- Beslut
- 2006-12-21
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
Betänkande 2006/07:CU1
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2007. Riksdagen godkände också regeringens förslag om att avveckla den statliga byggnadssubventionen för ny- och ombyggnad av bostäder med hyres- eller bostadsrätt, det så kallade räntebidraget. Beslutet innebär att ett bostadsbyggnadsprojekt måste ha påbörjats senast den 31 december 2006 för att beviljas räntebidrag. Avvecklingen ska för bostäder som redan har beviljats räntebidrag ske under högst fem år med start den 1 januari 2007.- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 89, 330 minuter
- Beredning
- 2006-11-21
- Justering
- 2006-12-07
- Debatt
- 2006-12-19
- Beslut
- 2006-12-20