Jan Lindholm (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Förskollärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2004-08-16 – 2004-11-14
- Ersättare
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-05-24 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2016-11-09 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
Föräldrar
Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
Utbildning
Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
Anställningar
ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Flyg med förnuft
Motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2503 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU11 2011/12:MJU25 2011/12:SkU15 2011/12:SkU16 2011/12:TU1 2011/12:TU15 2011/12:TU5
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Trafikflyg över Fulufjällets nationalpark
Motion 2011/12:T457 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:T457 av Jan Lindholm MP Trafikflyg över Fulufjällets nationalpark MP2606 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om flygning över Fulufjällets nationalpark. Bakgrund Våra nationalparker har delvis tillkommit för att ge- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En skog för framtiden
Motion 2011/12:MJ468 av Stina Bergström m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ468 av Stina Bergström m.fl. MP En skog för framtiden MP1205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av den svenska modellen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Strandskyddet
Motion 2011/12:MJ466 av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ466 av Jan Lindholm m.fl. MP Strandskyddet MP2616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de förslag som motionen lyfter fram för att stärka strandskyddet. Bakgrund Sedan 1950-talet har Sverige haft en strandskyddslagstiftning- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett aktivt klimatarbete
Motion 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm MP Ett aktivt klimatarbete MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förnyelse av sådan forsknings- och kunskapsutveckling som möter behovet av att byta inriktning från tillväxt- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25 2011/12:NU5 2012/13:UU7 2013/14:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Vargjakt
Motion 2011/12:MJ458 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ458 av Jan Lindholm MP Vargjakt MP2642 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa licensjakt på varg. Motivering Sverige skall självklart inte blint lyda EU utan hävda svenska intressen, men man kan ändå- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bullerfrågan
Motion 2011/12:MJ456 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ456 av Jan Lindholm MP Bullerfrågan MP2639 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade satsningar på bullerbekämpning. Bakgrund En nyligen publicerad studie visar att inlärning fungerar bäst i tysta miljöer. Det- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Legalisering av spritbutiker
Motion 2011/12:So656 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:So656 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan MP Legalisering av spritbutiker MP2619 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte lägga fram förslaget om att tillåta s.k. gårdsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Uranprospektering
Motion 2011/12:N417 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N417 av Jan Lindholm MP Uranprospektering MP2624 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten för en kommun att utan nationell hänsyn besluta om förbud mot prospektering för uranbrytning. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
MR-kriterier för statligt exportfrämjande
Motion 2011/12:N416 av Valter Mutt m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:N416 av Valter Mutt m.fl. MP MR-kriterier för statligt exportfrämjande MP2806 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska utarbeta en strategi för anpassa Sveriges statliga exportorgan till politiken- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En global klimatombudsman
Motion 2011/12:MJ457 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ457 av Jan Lindholm MP En global klimatombudsman MP2641 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ta initiativ till att införa en global klimatombudsman. Motiv Under ett seminarium i Luxemburg för parlamentariker,- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för ökad trovärdighet för den offentliga sektorn
Motion 2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. MP Åtgärder för ökad trovärdighet för den offentliga sektorn MP2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det grundlagsfästa meddelarskyddet med dess beståndsdelar även ska gälla inom- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU13 2011/12:KU15 2012/13:KU17 2012/13:KU22 2013/14:KU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,
Skyddade älvsträckor
Motion 2011/12:C404 av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:C404 av Jan Lindholm m.fl. MP Skyddade älvsträckor MP2640 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsekvenserna av lydelsen i 4 kap. 6 tredje stycket miljöbalken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Grön investeringsbank
Motion 2011/12:Fi303 av Valter Mutt m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi303 av Valter Mutt m.fl. MP Grön investeringsbank MP2805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda hur en grön investeringsbank skulle kunna etableras i Sverige. Bakgrund Samhällsekonomisk och företagsekonomisk- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Cykelfrämjande åtgärder
Motion 2011/12:T456 av Stina Bergström m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:T456 av Stina Bergström m.fl. MP Cykelfrämjande åtgärder MP1201 Sammanfattning År 1963 gjorde Stadsbyggnadskontoret i Stockholm en prognos för hur trafiken skulle utvecklas i staden. Vad gällde cyklisterna förutspådde man att de i framtiden endast skulle återfinnas i fritidsområden. 1- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1 2011/12:TU14 2011/12:TU5
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Kunskapsbaserad samhällsutveckling
Motion 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. MP Kunskapsbaserad samhällsutveckling MP1005 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Kunskapsbaserad samhällsutveckling 3 3.1 En bred syn på kunskap 3 3.1.1 Kunskapssynen i skolan 4 3.2 Ett kritiskt förhållningssätt 5 3.2.1 Konsekvensanalyser 5- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU2 2011/12:UbU14 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Reformering av EU:s gemensamma fiskepolitik
Motion 2011/12:MJ471 av Ulf Holm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ471 av Ulf Holm m.fl. MP Reformering av EU:s gemensamma fiskepolitik MP2201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav som Sverige bör driva i samband med reformeringen av EU:s fiskepolitik. Motivering Efter trettio- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Politik för att minska halten koldioxid i atmosfären
Motion 2011/12:MJ460 av Jan Lindholm (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ460 av Jan Lindholm MP Politik för att minska halten koldioxid i atmosfären MP2644 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning kring styrmedel för att stimulera biokolteknik. Motivering För 150 år sedan var- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Individuella utsläppsrätter
Motion 2011/12:MJ341 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ341 av Annika Lillemets m.fl. MP Individuella utsläppsrätter MP2501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda ett system med individuella utsläppsrätter. Hur ska vi klara klimatkris och oljetopp Minskningen- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barn som lever under utsatta livsvillkor
Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP Barn som lever under utsatta livsvillkor MP1701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU13 2011/12:CU12 2011/12:CU19 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,