Jan Lindholm (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Förskollärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2004-08-16 – 2004-11-14
- Ersättare
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-05-24 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2016-11-09 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
Föräldrar
Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
Utbildning
Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
Anställningar
ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Anhöriginvandring
Skriftlig fråga 2009/10:547 av Lindholm, Jan (mp)
den 18 februari Fråga 2009/10:547 Anhöriginvandring av Jan Lindholm mp till statsrådet Tobias Billström m Den nordiska passunionen från 1954 gör det möjligt för medborgare i de nordiska länderna att flytta mellan de nordiska länderna utan några byråkratiska problem. Tydligen råder viss oklarhet i frågan om hur- Inlämnad
- 2010-02-18
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Hantering av fosfor
Skriftlig fråga 2009/10:546 av Lindholm, Jan (mp)
den 18 februari Fråga 2009/10:546 Hantering av fosfor av Jan Lindholm mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Fosfor är i praktiken en ändlig resurs så som frågan om fosfor hanteras i dag. Vid brytning av fosfor från berggrunden tillförs det biologiska kretsloppet tungmetaller som exempelvis kadmium. Att sluta- Inlämnad
- 2010-02-18
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Ekonomisk ersättning vid skada i bostad
Skriftlig fråga 2009/10:534 av Lindholm, Jan (mp)
den 17 februari Fråga 2009/10:534 Ekonomisk ersättning vid skada i bostad av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Personer som har oturen att drabbas av en osund bostad som förstör deras hälsa har svårt att få ersättning för sina förluster. Oavsett om det är fråga om en ägd villa eller bostadsrätt- Inlämnad
- 2010-02-17
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Dokument i utredningen om mordet på Olof Palme
Skriftlig fråga 2009/10:488 av Lindholm, Jan (mp)
den 8 februari Fråga 2009/10:488 Dokument i utredningen om mordet på Olof Palme av Jan Lindholm mp till justitieminister Beatrice Ask m Den 2 februari sände journalisten Olle Ahlsén ett brev till Palmeutredningen i vilket han redogjorde för den information han av en händelse kommit i kontakt med rörande två unga- Inlämnad
- 2010-02-08
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer
Skriftlig fråga 2009/10:404 av Lindholm, Jan (mp)
den 18 januari Fråga 2009/10:404 Reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer av Jan Lindholm mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m För familjer som separerat och bor i skilda boenden är tillvaron på många vis extra besvärlig. Inte bara för de berörda barnen utan många gånger även för föräldrarna. Ett- Inlämnad
- 2010-01-18
- Besvarare
- Göran Hägglund ()