Jan Lindholm (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Förskollärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2004-08-16 – 2004-11-14
- Ersättare
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-05-24 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2016-11-09 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
Föräldrar
Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
Utbildning
Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
Anställningar
ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
de mindre och medelstora högskolornas ökade resursbehov
Skriftlig fråga 1997/98:446 av Lindholm, Jan (mp)
Fråga 1997/98:446 av Jan Lindholm mp till statsministern om de mindre och medelstora högskolornas ökade resursbehov I slutsatserna i Metalls rapport Outsourcing framgår det bl.a. att kompetensförsörjningen är ett av de problem som leder till att underleverantörer kan ha svårt att vara uthålliga vad avser såväl produkt-- Inlämnad
- 1998-02-13
- Besvarare
- utbildningsminister Carl Tham (S)
omstrukturering av rättsväsendet
Skriftlig fråga 1997/98:435 av Lindholm, Jan (mp)
Fråga 1997/98:435 av Jan Lindholm mp till justitieministern om omstrukturering av rättsväsendet Den obesvarade frågan från interpellationsdebatten den 3 februari är av stort intresse för innevånarna i Dalarnas län. Såväl polisväsendet som domstolsväsendet har i likhet med de flesta verk och myndigheter utsatts för utredningar- Inlämnad
- 1998-02-12
- Besvarare
- justitieminister Laila Freivalds (S)
framtidens energiförsörjning
Skriftlig fråga 1997/98:421 av Lindholm, Jan (mp)
Fråga 1997/98:421 av Jan Lindholm mp till näringsministern om framtidens energiförsörjning Inom ramen för SAME-projektet har det tagits fram en rapport med rubriken Miljömål för ett uthålligt energisystem I den rapporten redovisas preliminära förslag till miljömål för det svenska energisystemet år 2050. Med en horisont- Inlämnad
- 1998-02-09
- Besvarare
- näringsminister Anders Sundström (S)
strejkrätten och varors fria rörlighet i EU
Skriftlig fråga 1997/98:480 av Lindholm, Jan (mp)
Fråga 1997/98:480 av Jan Lindholm mp till arbetsmarknadsministern om strejkrätten och varors fria rörlighet i EU Mot bakgrund av att EU-kommissionen visat intresse av att ta över tolkningsrätten av medlemsländernas nationella arbetsrättsliga regler har fackliga företrädare uttryckt stor oro. Frågan gäller dels ett lagförslag- Inlämnad
- 1998-02-20
- Besvarare
- statsrådet Ulrica Messing (S)
säker elenergi i f.d. Sovjetunionen
Skriftlig fråga 1997/98:477 av Lindholm, Jan (mp)
Fråga 1997/98:477 av Jan Lindholm mp till miljöministern om säker elenergi i f.d. Sovjetunionen Svenskt miljöengagemang i f.d. Sovjetunionen omfattar bl.a. säkerhetsåtgärder vid gamla kärnkraftverk. Situationen i dessa länder är egentligen sådan att säker elförsörjning kräver åtgärder i såväl produktionsanläggningar- Inlämnad
- 1998-02-20
- Besvarare
- näringsminister Anders Sundström (S)
strukturval vid bistånd
Skriftlig fråga 1997/98:476 av Lindholm, Jan (mp)
Fråga 1997/98:476 av Jan Lindholm mp till statsrådet Pierre Schori om strukturval vid bistånd Några timmars läsljus kan förändra livet för kvinnor i Afrikas mörker. Med enkel och billig solcellsteknik billigt där det saknas infrastruktur kan alternativ till aktiviteter i nattmörkret även bidra till minskat barnafödande.- Inlämnad
- 1998-02-20
- Besvarare
- statsrådet Pierre Schori (S)