Jan Lindholm (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Förskollärare.
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-11-15 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2004-08-16 – 2004-11-14
- Ersättare
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Socialutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2004-11-15 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2004-11-14
- Suppleant
- 1998-01-23 – 1998-02-22
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-05-24 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Deputerad
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-28
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2016-11-09 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
Föräldrar
Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
Utbildning
Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
Anställningar
ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Behov av forskning kring strålning
Interpellation 2006/07:305 av Lindholm, Jan (mp)
den 8 februari Interpellation 2006/07:305 Behov av forskning kring strålning av Jan Lindholm mp till statsrådet Åsa Torstensson c 39 procents ökad risk för elakartad tumör i den hjärnhalva som befinner sig närmast mobiltelefonen detta är resultatet i en stor studie som letts av WHO-organet IARC. Rapporten publicerades- Inlämnad
- 2007-02-08
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning
Interpellation 2006/07:310 av Lindholm, Jan (mp)
den 13 februari Interpellation 2006/07:310 Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Jag har tidigare ställt en fråga till miljöministern angående den förändring som regeringen valt att göra när det gäller uppdraget till Statens strålskyddsinstitut SSI- Inlämnad
- 2007-02-13
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Alkoholfrågan - en tydlig folkhälsofråga
Interpellation 2006/07:104 av Lindholm, Jan (mp)
den 28 november Interpellation 2006/07:104 Alkoholfrågan en tydlig folkhälsofråga av Jan Lindholm mp till statsrådet Maria Larsson kd EG-domen den 23 november i målet mellan den holländska staten och den likaledes holländska vinklubb som importerat vin för medlemmarnas räkning förstärker den trend som under de- Inlämnad
- 2006-11-28
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Kilen
Interpellation 2006/07:52 av Linna, Elina (v)
den 9 november Interpellation 2006/07:52 Kilen av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Läkemedel är en stor tillgång för bot, lindring och ökat välbefinnande hos många människor, men de kan även innebära risker. Marknadskrafterna kan därför inte tillåtas råda oreglerat utan den producentoberoende- Inlämnad
- 2006-11-08
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Beredskap mot sårbarhet
Interpellation 2006/07:29 av Lindholm, Jan (mp)
den 24 oktober Interpellation 2006/07:29 Beredskap mot sårbarhet av Jan Lindholm mp till näringsminister Maud Olofsson c Övertorneå kommun är lagd i mörker av en företagare som har kronofogden efter sig. Den aktuelle företagaren är sedan tidigare känd för vad man skulle kunna kalla för okonventionella metoder.- Inlämnad
- 2006-10-24
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Agerande från EU mot Polens HBT-fientliga regering
Interpellation 2006/07:22 av Lindholm, Jan (mp)
den 16 oktober Interpellation 2006/07:22 Agerande från EU mot Polens HBT-fientliga regering av Jan Lindholm mp till statsrådet Cecilia Malmström fp Polens regering upprör återigen. Polens utbildningsminister Roman Giertych har stoppat ett EU-projekt vars syfte är att öka förståelsen för grundläggande mänskliga rättigheter- Inlämnad
- 2006-10-16
- Besvarare
- Cecilia Malmström (FP)
Privata sjukhus
Interpellation 2006/07:3 av Linna, Elina (v)
den 10 oktober Interpellation 2006/07:3 Privata sjukhus av Elina Linna v till socialminister Göran Hägglund kd Det verkar finnas många olika bud om i vilken utsträckning den nya borgerliga regeringen ska föra in vinstintresset i vården. Fredrik Reinfeldt talade i sin regeringsförklaring i mycket allmänna ordalag- Inlämnad
- 2006-10-10
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)