Janine Alm Ericson (MP)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 300
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-02-09 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2021-02-09
Miljöpartiet de gröna
- Förste vice gruppledare
- 2020-07-15 – 2021-02-23
- Gruppledare
- 2019-11-04 – 2020-07-14
- Förste vice gruppledare
- 2019-07-01 – 2019-11-03
- Gruppledare
- 2019-02-15 – 2019-06-30
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-07 – 2019-02-15
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2021-02-11
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-07
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-07
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-07 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-06
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2020-02-04
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-02-07
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-11-17 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-11-17 –
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-24
- Suppleant
- 2016-06-28 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2021-02-11
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2021-02-11
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2020-07-15 – 2021-02-23
- Ledamot
- 2019-11-05 – 2020-07-14
- Ledamot
- 2019-11-05 – 2020-07-14
- Ersättare
- 2019-07-01 – 2019-11-05
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-06-30
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-10-02 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-10-02
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2022-03-08 – 2022-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-12-02
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot finansutskottet 14–19 och 22– samt utrikesutskottet 19–21. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19 och 20. Suppleant skatteutskottet 14–, försvarsutskottet 14–, EU-nämnden 16–19, socialförsäkringsutskottet 18–19 och 22 samt utrikesutskottet 22–. Ledamot Utrikesnämnden 19–21 och krigsdelegationen 19–21. Ledamot riksdagsstyrelsen 19–20 och ersättare 20–21. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–19 och ledamot 19–21. Suppleant riksbanksfullmäktige 14. Ledamot riksdagens råd för Riksrevisionen 22–. Ledamot riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 22 och riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–. Gruppledare Miljöpartiet de gröna 19 och 1:e vice gruppledare 19–21.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Det nya uppdraget till Sida om direkt vidareförmedling av bistånd
Skriftlig fråga 2023/24:728 av Janine Alm Ericson (MP)
Fråga 2023/24:728 Det nya uppdraget till Sida om direkt vidareförmedling av bistånd av Janine Alm Ericson MP till Statsrådet Johan Forssell M Svenska civilsamhällesorganisationer har fått gå igenom många svåra och hastiga förändringar under mandatperioden. Flera gånger har de larmat om hur de inte fått vara delaktiga- Inlämnad
- 2024-03-12
- Svarsdatum
- 2024-03-20
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Stöd till svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar med Ukraina
Skriftlig fråga 2022/23:386 av Janine Alm Ericson (MP)
Fråga 2022/23:386 Stöd till svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar med Ukraina av Janine Alm Ericson MP till Statsrådet Johan Forssell M I den budget för biståndet som regeringen har lagt fram minskas drastiskt anslaget till informationsverksamheten för civilsamhällesorganisationer som är verksamma i sektorn.- Inlämnad
- 2023-02-23
- Svarsdatum
- 2023-03-08
- Besvarare
- Statsrådet Johan Forssell (M)
Skattesituationen för personer födda 1957
Skriftlig fråga 2022/23:270 av Janine Alm Ericson (MP)
Fråga 2022/23:270 Skattesituationen för personer födda 1957 av Janine Alm Ericson MP till Finansminister Elisabeth Svantesson M Den 1 januari 2023 höjdes åldersgränsen i flera delar av pensionssystemet. När pensionsåldern höjdes infördes övergångsregler för vissa årgångar. Så har skett även denna gång men med ett undantag,- Inlämnad
- 2023-01-25
- Svarsdatum
- 2023-02-01
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)