Jens Holm (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Sociolog/Journalist.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-03-08 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2019-03-08
- Suppleant
- 2012-01-26 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2010-10-26 – 2012-01-25
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-03-22 – 2018-10-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-18 och EU-nämnden 14-18. Ledamot EU-nämnden 14-18. Ordförande trafikutskottet 18-. Suppleant justitieutskottet 10-18, näringsutskottet 10-14, EU-nämnden 10-14 och 18- samt miljö- och jordbruksutskottet 18-. Ledamot Globe, internationellt miljöpolitikernätverk. EU-parlamentariker 06-09.
Föräldrar
Ingenjören Bertil Holm och ingenjören Birgitta Holm.
Utbildning
Gymnasieskola, Sundsvall, slutår 90. Språkstudier spanska, Salamanca 90. Magisterexamen i sociologi, Uppsala universitet, slutår 96. Språkstudier franska, Paris 99.
Anställningar
Simon community, Dundalk, Irland 92-93. Djurens Rätt, Stockholm, pressekreterare och journalist 97-02. Pressekreterare, Socialroteln, Stockholms kommun 02-06. EU-parlamentariker 06-09.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Gentekniknämnden. Ledamot, Miljömålsberedningen 15-. Medlem, parlamentariska kommittén för EU-frågor.
Litteratur
För vår rätt och värdighet - Ungdomar om vardagen i Colombia och Sverige (99), Mat, miljö, rättvisa - Köttkonsumtionens påverkan på miljön och den globala livsmedelsförsörjningen (00), Djurindustrin och klimatet - EU blundar och förvärrar (tillsammans med Toivo Jokkala) och EU inifrån - berättelser från EU-parlamentet 06-09 (09), kom ut som e-bok (14). Om inte vi, vem? Politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern (17)
Bostadsort
Enskede