Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2019-07-01
Moderaterna
- Gruppledare
- 2015-01-13 – 2017-10-03
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2019-07-02 – 2029-07-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2015-01-28 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-01-02 – 2013-09-25
- Ordförande
- 2012-10-04 – 2013-01-01
- Ledamot
- 2010-11-02 – 2012-10-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Vice ordförande
- 2017-10-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-10-10 – 2017-10-10
- Ordförande
- 2013-10-03 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2013-10-02
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-27
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Finansutskottet
- Suppleant
- 2015-03-17 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Ledamot
- 2019-02-14 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Nordiska rådets svenska delegation
- Ordförande
- 2018-10-10 – 2019-06-13
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-10
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2015-01-28 – 2018-10-02
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2015-02-06 – 2017-10-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-03-18 – 2019-06-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-19. Ledamot skatteutskottet 09-10 och 14-15, socialutskottet 10, näringsutskottet 10-13 och ordförande 12-13. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13 och 18-, ordförande 13-14 och vice ordförande 17-18. Ledamot EU-nämnden 19. Suppleant skatteutskottet 06-09, utbildningsutskottet 06-09, näringsutskottet 15- och finansutskottet 15-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-12 och 18-19, riksdagsstyrelsen 15-18, Utrikesnämnden 15-17 och krigsdelegationen 16-19. Gruppledare Moderaterna 15-17. Ledamot Europaparlamentet 19-.
Föräldrar
Civilingenjören Sven-Åke Polfjärd och fil.mag. Zonta Polfjärd, f. Österberg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fortsatt reformering av strandskyddet
Motion 2013/14:MJ439 av Christian Holm m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ439 av Christian Holm m.fl. M Fortsatt reformering av strandskyddet M1683 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till en fortsatt reformering av strandskyddet där de tre stora sjöarna inte- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Samordning av äldrevården
Motion 2013/14:So550 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So550 av Christian Holm och Jessica Polfjärd M Samordning av äldrevården Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbättra samordningen av äldrevården. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samverkan mellan skola, forskning och näringsliv
Motion 2013/14:Ub383 av Jessica Polfjärd (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub383 av Jessica Polfjärd M Samverkan mellan skola, forskning och näringsliv M1682 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över samverkan mellan skola, forskning och näringsliv. Motivering Det är positivt att- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphandlingskompetens
Motion 2013/14:Fi242 av Jessica Polfjärd (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi242 av Jessica Polfjärd M Upphandlingskompetens M1204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphandlingskompetens. Motivering Varje år konsumerar landets kommuner varor och tjänster för miljardbelopp. I juni i år- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Studentbostäder
Motion 2013/14:C332 av Jessica Polfjärd (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C332 av Jessica Polfjärd M Studentbostäder M1205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studentbostäder. Motivering Det har aldrig funnits så många studenter i Sverige som just nu. Att människor utbildar sig är en- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sexuell läggning och blodgivning
Motion 2013/14:So438 av Ulf Berg och Jessica Polfjärd (M)
Motion till riksdagen 2013/14:So438 av Ulf Berg och Jessica Polfjärd M Sexuell läggning och blodgivning M1213 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över regelverket för blodgivning. Motivering Bristen på blodgivare i landet- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag