Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2019-07-01
Moderaterna
- Gruppledare
- 2015-01-13 – 2017-10-03
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2019-07-02 – 2029-07-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2015-01-28 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-01-02 – 2013-09-25
- Ordförande
- 2012-10-04 – 2013-01-01
- Ledamot
- 2010-11-02 – 2012-10-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Vice ordförande
- 2017-10-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-10-10 – 2017-10-10
- Ordförande
- 2013-10-03 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2013-10-02
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-27
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Finansutskottet
- Suppleant
- 2015-03-17 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Ledamot
- 2019-02-14 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Nordiska rådets svenska delegation
- Ordförande
- 2018-10-10 – 2019-06-13
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-10
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2015-01-28 – 2018-10-02
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2015-02-06 – 2017-10-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-03-18 – 2019-06-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-19. Ledamot skatteutskottet 09-10 och 14-15, socialutskottet 10, näringsutskottet 10-13 och ordförande 12-13. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13 och 18-, ordförande 13-14 och vice ordförande 17-18. Ledamot EU-nämnden 19. Suppleant skatteutskottet 06-09, utbildningsutskottet 06-09, näringsutskottet 15- och finansutskottet 15-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-12 och 18-19, riksdagsstyrelsen 15-18, Utrikesnämnden 15-17 och krigsdelegationen 16-19. Gruppledare Moderaterna 15-17. Ledamot Europaparlamentet 19-.
Föräldrar
Civilingenjören Sven-Åke Polfjärd och fil.mag. Zonta Polfjärd, f. Österberg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Åldersgräns på bio och föräldrars ansvar
Interpellation 2007/08:608 av Polfjärd, Jessica (m)
den 21 april Interpellation 2007/08:608 Åldersgräns på bio och föräldrars ansvar av Jessica Polfjärd m till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vi moderater är starka ambassadörer för individuellt ansvarstagande och rätten att styra sina egna val fritt från byråkratiska regler och överförmynderi. Definitionen- Inlämnad
- 2008-04-21
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)