Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2019-07-01
Moderaterna
- Gruppledare
- 2015-01-13 – 2017-10-03
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2019-07-02 – 2029-07-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2015-01-28 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-01-02 – 2013-09-25
- Ordförande
- 2012-10-04 – 2013-01-01
- Ledamot
- 2010-11-02 – 2012-10-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Vice ordförande
- 2017-10-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-10-10 – 2017-10-10
- Ordförande
- 2013-10-03 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2013-10-02
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-27
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Finansutskottet
- Suppleant
- 2015-03-17 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Ledamot
- 2019-02-14 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Nordiska rådets svenska delegation
- Ordförande
- 2018-10-10 – 2019-06-13
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-10
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2015-01-28 – 2018-10-02
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2015-02-06 – 2017-10-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-03-18 – 2019-06-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-19. Ledamot skatteutskottet 09-10 och 14-15, socialutskottet 10, näringsutskottet 10-13 och ordförande 12-13. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13 och 18-, ordförande 13-14 och vice ordförande 17-18. Ledamot EU-nämnden 19. Suppleant skatteutskottet 06-09, utbildningsutskottet 06-09, näringsutskottet 15- och finansutskottet 15-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-12 och 18-19, riksdagsstyrelsen 15-18, Utrikesnämnden 15-17 och krigsdelegationen 16-19. Gruppledare Moderaterna 15-17. Ledamot Europaparlamentet 19-.
Föräldrar
Civilingenjören Sven-Åke Polfjärd och fil.mag. Zonta Polfjärd, f. Österberg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förenklad uppgiftshantering till myndigheter för företag
Motion 2007/08:N352 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2007/08:N352 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Jessica Polfjärd m Förenklad uppgiftshantering till myndigheter för företag m1722 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att upprätta ett centralt uppgiftsregister för- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trafficking
Motion 2007/08:Sf309 av Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf309 av Jessica Polfjärd m Trafficking m1737 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öppna upp möjligheten för permanent uppehållstillstånd för s.k. traffickingoffer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Bolagisering av Vägverkets divisioner före 2010
Motion 2007/08:T437 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé (m)
Motion till riksdagen 2007/08:T437 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé m Bolagisering av Vägverkets divisioner före 2010 m1738 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda bolagisering av Vägverket Produktion och Vägverket Konsult. Riksdagen- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Bolagisering av Banverkets divisioner före 2010
Motion 2007/08:T432 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé (m)
Motion till riksdagen 2007/08:T432 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé m Bolagisering av Banverkets divisioner före 2010 m1732 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda bolagisering av Banverket Produktion och Banverket Projektering. Riksdagen- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Synliga skatter
Motion 2007/08:Sk365 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Sk365 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Jessica Polfjärd m Synliga skatter m1730 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre synlighet vid skatteuttag. Motivering Tre av fem skattekronor går idag till skatt vilket- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Retroaktiva sanktioner gentemot företag
Motion 2007/08:MJ431 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ431 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Jessica Polfjärd m Retroaktiva sanktioner gentemot företag m1717 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att minimera retroaktiva sanktioner som drabbar företag inom- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändrade regler för alkoholservering
Motion 2007/08:So532 av Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2007/08:So532 av Jessica Polfjärd m Förändrade regler för alkoholservering m1735 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra reglerna för servering av alkohol. Motivering Sverige har en lång tradition av en restriktiv- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Friare universitet och högskolor
Motion 2007/08:Ub465 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub465 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé m Friare universitet och högskolor m1733 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka friheten för landets universitet och högskolor. Motivering I Sverige pågår en utredning- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stalkning
Motion 2007/08:Ju406 av Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Ju406 av Jessica Polfjärd m Stalkning m1736 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kravet på fotboja vid besöksförbud till följd av stalkning. Motivering Kvinnor är den grupp som ofta drabbas av brott med direkt koppling- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:JuSoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Företags tillgång till riskkapital
Motion 2007/08:Sk341 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Sk341 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd m Företags tillgång till riskkapital m1702 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företags behov av riskkapital. Motivering Sverige behöver fler som startar företag för att- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Filmcensur och Biografbyrån
Motion 2007/08:Kr314 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2007/08:Kr314 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd m Filmcensur och Biografbyrån m1709 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa censuren och Biografbyrån. Motivering Den svenska filmcensuren har funnits alltsedan- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla det nordiska samarbetet
Motion 2007/08:U299 av Kent Olsson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2007/08:U299 av Kent Olsson m.fl. m Utveckla det nordiska samarbetet m1575 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nordiska ministerrådets budget Motivering De nordiska ländernas gemensamma värderingar i fråga om demokrati- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Södertäljeslussen och Mälarhamnar
Motion 2007/08:T398 av Agneta Berliner m.fl. (fp, m)
Motion till riksdagen 2007/08:T398 av Agneta Berliner m.fl. fp, m Södertäljeslussen och Mälarhamnar fp1446 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att bygga om slussen i Södertälje för att främja handelssjöfarten på Mälaren och för att- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag