Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2019-07-01
Moderaterna
- Gruppledare
- 2015-01-13 – 2017-10-03
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2019-07-02 – 2029-07-16
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2015-01-28 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-01-02 – 2013-09-25
- Ordförande
- 2012-10-04 – 2013-01-01
- Ledamot
- 2010-11-02 – 2012-10-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Vice ordförande
- 2017-10-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-10-10 – 2017-10-10
- Ordförande
- 2013-10-03 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2013-10-02
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-27
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-01
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Finansutskottet
- Suppleant
- 2015-03-17 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Ledamot
- 2019-02-14 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Nordiska rådets svenska delegation
- Ordförande
- 2018-10-10 – 2019-06-13
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-10
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2015-01-28 – 2018-10-02
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2015-02-06 – 2017-10-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2016-03-18 – 2019-06-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-19. Ledamot skatteutskottet 09-10 och 14-15, socialutskottet 10, näringsutskottet 10-13 och ordförande 12-13. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 13 och 18-, ordförande 13-14 och vice ordförande 17-18. Ledamot EU-nämnden 19. Suppleant skatteutskottet 06-09, utbildningsutskottet 06-09, näringsutskottet 15- och finansutskottet 15-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-12 och 18-19, riksdagsstyrelsen 15-18, Utrikesnämnden 15-17 och krigsdelegationen 16-19. Gruppledare Moderaterna 15-17. Ledamot Europaparlamentet 19-.
Föräldrar
Civilingenjören Sven-Åke Polfjärd och fil.mag. Zonta Polfjärd, f. Österberg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.
Betänkande 2006/07:SkU15
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om skattelättnader för hushållstjänster. Det kan gälla till exempel städarbete eller annat rengöringsarbete, vård av kläder och hemtextilier, matlagning, barnpassning, lättare trädgårdsarbete och snöskottning. Skatten minskas med 50 procent av arbetskostnaden, dock med högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 71, 1 minuter
- Justering
- 2007-05-22
- Debatt
- 2007-05-30
- Beslut
- 2007-05-30
Betygsliknande omdömen
Motion 2006/07:Ub331 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub331 av Christian Holm och Jessica Polfjärd m Betygsliknande omdömen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över grundskoleförordningens regler kring skriftliga omdömen. Motivering På senare år har frågan om skriftliga- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Viltvård och jakt
Motion 2006/07:MJ240 av Margareta B Kjellin m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ240 av Margareta B Kjellin m.fl. m Viltvård och jakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ny beslutsinstans för skyddsjakt och viltvård. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inventering- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU12 2006/07:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Miljömyndigheternas arbete med tillsyn av byggföretag
Motion 2006/07:MJ224 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ224 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd m Miljömyndigheternas arbete med tillsyn av byggföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en effektivisering av miljömyndigheternas tillsynsarbete av byggföretag bör komma- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Banverket
Motion 2006/07:T264 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé (m)
Motion till riksdagen 2006/07:T264 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé m Banverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en bolagisering av Banverket Produktion, Banverket Projektering och Banverket Industri i divisionen. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Vägverket
Motion 2006/07:T235 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd (m)
Motion till riksdagen 2006/07:T235 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd m Vägverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om en bolagisering av Vägverket Produktion och Vägverket Konsult. Motivering En sund konkurrens förutsätter att de olika aktörerna på en marknad verkar under- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag