Jessica Rosencrantz (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 26
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Krigsdelegationen
Ledamot
Statsrådsberedningen
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2024-09-10 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2023-08-14 – 2024-09-10
- Ledig
- 2023-01-16 – 2023-08-13
- Ordinarie
- 2020-05-04 – 2023-01-15
- Ledig
- 2019-08-26 – 2020-05-03
- Ordinarie
- 2010-10-19 – 2019-08-25
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2010-10-18
Moderaterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-25 – 2024-09-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-13 – 2024-09-10
- Ordförande
- 2023-08-14 – 2024-05-12
- Ledamot
- 2023-01-19 – 2023-08-13
- Ordförande
- 2022-10-25 – 2023-01-19
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Andre vice ordförande
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-08-26 – 2022-09-26
- Andre vice ordförande
- 2019-02-26 – 2019-08-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-02-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-17
- Ledamot
- 2012-03-19 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-20
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ordförande
- 2024-05-17 – 2024-09-10
- Ledamot
- 2019-02-14 – 2024-05-17
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2012-03-19 – 2018-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2024-09-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10– (statsrådsersättare 101004–101018). Ledamot trafikutskottet 12–14 och vice ordförande 14–19. 2:e vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet 19–22. Ordförande socialförsäkringsutskottet 22–23 och 23–, ledamot 23. Ledamot EU-nämnden 19–. Suppleant finansutskottet 10–12, civilutskottet 10–12 och EU-nämnden 12–19. Ledamot krigsdelegationen 22– och riksdagsstyrelsen 22–. 1:e vice gruppledare Moderaterna 22–.
Föräldrar
Egenföretagaren Sven Andersson och försäljningschefen Susanne Rosencrantz.
Utbildning
Gymnasieskola, Enskilda Gymnasiet 06. Civilekonomexamen med inriktning nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm 11.
Anställningar
Servitris, McDonalds 04–06. Servitris, A-concept 06. Marknadsassistent, Netigate 06–07. Landstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 07–09. Administrativ assistent, Handelshögskolan 09. Politisk assistent, Europaparlamentet i Bryssel 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 06–10. Vice ordförande, barn- och grundskolenämnden 06–10 och ersättare, kommunstyrelsen 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Föreningsordförande, MUF i Täby 05–07. Suppleant, Safe Hygiene & Security SHS Consult AB 06–11. 2:e vice distriktsordförande, MUF, Stockholm 07–08, 1:e vice distriktsordförande 08–11 och distriktsordförande 11–15. Styrelseledamot, Norrmalmsmoderaterna 11–. Ledamot, Moderaterna i Stockholms stads förbundsstyrelse 15–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Underhåll av Bohusbanan
Interpellation 2015/16:754 av Fredrik Christensson (C)
Interpellation 2015/16:754 Underhåll av Bohusbanan av Fredrik Christensson C till Statsrådet Anna Johansson S Bohusbanan mellan Strömstad och Göteborg är en kustnära järnväg och därför extra utsatt för vädrets krafter. I veckan har Trafikverket återigen behövt stänga av Bohusbanan på grund av risken att träd ska blåsa- Inlämnad
- 2016-08-10
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
En otrygg huvudstad
Interpellation 2015/16:434 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2015/16:434 En otrygg huvudstad av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt polisen finns det 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet. I Stockholms län pekades Hallunda/Norsborg, Husby, Ronna/Geneta/Lina och Rinkeby/Tensta ut som särskilt utsatta områden.- Inlämnad
- 2016-02-24
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning
Interpellation 2015/16:344 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2015/16:344 EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Med anledning av EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning har det uppstått en diskussion om att eventuellt förändra de nationella reglerna för svensk fordonsbesiktning, för fordon under tre och ett- Inlämnad
- 2016-01-28
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Ökad konkurrens på järnvägen
Interpellation 2015/16:221 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2015/16:221 Ökad konkurrens på järnvägen av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan år 2010 har den kommersiella persontrafiken på järnvägen varit avreglerad. Det har bland annat lett till att nya aktörer har tagit sig in på den svenska marknaden och nu trafikerar järnvägen. För att- Inlämnad
- 2015-11-25
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Regeringens uttag från SJ
Interpellation 2015/16:118 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2015/16:118 Regeringens uttag från SJ av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Regeringen beslutade nyligen om att ta ut ett belopp på 1,7 miljarder från SJ. Tidigare under året genomfördes en utdelning på 230 miljoner kronor. Den sammantagna utdelningen regeringen erhåller från SJ under- Inlämnad
- 2015-10-28
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)