Jessica Rosencrantz (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 26
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Krigsdelegationen
Ledamot
Statsrådsberedningen
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2024-09-10 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2023-08-14 – 2024-09-10
- Ledig
- 2023-01-16 – 2023-08-13
- Ordinarie
- 2020-05-04 – 2023-01-15
- Ledig
- 2019-08-26 – 2020-05-03
- Ordinarie
- 2010-10-19 – 2019-08-25
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2010-10-18
Moderaterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-25 – 2024-09-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-13 – 2024-09-10
- Ordförande
- 2023-08-14 – 2024-05-12
- Ledamot
- 2023-01-19 – 2023-08-13
- Ordförande
- 2022-10-25 – 2023-01-19
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Andre vice ordförande
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-08-26 – 2022-09-26
- Andre vice ordförande
- 2019-02-26 – 2019-08-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-02-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-17
- Ledamot
- 2012-03-19 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-20
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ordförande
- 2024-05-17 – 2024-09-10
- Ledamot
- 2019-02-14 – 2024-05-17
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2012-03-19 – 2018-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2024-09-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10– (statsrådsersättare 101004–101018). Ledamot trafikutskottet 12–14 och vice ordförande 14–19. 2:e vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet 19–22. Ordförande socialförsäkringsutskottet 22–23 och 23–, ledamot 23. Ledamot EU-nämnden 19–. Suppleant finansutskottet 10–12, civilutskottet 10–12 och EU-nämnden 12–19. Ledamot krigsdelegationen 22– och riksdagsstyrelsen 22–. 1:e vice gruppledare Moderaterna 22–.
Föräldrar
Egenföretagaren Sven Andersson och försäljningschefen Susanne Rosencrantz.
Utbildning
Gymnasieskola, Enskilda Gymnasiet 06. Civilekonomexamen med inriktning nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm 11.
Anställningar
Servitris, McDonalds 04–06. Servitris, A-concept 06. Marknadsassistent, Netigate 06–07. Landstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 07–09. Administrativ assistent, Handelshögskolan 09. Politisk assistent, Europaparlamentet i Bryssel 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 06–10. Vice ordförande, barn- och grundskolenämnden 06–10 och ersättare, kommunstyrelsen 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Föreningsordförande, MUF i Täby 05–07. Suppleant, Safe Hygiene & Security SHS Consult AB 06–11. 2:e vice distriktsordförande, MUF, Stockholm 07–08, 1:e vice distriktsordförande 08–11 och distriktsordförande 11–15. Styrelseledamot, Norrmalmsmoderaterna 11–. Ledamot, Moderaterna i Stockholms stads förbundsstyrelse 15–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser
Interpellation 2014/15:754 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:754 Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S År 2014 införskaffade Sjöfartsverket sju nya räddningshelikoptrar vilka kan användas till insatser både till lands och till sjöss. Fram till i juni i år har verket fakturerat de kommuner- Inlämnad
- 2015-08-27
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Vinsterna med en östlig förbindelse i Stockholm
Interpellation 2014/15:733 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:733 Vinsterna med en östlig förbindelse i Stockholm av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikleden Östlig förbindelse i Stockholm är tänkt att sträcka sig från Ropsten i norr till Nacka i söder. Vägsträckan har planerats sedan 1990 och förbindelsen skulle förbättra både miljö- Inlämnad
- 2015-07-08
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel
Interpellation 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:732 Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Cykeln utgör i dag en viktig del av vårt samlade transportsystem. Cykeln förbättrar framkomligheten i trafiktäta miljöer och är det mest miljövänliga sättet- Inlämnad
- 2015-07-08
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler
Skriftlig fråga 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M)
Fråga 2014/15:732 Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Ett flertal företrädare för transportnäringen, bland annat Näringslivets Transportråd, har framfört kritik mot de samhällsekonomiska kalkyler som Trafikverket lutar sig mot vid investeringsbeslut.- Inlämnad
- 2015-07-09
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats
Interpellation 2014/15:662 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:662 Infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har nyligen tillsammans med Swedavia genomfört en precisering av Bromma flygplats som riksintresse. Trafikverket har därmed bekräftat att Bromma även fortsatt- Inlämnad
- 2015-05-28
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Infrastrukturpropositionen 2016
Interpellation 2014/15:660 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:660 Infrastrukturpropositionen 2016 av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Efter initiativ från alliansregeringen utsågs 2011 Lena Erixon till ansvarig för kapacitetsutredningen. 2012 överlämnade Trafikverkets generaldirektör kapacitetsutredningen till dåvarande infrastrukturminister- Inlämnad
- 2015-05-28
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Betänkande 2014/15:TU13
Den svenska kollektivtrafikbranschen satte 2008 upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet ska kunna nås. Trafikutskottet, som har förberett riksdagens beslut, menar att beslut om kollektivtrafik i första hand tas på regional nivå, men poängterar att även staten kan vidta åtgärder, till exempel när det gäller infrastruktur.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om vissa lagändringar för att genomföra EU:s direktiv om att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.
- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 35, 117 minuter
- Justering
- 2015-05-21
- Bordläggning
- 2015-05-27
- Debatt
- 2015-05-28
- Beslut
- 2015-06-03
Yrkestrafik och taxi
Betänkande 2014/15:TU12
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att komplettera lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.
Riksdagen har även behandlat motioner om yrkestrafik och taxi. Riksdagen gav tre uppdrag, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.
Riksdagen uppmanade regeringen att snabbt behandla frågan om åtgärder för att kunna stoppa ett fordon i mer än 24 timmar och sedan återkomma med förslag. Regeringen bör också snabbt utarbeta regler så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton kan tillåtas på de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet. I detta tillkännagivande ingick också att det ska vara lättare att få dispens samt att regeringen bör fortsätta att utreda frågan om att tillåta fordon upp till 30 meter. Riksdagen ville även att regeringen ska se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.
Riksdagen sa nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 23
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 25, 108 minuter
- Justering
- 2015-05-21
- Bordläggning
- 2015-05-27
- Debatt
- 2015-05-28
- Beslut
- 2015-05-28
Ökad konkurrens på järnvägsnätet
Interpellation 2014/15:428 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:428 Ökad konkurrens på järnvägsnätet av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Lördagen den 21 mars avgår bolaget MTR:s första avgång mellan Stockholm och Göteborg. Det innebär att SJ för första gången konkurrensutsätts ordentligt på denna lönsamma sträcka. För resenärerna innebär- Inlämnad
- 2015-03-20
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Tyngre lastbilar
Interpellation 2014/15:386 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:386 Tyngre lastbilar av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Alliansregeringen påbörjade ett viktigt arbete för att möjliggöra tyngre lastbilar upp till 74 ton. Tyngre fordon kan minska utsläppen eftersom lastbilarna då kan lasta mer och köra färre gånger. Effektiviteten och lönsamheten- Inlämnad
- 2015-03-12
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats
Interpellation 2014/15:206 av Jan Björklund (FP)
Interpellation 2014/15:206 Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats av Jan Björklund FP till Statsminister Stefan Löfven S Bromma flygplats är av avgörande betydelse för företag, jobb och tillväxt i hela Sverige. Den 18 december fattade riksdagen beslut om att en förhandlingsperson med syfte att- Inlämnad
- 2015-01-09
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Bromma flygplats
Interpellation 2014/15:205 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:205 Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Under hösten deklarerade den rödgröna regeringen att om en kommun så begär ska en förhandlingsperson utses för att samordna kontakter med kommuner som vill bygga bostäder på citynära flygplatsmark. Uppenbart var att den- Inlämnad
- 2015-01-07
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Förbifart Stockholm
Interpellation 2014/15:99 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:99 Förbifart Stockholm av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S För att bygga Sverige starkt i dag och inför framtiden behövs en politik som främjar jobb och tillväxt. Ett fungerande transportsystem är avgörande för att människor och företag ska kunna röra sig, utbyta varor och- Inlämnad
- 2014-11-03
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Bromma flygplats
Interpellation 2014/15:97 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:97 Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Bromma flygplats står nu under hot om nedläggning från de rödgröna partierna. Att Bromma flygplats bevaras är viktigt för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt, men det är i ännu högre utsträckning en nationell fråga- Inlämnad
- 2014-11-03
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Hållbara och pålitliga kommunikationer i hela landet
Motion 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. M Hållbara och pålitliga kommunikationer i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckling och vidmakthållande av statens infrastruktur bör utgå från beslut om åtgärdsplanering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU17 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU13 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU8 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 10 avslag, 11 bifall,
Tyngre lastbilar
Motion 2014/15:1791 av Jessica Rosencrantz (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1791 av Jessica Rosencrantz M Tyngre lastbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta tyngre lastbilar med en vikt upp till 74 ton. Motivering Sverige är EU:s till ytan tredje största- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Behålla tvåundantaget för små företag
Motion 2014/15:1773 av Jessica Rosencrantz (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1773 av Jessica Rosencrantz M Behålla tvåundantaget för små företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla tvåundantaget från LAS för små företag. Motivering För att bygga Sverige starkt behövs en politik- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga
Motion 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1772 av Jessica Rosencrantz M Sänkta arbetsgivaravgifter för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka kostnaderna för att anställa unga. Motivering Under de gångna åtta åren med alliansregering har jobben- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Behållande av läx-RUT
Motion 2014/15:1771 av Jessica Rosencrantz (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1771 av Jessica Rosencrantz M Behållande av läx-RUT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla läx-RUT. Motivering Regeringen och Vänsterpartiet vill avskaffa rutavdraget för läxhjälp från och med den 1 januari- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Motion 2014/15:1770 av Jessica Rosencrantz (M)
Motion till riksdagen 2014/15:1770 av Jessica Rosencrantz M Lagen om valfrihetssystem LOV Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla lagen om valfrihetssystem LOVMotivering Den 1 januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem LOV i kraft.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,