Jessica Rosencrantz (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 26
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Krigsdelegationen
Ledamot
Statsrådsberedningen
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2024-09-10 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2023-08-14 – 2024-09-10
- Ledig
- 2023-01-16 – 2023-08-13
- Ordinarie
- 2020-05-04 – 2023-01-15
- Ledig
- 2019-08-26 – 2020-05-03
- Ordinarie
- 2010-10-19 – 2019-08-25
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-04 – 2010-10-18
Moderaterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-25 – 2024-09-10
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-13 – 2024-09-10
- Ordförande
- 2023-08-14 – 2024-05-12
- Ledamot
- 2023-01-19 – 2023-08-13
- Ordförande
- 2022-10-25 – 2023-01-19
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Andre vice ordförande
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-08-26 – 2022-09-26
- Andre vice ordförande
- 2019-02-26 – 2019-08-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-02-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-12-17
- Ledamot
- 2012-03-19 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-20
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-04 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ordförande
- 2024-05-17 – 2024-09-10
- Ledamot
- 2019-02-14 – 2024-05-17
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-14
- Suppleant
- 2012-03-19 – 2018-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2024-09-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2024-09-10 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10– (statsrådsersättare 101004–101018). Ledamot trafikutskottet 12–14 och vice ordförande 14–19. 2:e vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet 19–22. Ordförande socialförsäkringsutskottet 22–23 och 23–, ledamot 23. Ledamot EU-nämnden 19–. Suppleant finansutskottet 10–12, civilutskottet 10–12 och EU-nämnden 12–19. Ledamot krigsdelegationen 22– och riksdagsstyrelsen 22–. 1:e vice gruppledare Moderaterna 22–.
Föräldrar
Egenföretagaren Sven Andersson och försäljningschefen Susanne Rosencrantz.
Utbildning
Gymnasieskola, Enskilda Gymnasiet 06. Civilekonomexamen med inriktning nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm 11.
Anställningar
Servitris, McDonalds 04–06. Servitris, A-concept 06. Marknadsassistent, Netigate 06–07. Landstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 07–09. Administrativ assistent, Handelshögskolan 09. Politisk assistent, Europaparlamentet i Bryssel 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 06–10. Vice ordförande, barn- och grundskolenämnden 06–10 och ersättare, kommunstyrelsen 07–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Föreningsordförande, MUF i Täby 05–07. Suppleant, Safe Hygiene & Security SHS Consult AB 06–11. 2:e vice distriktsordförande, MUF, Stockholm 07–08, 1:e vice distriktsordförande 08–11 och distriktsordförande 11–15. Styrelseledamot, Norrmalmsmoderaterna 11–. Ledamot, Moderaterna i Stockholms stads förbundsstyrelse 15–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Betänkande 2010/11:FiU5
Riksdagen sa till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 30,6 miljarder kronor till Sveriges EU-avgift för 2011.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 11 minuter
- Justering
- 2010-12-09
- Debatt
- 2010-12-21
- Beslut
- 2010-12-21
Momskompensation till friskolor
Motion 2010/11:Fi234 av Malin Löfsjögård och Jessica Rosencrantz (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi234 av Malin Löfsjögård och Jessica Rosencrantz M Momskompensation till friskolor m1137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om momskompensation. Motivering Friskolor har inte rätt att dra av sina momskostnader så- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Straffrabatt vid upprepade brott
Motion 2010/11:Ju240 av Jessica Rosencrantz (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju240 av Jessica Rosencrantz M Straffrabatt vid upprepade brott m1673 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om straffrabatten vid upprepade brott. Motivering I vårt svenska rättssystem styrs utdömandet av påföljder av- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Psyk- och missbruksvården
Motion 2010/11:So341 av Jessica Rosencrantz (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So341 av Jessica Rosencrantz M Psyk- och missbruksvården m1827 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över psyk- och missbruksvården. Motivering Den svenska psykvården har under många år fått utstå kritik för- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffande av fribeloppsgränsen
Motion 2010/11:Ub203 av Jessica Rosencrantz (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub203 av Jessica Rosencrantz M Avskaffande av fribeloppsgränsen m1176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fribeloppsgränsen för studiemedel. Motivering Länge har studenters möjlighet att arbeta vid- Inlämnad
- 2010-10-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag