Jessica Thunander (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Lärare (obehörig).
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Suppleant trafikutskottet 18- och justitieutskottet 18-.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Ållebergsgymnasiet, Falköping, slutår 92. Studier på juristlinjen, Uppsala universitet.
Anställningar
Resesäljare, kundtjänst, stationsvärd, tågmästare, tågvärd, SJ 95-16. Lärare 16-18.
Kommunala uppdrag
Ersättare, regionala utvecklingsnämnden, Västra Götaland 17-18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare, distriktsstyrelsen, Vänsterpartiet Skaraborg 15, ledamot och kassör 16 och ordförande 17- (delat ordförandeskap). Ersättare, styrelsen för Vänsterpartiet Falköping 15 och 19-, ledamot 16 och ordförande 17-18.