Jessica Thunander (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Lärare (obehörig).
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Suppleant trafikutskottet 18- och justitieutskottet 18-.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Ållebergsgymnasiet, Falköping, slutår 92. Studier på juristlinjen, Uppsala universitet.
Anställningar
Resesäljare, kundtjänst, stationsvärd, tågmästare, tågvärd, SJ 95-16. Lärare 16-18.
Kommunala uppdrag
Ersättare, regionala utvecklingsnämnden, Västra Götaland 17-18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare, distriktsstyrelsen, Vänsterpartiet Skaraborg 15, ledamot och kassör 16 och ordförande 17- (delat ordförandeskap). Ersättare, styrelsen för Vänsterpartiet Falköping 15 och 19-, ledamot 16 och ordförande 17-18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Postnords beställaransvar vid transportupphandlingar
Skriftlig fråga 2020/21:3232 av Jessica Thunander (V)
Fråga 2020/21:3232 Postnords beställaransvar vid transportupphandlingar av Jessica Thunander V till Näringsminister Ibrahim Baylan S Åkeribranschen har under lång tid haft stora problem med lönedumpning, osund konkurrens och bristande trafiksäkerhet. Genom åren har allt fler inrikestransporter utförts av utländska åkerier- Inlämnad
- 2021-06-16
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Försvarsminister Peter Hultqvist S Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans S Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Infrastrukturminister- Datum
- 2021-06-10
Åtgärder mot olagligt cabotage på vägarna
Interpellation 2020/21:823 av Jessica Thunander (V)
Interpellation 2020/21:823 Åtgärder mot olagligt cabotage på vägarna av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Åkeribranschen har under lång tid haft stora problem med lönedumpning, osund konkurrens och bristande trafiksäkerhet. Genom åren har allt fler inrikestransporter utförts av utländska åkerier- Inlämnad
- 2021-06-09
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Hot och våld mot tågpersonal
Skriftlig fråga 2020/21:3159 av Jessica Thunander (V)
Fråga 2020/21:3159 Hot och våld mot tågpersonal av Jessica Thunander V till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Tågpersonal är en av de personalgrupper som i årtionden varit mycket utsatta för hot och våld i sin yrkesutövning. Problemen har genom åren eskalerat samtidigt som många tågföretag infört ensamarbete och tagit- Inlämnad
- 2021-06-09
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Trafikverket och rapportunderlag
Skriftlig fråga 2020/21:2844 av Jessica Thunander (V)
Fråga 2020/21:2844 Trafikverket och rapportunderlag av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Efter att Trafikverket redovisat sin rapport om nya stambanor framkom det att verket tagit in en utomstående bedömning från en konsult angående prognoserna för antalet resande på de nya stambanorna men- Inlämnad
- 2021-05-12
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
med anledning av prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
Motion 2020/21:4065 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4065 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag- Inlämnad
- 2021-05-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter
Motion 2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med ett förslag om höjd åldersgräns vid framförande av vattenskoter till- Inlämnad
- 2021-05-12
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
Det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet
Skriftlig fråga 2020/21:2764 av Jessica Thunander (V)
Fråga 2020/21:2764 Det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen införde ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd i juli 2020 för att stödja sjöfartsbranschen och för att möjliggöra för rederier att använda sig av korttidspermitteringen i det svåra ekonomiska- Inlämnad
- 2021-05-05
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Riksdagens tillkännagivande avseende Sjöfartsverket
Skriftlig fråga 2020/21:2761 av Jessica Thunander (V)
Fråga 2020/21:2761 Riksdagens tillkännagivande avseende Sjöfartsverket av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 22 april 2020 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att utreda Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering för att hitta en bättre organisation än den nuvarande.- Inlämnad
- 2021-05-05
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt
Motion 2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med ett generellt förbud mot utfodring av vilt med möjlighet till undantag- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Motion 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel kontrollstation 2019 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att genomföra en bredare konsekvensanalys- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
Motion 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur hållbara investeringar i hela Sverige 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Bakgrund 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 4.1 Våra klimatmål måste vara styrande- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 18 avslag, 3 bifall,
med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Innehåll 1Förslag till riksdagsbeslut 2Inledning 3Det skärpta och förnyade svenska regelverket för export av krigsmateriel 4Svensk- Inlämnad
- 2021-04-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU9
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen
Motion 2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag på regelverk och lagstiftning för reduktionsplikt- Inlämnad
- 2021-04-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Färdtjänst och funktionsrätt
Interpellation 2020/21:577 av Jessica Thunander (V)
Interpellation 2020/21:577 Färdtjänst och funktionsrätt av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Färdtjänst ska vara en rättighet för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer, en rättighet att kunna röra sig fritt i likhet- Inlämnad
- 2021-03-17
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
Motion 2020/21:3910 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3910 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer 5 Pandemi, vaccination- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 33
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU10
- Riksdagsbeslut
- (33 yrkanden): 33 avslag
med anledning av prop. 2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
Motion 2020/21:3908 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2020/21:3908 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen bör göras tillämplig för leverantörer- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kollektivtrafikfrågor
Betänkande 2020/21:TU8
Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om olika kollektivtrafikfrågor från den allmänna motionstiden 2020. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår eller har utförts i flera av de frågor som motionerna tar upp.
Motionerna handlar exempelvis om ökad kollektivtrafik, biljett- och betalsystem, säkerhet och åtgärder mot plankning och klotter samt om färdtjänsten.
- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 12, 73 minuter
- Justering
- 2021-03-16
- Bordläggning
- 2021-03-23
- Debatt
- 2021-03-24
- Beslut
- 2021-04-07
Sjöfartsfrågor
Betänkande 2020/21:TU7
Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om sjöfartsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att åtgärder planeras eller redan är genomförda inom de områden som berörs av förslagen.
Motionerna handlar exempelvis om svensk sjöfarts konkurrenskraft, organisationsfrågor inom sjöfarten, sjöfartsavgifter och vissa miljöfrågor.
- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 27
- Anföranden och repliker
- 20, 102 minuter
- Justering
- 2021-03-16
- Bordläggning
- 2021-03-23
- Debatt
- 2021-03-24
- Beslut
- 2021-04-07
SJ och den nedlagda biljettförsäljningen
Skriftlig fråga 2020/21:1955 av Jessica Thunander (V)
Fråga 2020/21:1955 SJ och den nedlagda biljettförsäljningen av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S SJ, som är ett bolag som ägs helt och hållet av svenska staten och därmed av det svenska folket gemensamt, har successivt lagt ned all fysisk biljettförsäljning och annan kundservice i landet.- Inlämnad
- 2021-02-24
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)