Jessica Thunander (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Lärare (obehörig).
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Suppleant trafikutskottet 18- och justitieutskottet 18-.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Ållebergsgymnasiet, Falköping, slutår 92. Studier på juristlinjen, Uppsala universitet.
Anställningar
Resesäljare, kundtjänst, stationsvärd, tågmästare, tågvärd, SJ 95-16. Lärare 16-18.
Kommunala uppdrag
Ersättare, regionala utvecklingsnämnden, Västra Götaland 17-18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare, distriktsstyrelsen, Vänsterpartiet Skaraborg 15, ledamot och kassör 16 och ordförande 17- (delat ordförandeskap). Ersättare, styrelsen för Vänsterpartiet Falköping 15 och 19-, ledamot 16 och ordförande 17-18.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Trafikverkets framförhållning gällande tåglägen
Skriftlig fråga 2021/22:1680 av Jessica Thunander (V)
Fråga 2021/22:1680 Trafikverkets framförhållning gällande tåglägen av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Regeringen säger sig ha som mål att Sverige ska bli fossilfritt till 2045. Utsläppen från transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010Redan nu kan vi konstatera att beslutade- Inlämnad
- 2022-06-03
- Svarsdatum
- 2022-06-15
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Bredband och telefoni i hela landet
Skriftlig fråga 2021/22:148 av Jessica Thunander (V)
Fråga 2021/22:148 Bredband och telefoni i hela landet av Jessica Thunander V till Statsrådet Anders Ygeman S Under pandemin har det blivit än mer uppenbart att en god bredbandsuppkoppling och telefontäckning är grundläggande behov för människor i hela Sverige. Grupper av arbetstagare hade förmånen att kunna arbeta hemifrån om- Inlämnad
- 2021-10-14
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kontakter med Tyskland angående tågfärjor
Skriftlig fråga 2021/22:112 av Jessica Thunander (V)
Fråga 2021/22:112 Kontakter med Tyskland angående tågfärjor av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I januari 2021 redovisades Trafikverkets uppdrag att utreda betydelsen av tågfärjor mellan Trelleborg och Rostock. Rapporten visade att dessa är grundläggande för ett stabilt transportsystem med- Inlämnad
- 2021-10-11
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Tågfärjornas vara eller icke vara
Skriftlig fråga 2021/22:92 av Jessica Thunander (V)
Fråga 2021/22:92 Tågfärjornas vara eller icke vara av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I början av 2021 redovisades Trafikverkets uppdrag att analysera tågfärjeförbindelen mellan Trelleborg och Rostock och dess funktion för en långsiktigt hållbar transportförsörjning, inte minst med hänsyn- Inlämnad
- 2021-10-06
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)